今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总法律顾问 |
2023-08-14 |
-- |
|
总经理 |
2023-12-11 |
-- |
|
副总经理 |
2021-09-26 |
-- |
|
副总经理 |
2021-09-26 |
-- |
|
副总经理 |
2024-06-28 |
-- |
|
总会计师(财务负责人) |
2021-08-19 |
-- |
|
总经理助理 |
2019-04-15 |
-- |
|
总经理助理 |
2019-04-15 |
-- |
|
董事会秘书 |
2023-11-10 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第11届董事会 起始日期:2023-08-14 终止日期:2026-08-13
|
|||
董事长 |
2023-08-14 |
2024-06-28 |
|
非独立董事 |
2023-08-14 |
2026-08-13 |
|
董事长 |
2024-06-28 |
2026-08-13 |
|
非独立董事 |
2023-08-14 |
2026-08-13 |
|
非独立董事 |
2023-08-14 |
2024-03-27 |
|
非独立董事 |
2023-08-14 |
2024-05-16 |
|
非独立董事 |
2023-08-14 |
2024-05-16 |
|
非独立董事 |
2023-08-14 |
2026-08-13 |
|
非独立董事 |
2023-08-14 |
2023-12-11 |
|
非独立董事 |
2024-06-06 |
2026-08-13 |
|
非独立董事 |
2024-06-06 |
2026-08-13 |
|
非独立董事 |
2024-06-06 |
2026-08-13 |
|
独立董事 |
2023-08-14 |
2026-08-13 |
|
独立董事 |
2023-08-14 |
2026-08-13 |
|
独立董事 |
2023-08-14 |
2024-06-06 |
|
独立董事 |
2023-08-14 |
2024-06-06 |
|
独立董事 |
2024-06-06 |
2026-08-13 |
|
第10届董事会 起始日期:2020-08-24 终止日期:2023-08-13
|
|||
代理董事长 |
2021-03-15 |
2021-04-02 |
|
董事 |
2022-10-17 |
2023-08-13 |
|
董事长 |
2022-10-17 |
2023-08-13 |
|
非独立董事 |
2021-03-31 |
2022-09-30 |
|
董事长 |
2021-04-02 |
2022-09-30 |
|
董事长 |
2020-05-22 |
2021-03-15 |
|
非独立董事 |
2020-05-22 |
2021-03-15 |
|
代理董事长 |
2022-09-30 |
2022-10-17 |
|
非独立董事 |
2020-05-22 |
2023-08-13 |
|
非独立董事 |
2020-05-22 |
2023-08-13 |
|
非独立董事 |
2020-05-22 |
2023-08-13 |
|
非独立董事 |
2020-05-22 |
2021-03-15 |
|
非独立董事 |
2021-03-31 |
2023-08-13 |
|
非独立董事 |
2021-08-16 |
2023-08-13 |
|
非独立董事 |
2020-05-22 |
2022-06-29 |
|
董事 |
2022-06-29 |
2023-08-13 |
|
非独立董事 |
2020-05-22 |
2021-04-16 |
|
独立董事 |
2020-05-22 |
2023-08-13 |
|
独立董事 |
2020-05-22 |
2022-08-22 |
|
独立董事 |
2020-05-22 |
2023-08-13 |
|
独立董事 |
2020-05-22 |
2023-08-13 |
|
独立董事 |
2022-08-22 |
2023-08-13 |
|
第9届董事会 起始日期:2017-05-05 终止日期:2020-05-21
|
|||
董事 |
2017-05-05 |
2020-05-21 |
|
董事长 |
2017-05-05 |
2020-05-21 |
|
董事 |
2017-05-05 |
2019-01-22 |
|
董事 |
2017-05-05 |
2019-06-01 |
|
董事 |
2017-05-05 |
2018-03-07 |
|
董事 |
2017-05-05 |
2020-05-21 |
|
董事 |
2017-05-05 |
2020-05-21 |
|
董事 |
2018-06-13 |
2020-05-21 |
|
独立董事 |
2017-05-05 |
2018-06-13 |
|
董事 |
2019-03-18 |
2020-05-21 |
|
独立董事 |
2017-05-05 |
2018-06-13 |
|
董事 |
2020-03-23 |
2020-05-21 |
|
董事 |
2020-03-23 |
2020-05-21 |
|
独立董事 |
2017-05-05 |
2020-05-21 |
|
独立董事 |
2018-06-13 |
2020-05-21 |
|
独立董事 |
2018-06-13 |
2020-05-21 |
|
第8届董事会 起始日期:2014-05-09 终止日期:2017-05-04
|
|||
非独立董事 |
2014-05-09 |
2017-05-04 |
|
董事长 |
2014-05-09 |
2017-05-04 |
|
非独立董事 |
2014-05-09 |
2016-12-12 |
|
非独立董事 |
2014-05-09 |
2016-12-12 |
|
非独立董事 |
2014-05-09 |
2017-05-04 |
|
非独立董事 |
2014-05-09 |
2017-05-04 |
|
非独立董事 |
2014-05-09 |
2017-05-04 |
|
独立董事 |
2014-05-09 |
2017-05-04 |
|
独立董事 |
2014-05-09 |
2017-05-04 |
|
独立董事 |
2014-05-09 |
2016-06-24 |
|
独立董事 |
2016-06-24 |
2017-05-04 |
|
第7届董事会 起始日期:2011-05-30 终止日期:2011-07-21
|
|||
董事 |
2011-05-30 |
2011-07-21 |
|
董事会秘书 |
2011-05-30 |
2011-12-20 |
|
董事 |
2011-05-30 |
2014-05-08 |
|
董事长 |
2011-05-30 |
2014-05-08 |
|
董事 |
2011-05-30 |
2014-05-08 |
|
董事 |
2011-05-30 |
2014-05-08 |
|
董事 |
2011-05-30 |
2014-05-08 |
|
董事 |
2011-08-11 |
2013-09-16 |
|
董事 |
2011-08-11 |
2014-05-08 |
|
独立董事 |
2011-05-30 |
2012-04-23 |
|
独立董事 |
2012-04-23 |
2014-05-08 |
|
独立董事 |
2011-05-30 |
2012-04-23 |
|
独立董事 |
2012-04-23 |
2014-05-08 |
|
独立董事 |
2011-05-30 |
2013-09-25 |
|
独立董事 |
2013-09-25 |
2014-05-08 |
|
第6届董事会 起始日期:2008-06-27 终止日期:2011-05-29
|
|||
独立董事 |
2008-06-27 |
2011-05-29 |
|
独立董事 |
2008-06-27 |
2011-05-29 |
|
董事 |
2008-06-27 |
2010-01-13 |
|
副董事长 |
2008-06-27 |
2010-01-13 |
|
董事会秘书 |
2008-06-27 |
2011-05-29 |
|
独立董事 |
2008-06-27 |
2011-05-29 |
|
董事 |
2008-06-27 |
2011-05-29 |
|
董事 |
2008-06-27 |
2011-05-29 |
|
董事 |
2008-06-27 |
2011-05-29 |
|
董事 |
2008-06-27 |
2011-01-04 |
|
董事长 |
2008-06-27 |
2011-01-04 |
|
董事 |
2008-06-27 |
2011-05-29 |
|
董事 |
2010-04-07 |
2011-05-29 |
|
董事长 |
2011-01-04 |
2011-05-29 |
|
第5届董事会 起始日期:2007-08-10 终止日期:2008-06-26
|
|||
独立董事 |
2007-08-10 |
2008-06-26 |
|
董事 |
2005-07-04 |
2007-03-16 |
|
独立董事 |
2006-03-20 |
2008-06-26 |
|
董事 |
2005-07-04 |
2006-03-20 |
|
董事长 |
2005-07-04 |
2006-03-20 |
|
独立董事 |
2005-07-04 |
2007-08-10 |
|
董事 |
2005-07-04 |
2008-06-26 |
|
董事 |
2005-07-04 |
2006-03-20 |
|
代理董事会秘书 |
2007-04-24 |
2007-09-27 |
|
董事会秘书 |
2007-09-27 |
2008-06-26 |
|
独立董事 |
2006-04-20 |
2008-06-26 |
|
董事 |
2006-03-20 |
2007-03-16 |
|
董事 |
2007-03-16 |
2008-06-26 |
|
董事 |
2007-03-16 |
2008-06-26 |
|
董事 |
2005-07-04 |
2008-06-26 |
|
董事 |
2006-03-20 |
2008-06-26 |
|
董事长 |
2006-03-20 |
2008-06-26 |
|
董事会秘书 |
2005-07-04 |
2007-04-24 |
|
董事 |
2007-03-16 |
2008-06-26 |
|
独立董事 |
2005-07-04 |
2006-04-20 |
|
独立董事 |
2005-07-04 |
2006-03-20 |
|
董事 |
2005-07-04 |
2007-03-16 |
|
第4届董事会 起始日期:2005-05-24 终止日期:2005-07-03
|
|||
董事 |
2005-05-24 |
2005-07-03 |
|
董事 |
2002-07-02 |
2005-05-24 |
|
董事 |
2002-07-02 |
2005-07-03 |
|
董事长 |
2002-07-02 |
2005-07-03 |
|
独立董事 |
2002-07-02 |
2005-07-03 |
|
董事 |
2005-05-24 |
2005-07-03 |
|
董事 |
2002-07-02 |
2005-07-03 |
|
副董事长 |
2002-07-02 |
2002-08-15 |
|
董事 |
2002-07-02 |
2002-12-30 |
|
董事 |
2002-07-02 |
2005-05-24 |
|
董事 |
2005-05-24 |
2005-07-03 |
|
董事会秘书 |
2002-11-25 |
2005-07-03 |
|
独立董事 |
2002-07-02 |
2005-07-03 |
|
独立董事 |
2002-07-02 |
2005-07-03 |
|
董事 |
2002-12-30 |
2005-05-24 |
|
董事会秘书 |
2002-07-02 |
2002-11-25 |
|
董事 |
2002-07-02 |
2005-07-03 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第11届监事会 起始日期:2023-08-14 终止日期:2026-08-13
|
|||
监事会主席 |
2023-08-14 |
2026-08-13 |
|
非职工代表监事 |
2023-08-14 |
2026-08-13 |
|
监事会副主席 |
2023-08-14 |
2026-08-13 |
|
非职工代表监事 |
2023-08-14 |
2026-08-13 |
|
职工监事 |
2023-08-14 |
2026-08-13 |
|
第10届监事会 起始日期:2022-04-19 终止日期:2023-08-13
|
|||
监事会主席 |
2022-04-19 |
2023-08-13 |
|
监事 |
2022-04-19 |
2023-08-13 |
|
监事会主席 |
2020-05-22 |
2020-09-28 |
|
股东监事 |
2020-05-22 |
2020-09-28 |
|
监事 |
2020-09-28 |
2022-04-19 |
|
监事会主席 |
2020-09-28 |
2022-04-19 |
|
监事会副主席 |
2020-05-22 |
2021-08-16 |
|
股东监事 |
2020-05-22 |
2021-08-16 |
|
监事会副主席 |
2021-08-16 |
2023-08-13 |
|
监事 |
2021-08-16 |
2023-08-13 |
|
职工监事 |
2020-05-22 |
2023-02-08 |
|
职工监事 |
2023-02-08 |
2023-08-13 |
|
第9届监事会 起始日期:2017-05-05 终止日期:2020-05-21
|
|||
监事 |
2017-05-05 |
2020-05-21 |
|
监事会主席 |
2017-05-05 |
2020-05-21 |
|
监事会副主席 |
2017-05-05 |
2018-06-13 |
|
监事 |
2017-05-05 |
2018-06-13 |
|
监事 |
2018-06-13 |
2020-05-21 |
|
监事会副主席 |
2018-06-19 |
2020-05-21 |
|
职工监事 |
2017-05-05 |
2020-05-21 |
|
第8届监事会 起始日期:2014-05-09 终止日期:2017-05-04
|
|||
股东监事 |
2014-05-09 |
2017-05-04 |
|
监事会主席 |
2014-05-09 |
2017-05-04 |
|
股东监事 |
2014-05-09 |
2016-06-24 |
|
监事会副主席 |
2014-05-09 |
2016-06-24 |
|
监事 |
2016-06-24 |
2017-05-04 |
|
监事会副主席 |
2016-07-04 |
2017-05-04 |
|
职工监事 |
2014-05-09 |
2017-05-04 |
|
第7届监事会 起始日期:2011-05-30 终止日期:2014-05-08
|
|||
监事 |
2011-05-30 |
2014-05-08 |
|
监事会主席 |
2011-05-30 |
2014-05-08 |
|
监事 |
2011-05-30 |
2014-05-08 |
|
监事会副主席 |
2011-05-30 |
2014-05-08 |
|
职工代表监事 |
2011-05-30 |
2014-05-08 |
|
第6届监事会 起始日期:2009-11-20 终止日期:2011-05-29
|
|||
监事 |
2009-11-20 |
2011-05-29 |
|
职工监事 |
2008-06-27 |
2008-12-26 |
|
监事会主席 |
2008-06-27 |
2009-09-27 |
|
监事 |
2008-06-27 |
2009-11-20 |
|
监事会副主席 |
2008-06-27 |
2011-05-29 |
|
监事 |
2008-06-27 |
2011-05-29 |
|
职工监事 |
2008-12-26 |
2011-05-29 |
|
第5届监事会 起始日期:2006-03-20 终止日期:2007-03-16
|
|||
监事 |
2006-03-20 |
2007-03-16 |
|
监事 |
2005-07-04 |
2006-03-20 |
|
监事会主席 |
2006-03-20 |
2007-03-16 |
|
监事 |
2005-07-04 |
2007-08-10 |
|
职工代表监事 |
2005-07-04 |
2007-11-29 |
|
监事会主席 |
2007-03-16 |
2008-06-26 |
|
监事 |
2007-03-16 |
2008-06-26 |
|
职工监事 |
2007-11-19 |
2008-06-26 |
|
监事会副主席 |
2006-03-20 |
2007-07-19 |
|
监事 |
2007-08-10 |
2008-06-26 |
|
监事会副主席 |
2007-08-10 |
2008-06-26 |
|
监事会主席 |
2005-07-04 |
2006-03-20 |
|
第4届监事会 起始日期:2002-07-02 终止日期:2005-07-03
|
|||
监事会主席 |
2002-07-02 |
2005-07-03 |
|
监事 |
2002-07-02 |
2005-07-03 |
|
监事 |
2002-07-02 |
2005-07-03 |
|
职工代表监事 |
2002-07-02 |
2005-07-03 |
↑返回页顶↑ |