今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总裁 |
2017-12-26 |
-- |
|
财务总监 |
2012-08-25 |
-- |
|
常务副总裁 |
2017-12-26 |
-- |
|
总工程师 |
2018-08-27 |
-- |
|
副总裁 |
2012-08-25 |
-- |
|
副总裁 |
2024-03-03 |
-- |
|
副总裁 |
2024-08-31 |
-- |
|
副总裁 |
2018-08-27 |
-- |
|
副总裁 |
2019-02-22 |
-- |
|
副总裁 |
2018-08-27 |
-- |
|
副总裁 |
2021-12-02 |
-- |
|
副总裁 |
2021-10-11 |
-- |
|
副总裁 |
2023-02-15 |
-- |
|
副总裁 |
2019-02-22 |
-- |
|
副总裁 |
2017-09-13 |
-- |
|
董事会秘书 |
2015-08-27 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第9届董事会 起始日期:2024-08-31 终止日期:2027-08-28
|
|||
非独立董事 |
2024-08-29 |
2027-08-28 |
|
董事长 |
2024-08-29 |
2027-08-28 |
|
副董事长 |
2024-09-22 |
2027-08-28 |
|
非独立董事 |
2024-08-29 |
2027-08-28 |
|
非独立董事 |
2024-08-29 |
2027-08-28 |
|
非独立董事 |
2024-08-29 |
2027-08-28 |
|
独立董事 |
2024-08-29 |
2027-08-28 |
|
独立董事 |
2024-08-29 |
2027-08-28 |
|
独立董事 |
2024-08-29 |
2027-08-28 |
|
独立董事 |
2024-08-29 |
2027-08-28 |
|
第8届董事会 起始日期:2021-10-11 终止日期:2024-08-31
|
|||
非独立董事 |
2021-08-31 |
2024-08-28 |
|
董事长 |
2021-08-31 |
2024-08-28 |
|
非独立董事 |
2021-08-31 |
2024-08-28 |
|
副董事长 |
2021-08-31 |
2024-08-28 |
|
非独立董事 |
2021-08-31 |
2024-08-28 |
|
非独立董事 |
2021-08-31 |
2024-08-28 |
|
独立董事 |
2021-08-31 |
2024-08-28 |
|
独立董事 |
2021-08-31 |
2024-08-28 |
|
独立董事 |
2021-08-31 |
2024-08-28 |
|
独立董事 |
2021-08-31 |
2024-08-28 |
|
第7届董事会 起始日期:2019-01-25 终止日期:2021-10-11
|
|||
董事 |
2018-08-22 |
2021-08-30 |
|
董事长 |
2018-08-22 |
2021-08-30 |
|
董事 |
2018-08-22 |
2021-08-30 |
|
副董事长 |
2018-08-22 |
2021-08-30 |
|
董事 |
2018-08-22 |
2021-08-30 |
|
董事 |
2018-08-22 |
2021-08-30 |
|
独立董事 |
2018-08-22 |
2021-08-30 |
|
独立董事 |
2018-08-22 |
2021-08-30 |
|
独立董事 |
2018-08-22 |
2021-08-30 |
|
独立董事 |
2018-08-22 |
2021-08-30 |
|
第6届董事会 起始日期:2015-08-27 终止日期:2016-01-01
|
|||
董事 |
2015-08-27 |
2018-08-21 |
|
董事长 |
2015-08-27 |
2018-08-21 |
|
副董事长 |
2015-08-27 |
2018-08-21 |
|
董事 |
2015-08-27 |
2018-08-21 |
|
董事 |
2015-08-27 |
2018-08-21 |
|
独立董事 |
2015-08-27 |
2018-08-21 |
|
独立董事 |
2015-08-27 |
2018-08-21 |
|
独立董事 |
2015-08-27 |
2018-08-21 |
|
第5届董事会 起始日期:2012-08-25 终止日期:2015-08-26
|
|||
非独立董事 |
2012-08-20 |
2015-08-26 |
|
董事长 |
2012-08-20 |
2015-08-26 |
|
副董事长 |
2012-08-20 |
2015-08-26 |
|
非独立董事 |
2012-08-20 |
2015-08-26 |
|
董事 |
2014-03-17 |
2015-08-26 |
|
非独立董事 |
2012-08-20 |
2014-01-13 |
|
独立董事 |
2012-08-20 |
2015-08-26 |
|
独立董事 |
2012-08-20 |
2015-08-26 |
|
独立董事 |
2012-08-20 |
2015-08-26 |
|
第4届董事会 起始日期:2007-11-02 终止日期:2009-10-22
|
|||
副董事长 |
2007-11-02 |
2009-10-22 |
|
董事 |
2007-11-02 |
2010-11-25 |
|
董事 |
2007-11-02 |
2009-10-22 |
|
董事 |
2007-11-02 |
2010-11-25 |
|
董事 |
2010-06-29 |
2010-11-25 |
|
董事 |
2007-11-02 |
2012-08-19 |
|
董事长 |
2007-11-02 |
2012-08-19 |
|
董事 |
2007-11-02 |
2012-08-19 |
|
董事 |
2007-11-02 |
2012-08-19 |
|
独立董事 |
2007-11-02 |
2012-08-19 |
|
独立董事 |
2007-11-02 |
2012-08-19 |
|
独立董事 |
2007-11-02 |
2012-08-19 |
|
第3届董事会 起始日期:2004-11-22 终止日期:2007-11-01
|
|||
独立董事 |
2004-11-22 |
2007-11-01 |
|
董事 |
2004-11-22 |
2007-11-01 |
|
独立董事 |
2004-11-22 |
2007-11-01 |
|
董事 |
2004-11-22 |
2007-11-01 |
|
董事 |
2004-11-22 |
2007-11-01 |
|
独立董事 |
2004-11-22 |
2007-11-01 |
|
董事长 |
2004-11-22 |
2007-11-01 |
|
董事 |
2004-11-22 |
2007-11-01 |
|
董事 |
2004-11-22 |
2007-11-01 |
|
董事 |
2004-11-22 |
2007-11-01 |
|
副董事长 |
2004-11-22 |
2007-11-01 |
|
董事会秘书 |
2004-11-22 |
2007-11-01 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第9届监事会 起始日期:2024-08-29 终止日期:2027-08-28
|
|||
监事会主席 |
2024-08-29 |
2027-08-28 |
|
股东代表监事 |
2024-08-29 |
2027-08-28 |
|
股东代表监事 |
2024-08-29 |
2027-08-28 |
|
股东代表监事 |
2024-08-29 |
2027-08-28 |
|
职工代表监事 |
2024-08-29 |
2027-08-28 |
|
职工代表监事 |
2024-08-29 |
2027-08-28 |
|
第8届监事会 起始日期:2021-08-31 终止日期:2024-08-28
|
|||
监事会主席 |
2021-08-31 |
2024-08-28 |
|
股东代表监事 |
2021-08-31 |
2024-08-28 |
|
股东代表监事 |
2021-08-31 |
2024-08-28 |
|
股东代表监事 |
2021-08-31 |
2024-08-28 |
|
职工代表监事 |
2021-08-31 |
2024-08-28 |
|
职工代表监事 |
2021-08-31 |
2024-08-28 |
|
第7届监事会 起始日期:2018-08-22 终止日期:2021-08-30
|
|||
监事会主席 |
2018-08-22 |
2021-08-30 |
|
监事 |
2018-08-22 |
2021-08-30 |
|
监事 |
2018-08-22 |
2021-08-30 |
|
监事 |
2018-08-22 |
2021-08-30 |
|
职工监事 |
2018-08-22 |
2021-08-30 |
|
职工监事 |
2018-08-22 |
2021-08-30 |
|
第6届监事会 起始日期:2015-08-27 终止日期:2018-08-21
|
|||
监事会主席 |
2015-08-27 |
2018-08-21 |
|
监事 |
2015-08-27 |
2018-08-21 |
|
监事 |
2015-08-27 |
2018-08-21 |
|
监事 |
2015-08-27 |
2018-08-21 |
|
职工代表监事 |
2015-08-27 |
2018-08-21 |
|
职工代表监事 |
2017-02-06 |
2018-08-21 |
|
职工代表监事 |
2015-08-27 |
2017-02-06 |
|
第5届监事会 起始日期:2012-08-20 终止日期:2015-08-26
|
|||
股东代表监事 |
2012-08-20 |
2015-08-26 |
|
监事会主席 |
2012-08-20 |
2015-08-26 |
|
股东代表监事 |
2012-08-20 |
2015-08-26 |
|
职工代表监事 |
2012-08-20 |
2015-08-26 |
|
职工代表监事 |
2012-08-20 |
2015-08-26 |
|
股东代表监事 |
2012-08-20 |
2015-08-26 |
|
第4届监事会 起始日期:2007-11-02 终止日期:2009-03-17
|
|||
职工监事 |
2007-11-02 |
2009-03-17 |
|
监事 |
2007-11-02 |
2012-08-19 |
|
监事会主席 |
2007-11-02 |
2012-08-19 |
|
监事 |
2007-11-02 |
2012-08-19 |
|
监事 |
2007-11-02 |
2012-08-19 |
|
职工监事 |
2009-03-17 |
2012-08-19 |
|
职工监事 |
2007-11-02 |
2012-08-19 |
|
第3届监事会 起始日期:2004-11-22 终止日期:2007-11-01
|
|||
监事会主席 |
2004-11-22 |
2007-11-01 |
|
职工代表监事 |
2004-11-22 |
2007-11-01 |
|
监事 |
2004-11-22 |
2007-11-01 |
|
职工代表监事 |
2004-11-22 |
2007-11-01 |
|
监事 |
2004-11-22 |
2007-11-01 |
|
监事 |
2004-11-22 |
2007-11-01 |
↑返回页顶↑ |