今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2021-03-31 |
-- |
|
副总经理 |
2011-08-30 |
-- |
|
董事会秘书 |
2011-08-30 |
-- |
|
财务总监 |
2009-10-20 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第8届董事会 起始日期:2023-04-26 终止日期:2026-04-24
|
|||
非独立董事 |
2023-04-25 |
2026-04-24 |
|
董事长 |
2023-04-26 |
2026-04-24 |
|
非独立董事 |
2023-04-25 |
2026-04-24 |
|
非独立董事 |
2023-04-25 |
2023-09-28 |
|
非独立董事 |
2023-04-25 |
2026-04-24 |
|
非独立董事 |
2023-04-25 |
2026-04-24 |
|
非独立董事 |
2023-04-25 |
2026-04-24 |
|
董事 |
2023-11-14 |
2026-04-24 |
|
独立董事 |
2023-04-25 |
2026-04-24 |
|
独立董事 |
2023-04-25 |
2026-04-24 |
|
独立董事 |
2023-04-25 |
2026-04-24 |
|
第7届董事会 起始日期:2020-05-20 终止日期:2023-04-26
|
|||
董事长 |
2020-05-20 |
2023-04-26 |
|
非独立董事 |
2020-05-20 |
2023-04-24 |
|
非独立董事 |
2020-05-20 |
2020-12-31 |
|
非独立董事 |
2020-05-20 |
2023-04-24 |
|
非独立董事 |
2020-05-20 |
2023-04-24 |
|
非独立董事 |
2020-05-20 |
2023-04-24 |
|
非独立董事 |
2020-05-20 |
2023-04-24 |
|
董事 |
2021-04-22 |
2023-04-24 |
|
独立董事 |
2020-05-20 |
2023-04-24 |
|
独立董事 |
2020-05-20 |
2023-04-24 |
|
独立董事 |
2020-05-20 |
2023-04-24 |
|
第6届董事会 起始日期:2017-04-20 终止日期:2020-05-19
|
|||
非独立董事 |
2017-04-20 |
2018-03-05 |
|
董事长 |
2017-04-20 |
2018-03-05 |
|
代理董事长 |
2018-03-05 |
2018-03-29 |
|
非独立董事 |
2017-04-20 |
2020-05-19 |
|
董事长 |
2018-03-29 |
2020-05-19 |
|
非独立董事 |
2017-04-20 |
2020-05-19 |
|
非独立董事 |
2017-04-20 |
2019-10-10 |
|
非独立董事 |
2017-04-20 |
2018-10-30 |
|
非独立董事 |
2017-04-20 |
2020-05-19 |
|
董事 |
2018-04-19 |
2020-05-19 |
|
董事 |
2019-01-03 |
2020-05-19 |
|
董事 |
2019-11-18 |
2020-05-19 |
|
独立董事 |
2017-04-20 |
2019-04-19 |
|
独立董事 |
2017-04-20 |
2019-04-19 |
|
独立董事 |
2017-04-20 |
2020-05-19 |
|
独立董事 |
2019-04-19 |
2020-05-19 |
|
独立董事 |
2019-04-19 |
2020-05-19 |
|
第5届董事会 起始日期:2014-04-24 终止日期:2015-03-25
|
|||
非独立董事 |
2014-04-24 |
2017-04-19 |
|
董事长 |
2014-04-24 |
2017-04-20 |
|
非独立董事 |
2014-04-24 |
2017-04-19 |
|
非独立董事 |
2014-04-24 |
2017-04-19 |
|
非独立董事 |
2014-04-24 |
2016-01-14 |
|
非独立董事 |
2014-04-24 |
2017-04-19 |
|
非独立董事 |
2014-04-24 |
2017-04-19 |
|
董事 |
2016-04-20 |
2017-04-19 |
|
独立董事 |
2014-04-24 |
2017-04-19 |
|
独立董事 |
2014-04-24 |
2017-04-19 |
|
独立董事 |
2014-04-24 |
2017-04-19 |
|
第4届董事会 起始日期:2013-12-31 终止日期:2014-04-24
|
|||
董事 |
2011-04-20 |
2014-04-23 |
|
董事长 |
2011-04-20 |
2014-04-24 |
|
董事 |
2011-04-20 |
2014-04-23 |
|
董事 |
2011-04-20 |
2013-03-27 |
|
董事 |
2011-04-20 |
2014-04-23 |
|
董事 |
2011-04-20 |
2014-04-23 |
|
董事 |
2013-04-23 |
2014-04-23 |
|
董事 |
2013-04-23 |
2014-04-23 |
|
董事 |
2011-04-20 |
2013-03-18 |
|
独立董事 |
2011-04-20 |
2014-04-23 |
|
独立董事 |
2013-02-25 |
2014-04-23 |
|
独立董事 |
2011-04-20 |
2013-02-25 |
|
独立董事 |
2011-04-20 |
2013-02-25 |
|
独立董事 |
2013-02-25 |
2014-04-23 |
|
第3届董事会 起始日期:2009-09-21 终止日期:2011-04-19
|
|||
董事 |
2009-09-21 |
2011-04-19 |
|
独立董事 |
2008-01-28 |
2011-04-19 |
|
独立董事 |
2008-01-28 |
2011-04-19 |
|
董事会秘书 |
2008-01-28 |
2011-04-19 |
|
董事 |
2008-01-28 |
2011-04-19 |
|
董事长 |
2008-01-28 |
2011-04-19 |
|
董事 |
2010-04-23 |
2011-04-19 |
|
董事 |
2008-01-28 |
2011-04-19 |
|
董事 |
2008-01-28 |
2009-09-21 |
|
董事 |
2008-01-28 |
2011-04-19 |
|
董事 |
2008-01-28 |
2011-04-19 |
|
独立董事 |
2008-01-28 |
2011-04-19 |
|
董事 |
2008-01-28 |
2011-04-19 |
|
第2届董事会 起始日期:2003-10-01 终止日期:2008-01-27
|
|||
董事会秘书 |
2003-10-01 |
2008-01-27 |
|
独立董事 |
2003-10-01 |
2008-01-27 |
|
董事 |
2003-10-01 |
2005-04-11 |
|
董事 |
2005-05-13 |
2008-01-27 |
|
董事 |
2006-07-14 |
2008-01-27 |
|
董事 |
2003-10-01 |
2006-07-14 |
|
董事 |
2003-10-01 |
2007-08-13 |
|
董事 |
2003-10-01 |
2008-01-27 |
|
董事 |
2003-10-01 |
2006-07-14 |
|
董事 |
2003-10-01 |
2008-01-27 |
|
董事 |
2006-07-14 |
2008-01-27 |
|
独立董事 |
2003-10-01 |
2008-01-27 |
|
董事长 |
2003-10-01 |
2008-01-27 |
|
独立董事 |
2003-10-01 |
2008-01-27 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第8届监事会 起始日期:2023-04-25 终止日期:2026-04-24
|
|||
监事 |
2023-04-25 |
2026-04-24 |
|
监事会主席 |
2023-04-26 |
2026-04-24 |
|
职工代表监事 |
2023-04-25 |
2026-04-24 |
|
职工代表监事 |
2023-04-25 |
2026-04-24 |
|
第7届监事会 起始日期:2020-05-20 终止日期:2023-04-26
|
|||
监事会主席 |
2020-05-20 |
2023-04-26 |
|
监事 |
2020-05-20 |
2023-04-24 |
|
职工代表监事 |
2020-05-20 |
2023-04-24 |
|
职工代表监事 |
2020-05-20 |
2023-04-24 |
|
第6届监事会 起始日期:2017-04-20 终止日期:2020-05-19
|
|||
监事 |
2017-04-20 |
2020-05-19 |
|
监事会主席 |
2017-04-20 |
2020-05-19 |
|
职工代表监事 |
2017-04-20 |
2020-05-19 |
|
职工代表监事 |
2017-04-20 |
2020-05-19 |
|
第5届监事会 起始日期:2014-04-24 终止日期:2017-04-19
|
|||
股东代表监事 |
2014-04-24 |
2017-04-19 |
|
监事会主席 |
2016-03-24 |
2017-04-20 |
|
监事会主席 |
2014-04-24 |
2016-03-24 |
|
股东代表监事 |
2014-04-24 |
2017-04-19 |
|
职工代表监事 |
2014-04-24 |
2017-04-19 |
|
职工代表监事 |
2016-03-17 |
2017-04-19 |
|
第4届监事会 起始日期:2011-04-20 终止日期:2014-04-24
|
|||
监事会主席 |
2011-04-20 |
2014-04-24 |
|
监事 |
2011-04-20 |
2014-04-23 |
|
监事 |
2011-04-20 |
2014-04-23 |
|
职工代表监事 |
2011-04-20 |
2014-04-23 |
|
第3届监事会 起始日期:2008-01-28 终止日期:2011-04-19
|
|||
职工监事 |
2008-01-28 |
2011-04-19 |
|
监事 |
2010-09-08 |
2011-04-19 |
|
监事会主席 |
2009-08-21 |
2010-08-20 |
|
监事 |
2009-04-10 |
2011-04-19 |
|
监事会召集人 |
2008-01-28 |
2009-08-21 |
|
监事 |
2008-01-28 |
2009-08-21 |
|
监事 |
2008-01-28 |
2010-08-20 |
|
第2届监事会 起始日期:2003-10-01 终止日期:2006-03-08
|
|||
监事 |
2003-10-01 |
2006-03-08 |
|
监事 |
2005-05-13 |
2008-01-27 |
|
职工监事 |
2006-03-08 |
2008-01-27 |
|
监事 |
2004-10-08 |
2005-04-11 |
|
监事长 |
2003-10-01 |
2008-01-27 |
|
监事 |
2003-10-01 |
2008-01-27 |
|
监事 |
2003-10-01 |
2004-10-08 |
↑返回页顶↑ |