今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
财务总监(财务负责人) |
2020-02-13 |
-- |
|
总经理 |
2020-02-13 |
-- |
|
代理董事会秘书 |
2023-10-30 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第13届董事会 起始日期:2023-01-16 终止日期:2023-10-30
|
|||
董事长 |
2023-01-16 |
2023-10-30 |
|
董事 |
2023-10-30 |
2026-01-15 |
|
董事 |
2023-01-16 |
2023-10-30 |
|
董事长 |
2023-10-30 |
2026-01-15 |
|
董事 |
2023-01-16 |
2026-01-15 |
|
董事 |
2023-01-16 |
2026-01-15 |
|
董事 |
2023-01-16 |
2023-10-30 |
|
董事 |
2023-01-16 |
2026-01-15 |
|
董事 |
2023-10-30 |
2026-01-15 |
|
第12届董事会 起始日期:2020-02-13 终止日期:2020-05-28
|
|||
董事长 |
2020-02-13 |
2020-05-28 |
|
董事长 |
2020-05-28 |
2023-01-15 |
|
董事 |
2020-01-22 |
2023-01-15 |
|
董事 |
2020-01-22 |
2023-01-15 |
|
董事 |
2020-01-22 |
2023-01-15 |
|
董事 |
2020-01-22 |
2023-01-15 |
|
董事 |
2020-01-22 |
2023-01-15 |
|
第11届董事会 起始日期:2017-12-29 终止日期:2020-01-21
|
|||
董事 |
2017-12-29 |
2020-01-21 |
|
董事长 |
2018-05-27 |
2020-01-21 |
|
董事 |
2017-12-29 |
2018-05-27 |
|
董事长 |
2017-12-29 |
2018-05-27 |
|
董事 |
2017-12-29 |
2020-01-21 |
|
董事 |
2017-12-29 |
2020-01-21 |
|
董事 |
2017-12-29 |
2020-01-21 |
|
董事 |
2017-12-29 |
2020-01-21 |
|
独立董事 |
2017-12-29 |
2018-07-25 |
|
独立董事 |
2017-12-29 |
2018-07-25 |
|
独立董事 |
2017-12-29 |
2018-07-25 |
|
第10届董事会 起始日期:2017-07-23 终止日期:2017-12-28
|
|||
董事长 |
2017-07-23 |
2017-12-28 |
|
董事 |
2017-07-17 |
2017-12-28 |
|
董事 |
2017-07-17 |
2017-12-28 |
|
董事 |
2017-07-17 |
2017-12-28 |
|
董事 |
2017-07-17 |
2017-12-28 |
|
董事 |
2017-07-17 |
2017-08-23 |
|
董事 |
2017-07-17 |
2017-12-28 |
|
董事 |
2017-09-04 |
2017-12-28 |
|
独立董事 |
2017-07-17 |
2017-12-28 |
|
独立董事 |
2017-07-17 |
2017-12-28 |
|
独立董事 |
2017-07-17 |
2017-12-28 |
|
第9届董事会 起始日期:2014-06-30 终止日期:2016-12-25
|
|||
董事长 |
2014-06-30 |
2016-12-25 |
|
董事 |
2014-06-30 |
2016-12-25 |
|
代理董事长 |
2016-12-28 |
2017-07-16 |
|
董事 |
2014-06-30 |
2017-07-16 |
|
董事 |
2014-06-30 |
2017-07-16 |
|
董事 |
2014-06-30 |
2017-07-16 |
|
董事 |
2016-12-29 |
2017-07-16 |
|
董事 |
2014-06-30 |
2015-12-21 |
|
董事 |
2015-12-21 |
2016-08-26 |
|
独立董事 |
2014-06-30 |
2017-07-16 |
|
独立董事 |
2014-06-30 |
2017-07-16 |
|
独立董事 |
2014-06-30 |
2017-07-16 |
|
第8届董事会 起始日期:2011-04-02 终止日期:2012-03-04
|
|||
董事长 |
2011-04-02 |
2012-03-04 |
|
董事 |
2011-04-02 |
2014-06-29 |
|
董事长 |
2012-03-04 |
2014-06-29 |
|
董事 |
2011-04-02 |
2014-06-29 |
|
董事 |
2011-04-02 |
2014-06-29 |
|
独立董事 |
2011-04-02 |
2014-06-29 |
|
独立董事 |
2011-04-02 |
2014-06-29 |
|
第7届董事会 起始日期:2009-03-09 终止日期:2011-04-01
|
|||
董事 |
2009-03-09 |
2011-04-01 |
|
独立董事 |
2008-03-15 |
2011-04-01 |
|
董事 |
2008-03-15 |
2011-04-01 |
|
董事 |
2008-03-15 |
2011-04-01 |
|
董事长 |
2008-03-15 |
2011-04-01 |
|
独立董事 |
2008-03-15 |
2011-04-01 |
|
董事 |
2008-03-15 |
2009-03-09 |
|
董事会秘书 |
2008-03-15 |
2011-04-01 |
|
第6届董事会 起始日期:2005-03-12 终止日期:2006-03-14
|
|||
董事 |
2005-03-12 |
2006-03-14 |
|
独立董事 |
2005-03-12 |
2008-03-14 |
|
董事 |
2005-03-12 |
2008-03-14 |
|
副董事长 |
2005-03-12 |
2008-03-14 |
|
董事 |
2006-03-14 |
2008-03-14 |
|
独立董事 |
2005-08-20 |
2008-03-14 |
|
独立董事 |
2005-03-12 |
2008-03-14 |
|
董事会秘书 |
2005-03-12 |
2008-03-14 |
|
董事 |
2005-03-12 |
2008-03-14 |
|
独立董事 |
2005-03-12 |
2005-08-20 |
|
董事长 |
2005-03-12 |
2008-03-14 |
|
董事 |
2005-03-12 |
2008-03-14 |
|
第5届董事会 起始日期:2002-05-15 终止日期:2003-04-13
|
|||
董事会秘书 |
2002-05-15 |
2003-04-13 |
|
董事 |
2002-05-15 |
2005-03-11 |
|
独立董事 |
2002-05-15 |
2005-03-11 |
|
董事 |
2002-05-15 |
2003-05-21 |
|
独立董事 |
2003-06-29 |
2005-03-11 |
|
董事 |
2003-06-29 |
2005-03-11 |
|
董事 |
2002-05-15 |
2005-03-11 |
|
董事会秘书 |
2003-04-13 |
2005-03-11 |
|
董事长 |
2002-05-15 |
2005-03-11 |
|
独立董事 |
2002-05-15 |
2005-03-11 |
|
董事 |
2002-05-15 |
2005-03-11 |
|
副董事长 |
2002-05-15 |
2005-03-11 |
|
董事 |
2002-05-15 |
2003-04-13 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第13届监事会 起始日期:2023-01-16 终止日期:2026-01-15
|
|||
监事会主席 |
2023-01-16 |
2026-01-15 |
|
监事 |
2023-01-16 |
2026-01-15 |
|
监事 |
2023-01-16 |
2023-10-30 |
|
监事 |
2023-10-30 |
2024-04-25 |
|
监事 |
2024-04-25 |
2026-01-15 |
|
职工代表监事 |
2023-01-16 |
2026-01-15 |
|
第12届监事会 起始日期:2020-01-22 终止日期:2022-03-07
|
|||
职工代表监事 |
2020-01-22 |
2022-03-07 |
|
监事会主席 |
2020-02-13 |
2021-09-13 |
|
监事会主席 |
2022-03-23 |
2023-01-15 |
|
监事会主席 |
2021-09-13 |
2022-03-07 |
|
监事 |
2021-09-13 |
2023-01-15 |
|
非职工监事 |
2020-01-22 |
2021-09-13 |
|
非职工监事 |
2020-01-22 |
2021-09-13 |
|
监事 |
2022-03-23 |
2023-01-15 |
|
职工监事 |
2022-03-07 |
2023-01-15 |
|
监事 |
2021-09-13 |
2022-03-23 |
|
第11届监事会 起始日期:2017-12-29 终止日期:2020-01-21
|
|||
监事会主席 |
2017-12-29 |
2020-01-21 |
|
监事 |
2017-12-29 |
2020-01-21 |
|
监事 |
2017-12-29 |
2020-01-21 |
|
职工监事 |
2017-12-29 |
2020-01-21 |
|
第10届监事会 起始日期:2017-07-23 终止日期:2017-12-28
|
|||
监事会主席 |
2017-07-23 |
2017-12-28 |
|
监事 |
2017-07-17 |
2017-12-28 |
|
监事 |
2017-07-17 |
2017-12-28 |
|
职工监事 |
2017-07-17 |
2017-12-28 |
|
第9届监事会 起始日期:2014-06-30 终止日期:2017-07-16
|
|||
监事会主席 |
2014-06-30 |
2017-07-16 |
|
监事 |
2014-06-30 |
2017-07-16 |
|
监事 |
2014-06-30 |
2017-07-16 |
|
职工代表监事 |
2014-06-30 |
2017-07-16 |
|
第8届监事会 起始日期:2011-04-02 终止日期:2012-03-04
|
|||
职工代表监事 |
2011-04-02 |
2012-03-04 |
|
监事会主席 |
2011-04-02 |
2012-03-04 |
|
监事 |
2011-04-02 |
2012-03-28 |
|
监事会主席 |
2012-03-27 |
2014-06-29 |
|
监事 |
2012-03-28 |
2014-06-29 |
|
职工监事 |
2012-03-04 |
2014-06-29 |
|
监事 |
2011-04-02 |
2014-06-29 |
|
第7届监事会 起始日期:2008-06-16 终止日期:2011-04-01
|
|||
监事会主席 |
2008-06-16 |
2011-04-01 |
|
监事 |
2008-03-15 |
2011-04-01 |
|
监事 |
2008-03-15 |
2008-07-02 |
|
监事会主席 |
2008-03-15 |
2008-07-02 |
|
监事 |
2008-07-02 |
2011-04-01 |
|
职工监事 |
2010-02-25 |
2011-04-01 |
|
第6届监事会 起始日期:2005-03-12 终止日期:2008-03-14
|
|||
监事 |
2005-03-12 |
2008-03-14 |
|
监事会主席 |
2005-03-12 |
2007-03-30 |
|
职工代表监事 |
2005-02-01 |
2008-03-14 |
|
监事 |
2005-03-12 |
2006-11-09 |
|
监事 |
2006-11-09 |
2008-03-14 |
|
监事会主席 |
2007-03-30 |
2008-03-14 |
|
第5届监事会 起始日期:2002-05-15 终止日期:2003-05-21
|
|||
监事会主席 |
2002-05-15 |
2003-05-21 |
|
职工监事 |
2004-03-13 |
2005-03-11 |
|
监事 |
2002-05-15 |
2003-05-21 |
|
监事 |
2002-05-15 |
2005-03-11 |
|
监事 |
2003-06-29 |
2005-03-11 |
|
监事会主席 |
2003-06-29 |
2005-03-11 |
|
职工代表监事 |
2002-05-15 |
2004-03-13 |
↑返回页顶↑ |