今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2022-05-25 |
-- |
|
副总经理 |
2022-12-21 |
-- |
|
副总经理 |
2022-12-21 |
-- |
|
副总经理 |
2021-10-15 |
-- |
|
副总经理 |
2019-10-31 |
-- |
|
财务总监 |
2022-12-21 |
-- |
|
董事会秘书 |
2019-10-31 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第8届董事会 起始日期:2022-12-21 终止日期:2025-12-20
|
|||
董事长 |
2022-12-21 |
2025-12-20 |
|
非独立董事 |
2022-12-21 |
2025-12-20 |
|
非独立董事 |
2022-12-21 |
2025-12-20 |
|
非独立董事 |
2022-12-21 |
2025-12-20 |
|
非独立董事 |
2022-12-21 |
2025-12-20 |
|
非独立董事 |
2022-12-21 |
2025-12-20 |
|
非独立董事 |
2023-05-29 |
2025-12-20 |
|
非独立董事 |
2022-12-21 |
2023-05-13 |
|
独立董事 |
2022-12-21 |
2025-12-20 |
|
独立董事 |
2022-12-21 |
2025-12-20 |
|
独立董事 |
2022-12-21 |
2025-12-20 |
|
第7届董事会 起始日期:2020-04-28 终止日期:2022-12-20
|
|||
非独立董事 |
2021-01-25 |
2022-12-20 |
|
董事长 |
2021-01-25 |
2022-12-20 |
|
代理董事长 |
2021-01-09 |
2021-01-25 |
|
非独立董事 |
2019-10-31 |
2022-12-20 |
|
董事长 |
2019-10-31 |
2021-01-09 |
|
非独立董事 |
2019-10-31 |
2021-01-09 |
|
非独立董事 |
2019-10-31 |
2020-05-13 |
|
非独立董事 |
2019-10-31 |
2021-09-24 |
|
非独立董事 |
2019-10-31 |
2020-05-13 |
|
非独立董事 |
2019-10-31 |
2021-09-24 |
|
非独立董事 |
2020-06-04 |
2021-09-24 |
|
非独立董事 |
2020-06-04 |
2021-09-24 |
|
非独立董事 |
2021-10-11 |
2022-12-20 |
|
非独立董事 |
2021-10-11 |
2022-12-20 |
|
非独立董事 |
2021-10-11 |
2022-12-20 |
|
非独立董事 |
2021-10-11 |
2022-12-20 |
|
独立董事 |
2019-10-31 |
2022-12-20 |
|
独立董事 |
2019-10-31 |
2022-12-20 |
|
独立董事 |
2019-10-31 |
2022-12-20 |
|
第6届董事会 起始日期:2019-03-06 终止日期:2020-04-28
|
|||
非独立董事 |
2019-05-15 |
2019-10-30 |
|
董事长 |
2019-05-15 |
2019-10-30 |
|
董事长 |
2018-05-28 |
2019-04-29 |
|
代理董事长 |
2019-04-29 |
2019-05-15 |
|
董事 |
2018-05-28 |
2019-10-30 |
|
董事 |
2016-09-26 |
2018-05-12 |
|
董事长 |
2016-09-26 |
2018-05-12 |
|
董事 |
2016-09-26 |
2019-10-30 |
|
董事 |
2016-09-26 |
2019-10-30 |
|
董事 |
2016-09-26 |
2019-10-30 |
|
董事 |
2016-09-26 |
2019-04-29 |
|
董事 |
2016-09-26 |
2019-10-30 |
|
独立董事 |
2016-09-26 |
2019-10-30 |
|
独立董事 |
2016-09-26 |
2019-10-30 |
|
独立董事 |
2016-09-26 |
2019-10-30 |
|
第5届董事会 起始日期:2013-09-30 终止日期:2016-09-25
|
|||
董事 |
2015-11-20 |
2016-09-25 |
|
董事长 |
2015-11-20 |
2016-09-25 |
|
董事 |
2012-08-13 |
2013-06-28 |
|
董事长 |
2012-08-13 |
2013-06-28 |
|
副董事长 |
2012-08-13 |
2013-07-01 |
|
董事 |
2012-08-13 |
2015-11-04 |
|
董事长 |
2013-07-01 |
2015-11-04 |
|
董事 |
2012-08-13 |
2013-05-02 |
|
董事 |
2012-08-13 |
2016-09-25 |
|
董事 |
2012-08-13 |
2016-09-25 |
|
董事 |
2013-09-27 |
2016-09-25 |
|
董事 |
2015-12-23 |
2016-09-25 |
|
董事 |
2013-05-15 |
2015-12-03 |
|
董事 |
2012-08-13 |
2016-09-25 |
|
独立董事 |
2012-08-13 |
2016-03-31 |
|
独立董事 |
2012-08-13 |
2016-03-31 |
|
独立董事 |
2012-08-13 |
2016-09-25 |
|
独立董事 |
2016-03-31 |
2016-09-25 |
|
独立董事 |
2016-03-31 |
2016-09-25 |
|
第4届董事会 起始日期:2009-08-13 终止日期:2012-03-09
|
|||
董事 |
2009-08-13 |
2012-03-09 |
|
董事 |
2009-08-13 |
2012-08-12 |
|
董事长 |
2009-08-13 |
2012-08-12 |
|
董事 |
2009-08-13 |
2012-08-12 |
|
副董事长 |
2009-08-13 |
2012-08-12 |
|
董事 |
2009-08-13 |
2012-08-12 |
|
董事 |
2009-08-13 |
2012-08-12 |
|
董事 |
2012-03-30 |
2012-08-12 |
|
董事 |
2009-08-13 |
2012-08-12 |
|
独立董事 |
2009-08-13 |
2012-08-12 |
|
独立董事 |
2009-08-13 |
2012-08-12 |
|
独立董事 |
2009-08-13 |
2012-08-12 |
|
第3届董事会 起始日期:2005-05-31 终止日期:2007-12-12
|
|||
独立董事 |
2005-05-31 |
2007-12-12 |
|
独立董事 |
2007-12-12 |
2009-08-12 |
|
独立董事 |
2007-12-12 |
2009-08-12 |
|
董事 |
2005-05-31 |
2009-08-12 |
|
董事 |
2009-06-11 |
2009-08-12 |
|
董事 |
2007-12-12 |
2009-08-12 |
|
董事 |
2005-05-31 |
2007-12-12 |
|
董事 |
2009-06-11 |
2009-08-12 |
|
独立董事 |
2005-05-31 |
2007-12-12 |
|
董事 |
2005-10-31 |
2009-08-12 |
|
董事 |
2005-05-31 |
2009-08-12 |
|
董事长 |
2005-05-31 |
2009-08-12 |
|
董事 |
2005-05-31 |
2005-09-23 |
|
副董事长 |
2005-05-31 |
2005-09-26 |
|
董事 |
2006-10-10 |
2009-08-12 |
|
董事 |
2005-05-31 |
2007-12-12 |
|
董事 |
2007-12-12 |
2009-08-12 |
|
副董事长 |
2005-05-31 |
2006-08-03 |
|
董事 |
2005-05-31 |
2006-10-10 |
|
独立董事 |
2005-07-11 |
2009-08-12 |
|
第2届董事会 起始日期:2003-03-05 终止日期:2005-01-31
|
|||
董事 |
2003-03-05 |
2005-01-31 |
|
独立董事 |
2002-05-18 |
2005-05-30 |
|
独立董事 |
2002-05-18 |
2003-03-05 |
|
代理董事会秘书 |
2005-04-27 |
2005-05-30 |
|
董事 |
2002-05-18 |
2002-11-29 |
|
副董事长 |
2002-05-18 |
2002-11-29 |
|
独立董事 |
2002-05-18 |
2005-05-30 |
|
名誉董事长 |
2002-05-18 |
2005-05-30 |
|
董事 |
2002-05-18 |
2003-03-05 |
|
副董事长 |
2002-05-18 |
2003-03-05 |
|
董事 |
2002-05-18 |
2005-04-27 |
|
董事会秘书 |
2002-05-18 |
2005-04-27 |
|
董事 |
2002-05-18 |
2003-03-05 |
|
董事 |
2003-03-05 |
2005-05-30 |
|
董事 |
2005-03-04 |
2005-05-30 |
|
董事 |
2002-05-18 |
2005-05-30 |
|
独立董事 |
2003-03-05 |
2004-07-15 |
|
董事 |
2002-11-29 |
2005-05-30 |
|
副董事长 |
2002-11-29 |
2005-05-30 |
|
董事 |
2002-05-18 |
2005-05-30 |
|
董事长 |
2002-05-18 |
2005-05-30 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第8届监事会 起始日期:2022-12-21 终止日期:2025-12-20
|
|||
监事 |
2022-12-21 |
2025-12-20 |
|
监事会主席 |
2022-12-21 |
2025-12-20 |
|
监事 |
2022-12-21 |
2025-12-20 |
|
职工代表监事 |
2022-12-21 |
2025-12-20 |
|
第7届监事会 起始日期:2020-09-07 终止日期:2021-10-11
|
|||
监事会主席 |
2020-09-07 |
2021-10-11 |
|
监事会主席 |
2019-10-31 |
2020-09-07 |
|
监事 |
2019-10-31 |
2020-09-07 |
|
非职工代表监事 |
2020-09-07 |
2021-10-11 |
|
监事 |
2019-10-31 |
2021-10-11 |
|
监事会主席 |
2021-10-15 |
2022-12-20 |
|
非职工代表监事 |
2021-10-11 |
2022-12-20 |
|
非职工代表监事 |
2021-10-11 |
2022-12-20 |
|
职工监事 |
2019-10-31 |
2019-12-24 |
|
职工监事 |
2019-12-24 |
2022-12-20 |
|
第6届监事会 起始日期:2016-09-26 终止日期:2019-10-30
|
|||
监事会主席 |
2016-09-26 |
2019-10-30 |
|
监事 |
2016-09-26 |
2019-10-30 |
|
监事 |
2016-09-26 |
2019-10-30 |
|
职工监事 |
2017-03-23 |
2019-10-30 |
|
职工监事 |
2016-09-26 |
2017-03-23 |
|
第5届监事会 起始日期:2012-08-13 终止日期:2013-05-02
|
|||
监事会主席 |
2012-08-13 |
2013-05-02 |
|
监事 |
2013-05-15 |
2015-05-08 |
|
监事 |
2012-08-13 |
2013-05-02 |
|
监事会主席 |
2015-05-08 |
2016-09-25 |
|
监事会主席 |
2013-05-15 |
2015-05-08 |
|
监事 |
2015-05-08 |
2016-09-25 |
|
监事 |
2012-08-13 |
2015-12-23 |
|
监事 |
2015-12-23 |
2016-09-25 |
|
职工监事 |
2012-08-13 |
2016-09-25 |
|
第4届监事会 起始日期:2009-08-13 终止日期:2010-04-27
|
|||
职工代表监事 |
2009-08-13 |
2010-04-27 |
|
监事 |
2009-08-13 |
2012-08-12 |
|
监事会主席 |
2009-08-13 |
2012-08-12 |
|
监事 |
2009-08-13 |
2012-08-12 |
|
职工监事 |
2010-04-27 |
2012-08-12 |
|
第3届监事会 起始日期:2005-05-31 终止日期:2009-08-12
|
|||
监事 |
2005-05-31 |
2009-08-12 |
|
监事 |
2006-03-30 |
2009-08-12 |
|
监事会主席 |
2005-05-31 |
2006-03-30 |
|
监事 |
2005-05-31 |
2009-08-12 |
|
监事 |
2005-05-31 |
2006-03-31 |
|
监事会召集人 |
2006-03-30 |
2009-08-12 |
|
第2届监事会 起始日期:2003-03-05 终止日期:2005-05-30
|
|||
监事 |
2003-03-05 |
2005-05-30 |
|
监事 |
2002-05-18 |
2005-05-30 |
|
监事 |
2002-05-18 |
2005-05-30 |
|
监事 |
2002-05-18 |
2003-03-05 |
|
监事会召集人 |
2003-03-05 |
2005-05-30 |
|
监事会召集人 |
2002-05-18 |
2003-03-05 |
↑返回页顶↑ |