今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2019-05-08 |
-- |
|
副总经理 |
2015-12-23 |
-- |
|
副总经理 |
2021-03-07 |
-- |
|
副总经理 |
2023-12-24 |
-- |
|
财务总监 |
2023-02-08 |
-- |
|
董事会秘书 |
2024-06-19 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第9届董事会 起始日期:2024-07-25 终止日期:2024-11-16
|
|||
董事长 |
2021-11-17 |
2024-11-16 |
|
非独立董事 |
2021-11-17 |
2024-11-16 |
|
非独立董事 |
2021-11-17 |
2024-11-16 |
|
非独立董事 |
2021-11-17 |
2024-11-16 |
|
非独立董事 |
2021-11-17 |
2023-07-04 |
|
非独立董事 |
2021-11-17 |
2024-11-16 |
|
非独立董事 |
2021-11-17 |
2024-11-16 |
|
非独立董事 |
2021-11-17 |
2024-11-16 |
|
非独立董事 |
2023-09-07 |
2024-11-16 |
|
独立董事 |
2021-11-17 |
2024-11-16 |
|
独立董事 |
2021-11-17 |
2024-11-16 |
|
独立董事 |
2021-11-17 |
2024-11-16 |
|
独立董事 |
2021-11-17 |
2024-11-16 |
|
第8届董事会 起始日期:2020-10-13 终止日期:2021-11-16
|
|||
代理董事长 |
2021-09-28 |
2021-10-03 |
|
董事 |
2021-07-13 |
2021-11-16 |
|
董事长 |
2021-10-03 |
2021-11-16 |
|
代理董事长 |
2020-09-29 |
2020-10-04 |
|
董事长 |
2020-10-04 |
2021-09-28 |
|
非独立董事 |
2020-09-25 |
2021-11-16 |
|
董事长 |
2018-07-18 |
2020-09-29 |
|
董事 |
2018-07-18 |
2020-09-29 |
|
董事 |
2018-07-18 |
2021-11-16 |
|
董事 |
2018-07-18 |
2021-11-16 |
|
董事 |
2018-07-18 |
2018-12-11 |
|
董事 |
2018-07-18 |
2019-11-29 |
|
董事 |
2018-12-27 |
2021-11-16 |
|
非独立董事 |
2019-12-17 |
2021-11-16 |
|
非独立董事 |
2020-09-25 |
2021-06-28 |
|
非独立董事 |
2020-10-29 |
2021-11-16 |
|
独立董事 |
2018-07-18 |
2021-11-16 |
|
独立董事 |
2018-07-18 |
2021-11-16 |
|
独立董事 |
2018-07-18 |
2021-11-16 |
|
独立董事 |
2018-07-18 |
2020-10-29 |
|
独立董事 |
2020-10-29 |
2021-11-16 |
|
第7届董事会 起始日期:2016-07-11 终止日期:2018-07-17
|
|||
非独立董事 |
2016-07-11 |
2018-07-17 |
|
董事长 |
2016-07-11 |
2018-07-17 |
|
非独立董事 |
2016-07-11 |
2018-07-17 |
|
副董事长 |
2016-07-11 |
2018-07-17 |
|
非独立董事 |
2016-07-11 |
2018-07-17 |
|
副董事长 |
2016-07-11 |
2018-07-17 |
|
非独立董事 |
2016-07-11 |
2018-07-17 |
|
非独立董事 |
2016-07-11 |
2018-07-17 |
|
独立董事 |
2016-07-11 |
2018-07-17 |
|
独立董事 |
2016-07-11 |
2018-07-17 |
|
独立董事 |
2016-07-11 |
2018-07-17 |
|
独立董事 |
2016-07-11 |
2018-07-17 |
|
第6届董事会 起始日期:2013-07-12 终止日期:2016-07-11
|
|||
执行董事 |
2013-07-12 |
2016-07-10 |
|
董事长 |
2013-07-12 |
2016-07-11 |
|
执行董事 |
2013-07-12 |
2016-07-10 |
|
副董事长 |
2013-07-12 |
2016-07-10 |
|
执行董事 |
2013-07-12 |
2015-01-09 |
|
副董事长 |
2013-07-12 |
2015-01-09 |
|
董事 |
2015-03-27 |
2016-07-10 |
|
副董事长 |
2015-04-02 |
2016-07-10 |
|
执行董事 |
2013-07-12 |
2015-02-04 |
|
执行董事 |
2013-07-12 |
2014-08-13 |
|
执行董事 |
2013-07-12 |
2016-07-10 |
|
独立非执行董事 |
2013-07-12 |
2014-06-12 |
|
董事 |
2014-09-10 |
2016-07-10 |
|
独立董事 |
2013-07-12 |
2016-07-10 |
|
独立非执行董事 |
2013-07-12 |
2015-03-27 |
|
独立董事 |
2015-03-27 |
2016-07-10 |
|
独立董事 |
2014-09-10 |
2016-07-10 |
|
独立董事 |
2015-03-27 |
2016-07-10 |
|
第5届董事会 起始日期:2009-02-03 终止日期:2010-12-21
|
|||
董事 |
2009-02-03 |
2010-12-21 |
|
董事 |
2009-02-03 |
2010-12-21 |
|
董事 |
2009-02-03 |
2013-03-28 |
|
董事长 |
2009-02-03 |
2013-03-28 |
|
董事 |
2009-02-03 |
2013-07-11 |
|
副董事长 |
2009-02-03 |
2013-07-11 |
|
代理董事长 |
2013-03-28 |
2013-07-11 |
|
董事 |
2010-12-21 |
2012-06-20 |
|
副董事长 |
2010-12-21 |
2012-06-20 |
|
董事 |
2012-07-09 |
2013-07-11 |
|
副董事长 |
2012-08-03 |
2013-07-11 |
|
董事 |
2013-03-11 |
2013-07-11 |
|
董事 |
2009-02-03 |
2013-07-11 |
|
董事 |
2009-02-03 |
2012-12-27 |
|
董事 |
2010-12-21 |
2013-07-11 |
|
董事 |
2013-04-29 |
2013-07-11 |
|
独立董事 |
2009-02-03 |
2013-07-11 |
|
独立董事 |
2009-02-03 |
2013-07-11 |
|
独立董事 |
2009-02-03 |
2013-07-11 |
|
第4届董事会 起始日期:2005-05-18 终止日期:2006-11-17
|
|||
董事 |
2005-05-18 |
2006-11-17 |
|
董事 |
2005-05-18 |
2006-11-17 |
|
董事长 |
2005-05-18 |
2006-11-17 |
|
董事 |
2005-05-18 |
2006-11-17 |
|
董事 |
2005-05-18 |
2009-02-02 |
|
副董事长 |
2008-01-20 |
2009-02-02 |
|
董事 |
2005-05-18 |
2006-11-17 |
|
董事 |
2006-11-17 |
2009-02-02 |
|
董事长 |
2006-11-17 |
2009-02-02 |
|
董事会秘书 |
2005-05-18 |
2009-02-02 |
|
独立董事 |
2005-05-18 |
2009-02-02 |
|
董事 |
2006-11-17 |
2009-02-02 |
|
董事 |
2006-11-17 |
2009-02-02 |
|
独立董事 |
2005-05-18 |
2009-02-02 |
|
独立董事 |
2005-05-18 |
2009-02-02 |
|
董事 |
2006-11-17 |
2009-02-02 |
|
董事 |
2005-05-18 |
2009-02-02 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第9届监事会 起始日期:2021-11-17 终止日期:2024-11-16
|
|||
非职工代表监事 |
2021-11-17 |
2024-11-16 |
|
监事会主席 |
2021-11-17 |
2024-11-16 |
|
非职工代表监事 |
2021-11-17 |
2024-11-16 |
|
职工代表监事 |
2021-11-17 |
2023-11-22 |
|
职工监事 |
2023-11-22 |
2024-11-16 |
|
第8届监事会 起始日期:2018-12-27 终止日期:2021-11-16
|
|||
监事 |
2018-12-27 |
2021-11-16 |
|
监事会主席 |
2018-12-27 |
2021-11-16 |
|
监事会主席 |
2018-07-18 |
2018-12-27 |
|
监事 |
2018-07-18 |
2018-12-27 |
|
监事 |
2018-07-18 |
2021-11-16 |
|
职工监事 |
2018-07-18 |
2019-02-19 |
|
职工监事 |
2019-02-19 |
2021-11-16 |
|
第7届监事会 起始日期:2016-07-11 终止日期:2017-10-27
|
|||
独立监事 |
2016-07-11 |
2017-10-27 |
|
监事会主席 |
2016-07-11 |
2017-10-27 |
|
监事会主席 |
2017-11-14 |
2018-07-17 |
|
监事 |
2017-11-14 |
2018-07-17 |
|
独立监事 |
2016-07-11 |
2018-07-17 |
|
独立监事 |
2016-07-11 |
2018-07-17 |
|
职工代表监事 |
2016-07-11 |
2018-02-13 |
|
职工代表监事 |
2016-07-11 |
2018-07-17 |
|
职工代表监事 |
2018-02-13 |
2018-07-17 |
|
第6届监事会 起始日期:2013-07-12 终止日期:2016-07-10
|
|||
股东代表监事 |
2013-07-12 |
2016-07-10 |
|
监事会主席 |
2013-07-12 |
2016-07-11 |
|
股东代表监事 |
2013-07-12 |
2016-07-10 |
|
监事 |
2013-08-23 |
2016-07-10 |
|
股东代表监事 |
2013-07-12 |
2013-07-31 |
|
职工代表监事 |
2013-07-12 |
2014-03-12 |
|
职工代表监事 |
2013-07-12 |
2016-07-10 |
|
职工代表监事 |
2014-03-12 |
2015-09-21 |
|
职工代表监事 |
2015-09-21 |
2016-07-10 |
|
第5届监事会 起始日期:2009-02-03 终止日期:2010-12-21
|
|||
监事 |
2009-02-03 |
2010-12-21 |
|
监事会主席 |
2009-02-03 |
2013-06-25 |
|
监事 |
2009-02-03 |
2013-06-25 |
|
监事 |
2010-12-21 |
2013-07-11 |
|
监事 |
2009-02-03 |
2013-07-11 |
|
职工监事 |
2009-02-03 |
2013-07-11 |
|
职工监事 |
2009-02-03 |
2013-07-11 |
|
第4届监事会 起始日期:2005-05-18 终止日期:2009-02-02
|
|||
监事 |
2005-05-18 |
2009-02-02 |
|
职工代表监事 |
2005-04-13 |
2009-02-02 |
|
监事 |
2005-05-18 |
2009-02-02 |
|
监事 |
2005-05-18 |
2009-02-02 |
|
监事会主席 |
2005-05-18 |
2009-02-02 |
|
职工监事 |
2006-03-21 |
2009-02-02 |
|
职工代表监事 |
2005-04-13 |
2006-03-21 |
↑返回页顶↑ |