今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总裁 |
2024-01-19 |
-- |
|
副总裁 |
2024-01-19 |
-- |
|
副总裁 |
2024-01-19 |
-- |
|
副总裁 |
2022-01-24 |
-- |
|
财务负责人 |
2024-01-19 |
-- |
|
副总裁 |
2024-02-18 |
-- |
|
董事会秘书 |
2024-01-19 |
-- |
|
内部审计机构负责人 |
2024-01-19 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第11届董事会 起始日期:2024-01-19 终止日期:2027-01-18
|
|||
董事长 |
2024-01-19 |
2027-01-18 |
|
非独立董事 |
2024-01-19 |
2027-01-18 |
|
非独立董事 |
2024-01-19 |
2027-01-18 |
|
非独立董事 |
2024-01-19 |
2027-01-18 |
|
非独立董事 |
2024-01-19 |
2027-01-18 |
|
独立董事 |
2024-01-19 |
2027-01-18 |
|
独立董事 |
2024-01-19 |
2027-01-18 |
|
独立董事 |
2024-01-19 |
2027-01-18 |
|
第10届董事会 起始日期:2022-01-24 终止日期:2022-04-22
|
|||
董事长 |
2022-01-24 |
2024-01-18 |
|
非独立董事 |
2022-01-24 |
2024-01-18 |
|
非独立董事 |
2022-01-24 |
2024-01-18 |
|
非独立董事 |
2022-01-24 |
2022-07-07 |
|
非独立董事 |
2022-07-27 |
2024-01-18 |
|
非独立董事 |
2022-07-27 |
2024-01-18 |
|
独立董事 |
2022-01-24 |
2024-01-18 |
|
独立董事 |
2022-01-24 |
2024-01-18 |
|
独立董事 |
2022-01-24 |
2024-01-18 |
|
第9届董事会 起始日期:2019-06-28 终止日期:2021-12-27
|
|||
董事 |
2019-01-22 |
2022-01-23 |
|
董事长 |
2019-01-23 |
2022-01-23 |
|
董事 |
2019-01-22 |
2020-03-25 |
|
副董事长 |
2019-04-24 |
2020-03-25 |
|
董事 |
2019-01-22 |
2022-01-23 |
|
董事 |
2019-01-22 |
2021-10-11 |
|
董事 |
2019-01-22 |
2022-01-23 |
|
董事 |
2019-01-22 |
2021-07-16 |
|
董事 |
2020-08-05 |
2022-01-23 |
|
独立董事 |
2019-01-22 |
2021-10-29 |
|
独立董事 |
2019-01-22 |
2022-01-23 |
|
独立董事 |
2019-01-22 |
2022-01-23 |
|
独立董事 |
2021-10-29 |
2022-01-23 |
|
第8届董事会 起始日期:2016-12-16 终止日期:2019-01-23
|
|||
董事 |
2015-12-14 |
2016-11-18 |
|
董事长 |
2015-12-14 |
2016-11-18 |
|
董事 |
2016-11-18 |
2019-01-21 |
|
董事长 |
2016-11-18 |
2019-01-23 |
|
董事 |
2015-12-14 |
2019-01-21 |
|
董事 |
2015-12-14 |
2016-11-18 |
|
董事 |
2015-12-14 |
2016-11-18 |
|
董事 |
2016-11-18 |
2019-01-21 |
|
董事 |
2016-11-18 |
2018-01-09 |
|
董事 |
2018-01-09 |
2019-01-21 |
|
董事 |
2018-10-22 |
2019-01-21 |
|
独立董事 |
2015-12-14 |
2017-06-05 |
|
董事 |
2018-10-22 |
2019-01-21 |
|
独立董事 |
2015-12-14 |
2019-01-21 |
|
独立董事 |
2015-12-14 |
2019-01-21 |
|
独立董事 |
2017-06-05 |
2019-01-21 |
|
第7届董事会 起始日期:2014-07-29 终止日期:2015-12-13
|
|||
董事 |
2014-07-29 |
2015-12-13 |
|
董事长 |
2014-07-30 |
2015-12-13 |
|
董事 |
2012-11-15 |
2014-07-17 |
|
董事长 |
2012-11-15 |
2014-07-17 |
|
董事 |
2014-07-29 |
2015-12-13 |
|
董事 |
2012-11-15 |
2013-03-21 |
|
董事 |
2012-11-15 |
2014-07-29 |
|
董事 |
2014-07-29 |
2015-12-13 |
|
董事 |
2012-11-15 |
2015-12-13 |
|
董事 |
2013-04-12 |
2014-07-29 |
|
独立董事 |
2014-12-31 |
2015-12-13 |
|
独立董事 |
2012-11-15 |
2014-05-16 |
|
独立董事 |
2014-07-29 |
2015-12-13 |
|
独立董事 |
2012-11-15 |
2014-07-29 |
|
独立董事 |
2012-11-15 |
2014-07-29 |
|
独立董事 |
2014-05-16 |
2014-07-29 |
|
独立董事 |
2014-07-29 |
2014-12-31 |
|
独立董事 |
2014-07-29 |
2015-12-13 |
|
第6届董事会 起始日期:2009-11-11 终止日期:2010-08-31
|
|||
副董事长 |
2009-11-11 |
2010-08-31 |
|
董事 |
2009-11-11 |
2010-09-16 |
|
董事 |
2009-11-11 |
2010-09-16 |
|
董事长 |
2009-11-11 |
2010-08-31 |
|
董事 |
2009-11-11 |
2010-09-16 |
|
董事 |
2010-09-16 |
2012-11-14 |
|
董事长 |
2010-09-16 |
2012-11-14 |
|
董事 |
2010-09-16 |
2012-11-14 |
|
董事 |
2010-09-16 |
2012-11-14 |
|
董事 |
2009-11-11 |
2012-11-14 |
|
独立董事 |
2009-11-11 |
2012-11-14 |
|
独立董事 |
2009-11-11 |
2012-11-14 |
|
独立董事 |
2009-11-11 |
2012-11-14 |
|
第5届董事会 起始日期:2006-11-11 终止日期:2008-05-05
|
|||
董事 |
2006-11-11 |
2008-05-05 |
|
独立董事 |
2006-11-11 |
2009-11-10 |
|
董事 |
2006-11-11 |
2009-11-10 |
|
副董事长 |
2006-11-11 |
2009-11-10 |
|
独立董事 |
2006-11-11 |
2009-11-10 |
|
独立董事 |
2009-06-05 |
2009-11-10 |
|
独立董事 |
2008-05-05 |
2009-11-10 |
|
独立董事 |
2006-11-11 |
2008-05-05 |
|
董事 |
2006-11-11 |
2009-11-10 |
|
董事 |
2006-11-11 |
2009-11-10 |
|
董事长 |
2006-11-11 |
2009-11-10 |
|
董事会秘书 |
2006-11-11 |
2009-11-10 |
|
董事 |
2008-05-05 |
2009-11-10 |
|
第4届董事会 起始日期:2005-04-20 终止日期:2006-11-10
|
|||
董事 |
2005-04-20 |
2006-11-10 |
|
董事 |
2003-11-08 |
2005-03-10 |
|
独立董事 |
2003-11-08 |
2006-11-10 |
|
独立董事 |
2003-11-08 |
2006-11-10 |
|
独立董事 |
2003-11-08 |
2006-11-10 |
|
董事 |
2003-11-08 |
2006-11-10 |
|
董事 |
2003-11-08 |
2006-11-10 |
|
董事长 |
2003-11-08 |
2006-11-10 |
|
董事 |
2003-11-08 |
2006-11-10 |
|
副董事长 |
2003-11-08 |
2006-11-10 |
|
董事会秘书 |
2003-11-08 |
2006-11-10 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第11届监事会 起始日期:2024-01-19 终止日期:2027-01-18
|
|||
非职工代表监事 |
2024-01-19 |
2027-01-18 |
|
监事会主席 |
2024-01-19 |
2027-01-18 |
|
非职工代表监事 |
2024-01-19 |
2027-01-18 |
|
职工代表监事 |
2024-01-19 |
2027-01-18 |
|
第10届监事会 起始日期:2022-01-24 终止日期:2024-01-18
|
|||
监事会主席 |
2022-01-24 |
2024-01-18 |
|
非职工代表监事 |
2022-01-24 |
2024-01-18 |
|
非职工代表监事 |
2022-01-24 |
2024-01-18 |
|
职工代表监事 |
2022-04-07 |
2024-01-18 |
|
第9届监事会 起始日期:2019-01-23 终止日期:2022-01-23
|
|||
监事会主席 |
2019-01-23 |
2022-01-23 |
|
监事 |
2019-01-22 |
2022-01-23 |
|
职工代表监事 |
2021-08-24 |
2022-04-07 |
|
监事 |
2019-01-22 |
2021-11-18 |
|
监事 |
2021-11-18 |
2022-01-23 |
|
职工代表监事 |
2019-01-23 |
2019-10-30 |
|
职工代表监事 |
2019-10-30 |
2021-08-24 |
|
第8届监事会 起始日期:2015-12-14 终止日期:2019-01-21
|
|||
监事 |
2015-12-14 |
2019-01-21 |
|
监事 |
2015-12-14 |
2019-01-21 |
|
监事会主席 |
2015-12-14 |
2019-01-23 |
|
职工代表监事 |
2015-12-14 |
2019-01-23 |
|
第7届监事会 起始日期:2012-11-15 终止日期:2014-07-11
|
|||
职工监事 |
2012-11-15 |
2014-07-11 |
|
监事会主席 |
2012-11-15 |
2014-07-11 |
|
监事 |
2012-11-15 |
2014-07-29 |
|
监事 |
2012-11-15 |
2014-07-29 |
|
监事 |
2014-07-29 |
2015-12-13 |
|
监事会主席 |
2014-07-30 |
2015-12-13 |
|
职工代表监事 |
2014-07-11 |
2015-12-13 |
|
监事 |
2014-07-29 |
2015-12-13 |
|
第6届监事会 起始日期:2009-11-11 终止日期:2010-09-16
|
|||
监事 |
2009-11-11 |
2010-09-16 |
|
职工监事 |
2009-11-11 |
2012-11-14 |
|
监事会主席 |
2009-11-11 |
2012-11-14 |
|
监事 |
2010-09-16 |
2012-11-14 |
|
监事 |
2009-11-11 |
2012-11-14 |
|
第5届监事会 起始日期:2006-11-11 终止日期:2009-11-10
|
|||
监事 |
2006-11-11 |
2009-11-10 |
|
监事 |
2006-11-11 |
2009-11-10 |
|
监事会主席 |
2006-11-11 |
2008-04-10 |
|
职工代表监事 |
2006-11-11 |
2008-04-10 |
|
监事会主席 |
2008-04-10 |
2009-11-10 |
|
职工监事 |
2008-04-10 |
2009-11-10 |
|
第4届监事会 起始日期:2003-10-08 终止日期:2006-11-10
|
|||
职工代表监事 |
2003-10-08 |
2006-11-10 |
|
监事 |
2003-11-08 |
2006-11-10 |
|
监事 |
2003-11-08 |
2006-11-10 |
|
监事会主席 |
2003-11-08 |
2006-11-10 |
↑返回页顶↑ |