今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2023-06-05 |
-- |
|
财务总监 |
2024-07-08 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第8届董事会 起始日期:2023-06-05 终止日期:2026-06-04
|
|||
董事长 |
2023-06-05 |
2026-06-04 |
|
非独立董事 |
2023-06-05 |
2026-06-04 |
|
非独立董事 |
2023-06-05 |
2026-06-04 |
|
非独立董事 |
2023-06-05 |
2026-06-04 |
|
非独立董事 |
2023-06-05 |
2026-06-04 |
|
非独立董事 |
2023-06-05 |
2026-06-04 |
|
第7届董事会 起始日期:2020-04-27 终止日期:2023-06-04
|
|||
董事长 |
2020-04-27 |
2023-06-04 |
|
非独立董事 |
2020-04-27 |
2023-06-04 |
|
非独立董事 |
2020-04-27 |
2023-06-04 |
|
非独立董事 |
2020-04-27 |
2023-06-04 |
|
非独立董事 |
2020-04-27 |
2020-12-18 |
|
非独立董事 |
2020-04-27 |
2020-10-10 |
|
非独立董事 |
2020-11-16 |
2023-06-04 |
|
独立董事 |
2020-04-27 |
2023-06-04 |
|
独立董事 |
2020-04-27 |
2023-06-04 |
|
独立董事 |
2020-04-27 |
2023-06-04 |
|
第6届董事会 起始日期:2017-04-13 终止日期:2018-12-31
|
|||
董事长 |
2017-04-13 |
2020-04-26 |
|
非独立董事 |
2017-04-13 |
2020-04-26 |
|
副董事长 |
2017-04-13 |
2020-04-26 |
|
非独立董事 |
2017-04-13 |
2020-04-26 |
|
非独立董事 |
2017-04-13 |
2020-04-26 |
|
非独立董事 |
2017-04-13 |
2020-04-26 |
|
非独立董事 |
2017-04-13 |
2020-04-26 |
|
独立董事 |
2017-04-13 |
2020-04-26 |
|
独立董事 |
2017-04-13 |
2020-04-26 |
|
独立董事 |
2017-04-13 |
2020-04-26 |
|
第5届董事会 起始日期:2014-06-03 终止日期:2016-05-17
|
|||
董事 |
2014-05-10 |
2015-11-26 |
|
董事长 |
2014-05-10 |
2015-11-26 |
|
董事长 |
2015-12-18 |
2017-04-12 |
|
非独立董事 |
2015-12-14 |
2017-04-12 |
|
代理董事长 |
2015-11-26 |
2015-12-18 |
|
副董事长 |
2014-12-26 |
2017-04-12 |
|
董事 |
2014-05-10 |
2017-04-12 |
|
董事 |
2014-05-10 |
2017-01-20 |
|
董事 |
2014-05-10 |
2017-04-12 |
|
董事 |
2014-05-10 |
2015-08-12 |
|
董事 |
2014-05-10 |
2017-04-12 |
|
董事 |
2017-02-08 |
2017-04-12 |
|
独立董事 |
2014-05-10 |
2015-01-18 |
|
独立董事 |
2014-05-10 |
2017-04-12 |
|
独立董事 |
2014-05-10 |
2017-04-12 |
|
独立董事 |
2015-12-14 |
2017-02-08 |
|
独立董事 |
2017-02-08 |
2017-04-12 |
|
第4届董事会 起始日期:2010-12-10 终止日期:2011-02-18
|
|||
董事长 |
2010-12-10 |
2014-05-09 |
|
董事 |
2010-12-10 |
2014-05-09 |
|
董事 |
2010-12-10 |
2014-05-09 |
|
董事 |
2010-12-10 |
2014-05-09 |
|
董事 |
2010-12-10 |
2014-05-09 |
|
董事 |
2010-12-10 |
2014-05-09 |
|
董事 |
2010-12-10 |
2014-05-09 |
|
独立董事 |
2010-12-10 |
2014-05-09 |
|
独立董事 |
2010-12-10 |
2014-05-09 |
|
独立董事 |
2010-12-10 |
2014-05-09 |
|
第3届董事会 起始日期:2007-12-10 终止日期:2010-12-09
|
|||
独立董事 |
2007-12-10 |
2010-12-09 |
|
独立董事 |
2007-12-10 |
2010-12-09 |
|
董事会秘书 |
2007-12-10 |
2010-12-09 |
|
董事 |
2007-12-10 |
2010-12-09 |
|
独立董事 |
2010-01-15 |
2010-12-09 |
|
董事 |
2007-12-10 |
2010-12-09 |
|
董事 |
2007-12-10 |
2007-12-19 |
|
独立董事 |
2007-12-10 |
2010-01-15 |
|
董事 |
2008-05-19 |
2010-12-09 |
|
董事 |
2007-12-10 |
2010-12-09 |
|
董事长 |
2007-12-10 |
2010-12-09 |
|
董事 |
2007-12-10 |
2010-12-09 |
|
董事 |
2007-12-10 |
2010-12-09 |
|
第2届董事会 起始日期:2004-12-11 终止日期:2007-12-09
|
|||
董事长 |
2004-12-11 |
2007-12-09 |
|
董事会秘书 |
2004-12-11 |
2007-04-23 |
|
董事 |
2004-12-11 |
2007-05-15 |
|
董事 |
2006-05-20 |
2007-12-09 |
|
董事 |
2004-12-11 |
2007-12-09 |
|
董事 |
2004-12-11 |
2006-11-11 |
|
独立董事 |
2004-12-11 |
2007-12-09 |
|
独立董事 |
2004-12-11 |
2007-12-09 |
|
独立董事 |
2004-12-11 |
2007-12-09 |
|
独立董事 |
2004-12-11 |
2007-12-09 |
|
董事 |
2006-11-11 |
2007-12-09 |
|
董事 |
2004-12-11 |
2007-12-09 |
|
董事 |
2004-12-11 |
2007-12-09 |
|
董事 |
2007-05-15 |
2007-12-09 |
|
董事会秘书 |
2007-04-23 |
2007-12-09 |
|
董事 |
2004-12-11 |
2007-12-09 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第8届监事会 起始日期:2023-06-05 终止日期:2026-06-04
|
|||
监事会主席 |
2023-06-05 |
2026-06-04 |
|
非职工代表监事 |
2023-06-05 |
2026-06-04 |
|
非职工代表监事 |
2023-06-05 |
2026-06-04 |
|
职工代表监事 |
2023-06-05 |
2026-06-04 |
|
第7届监事会 起始日期:2020-04-27 终止日期:2023-06-04
|
|||
监事会主席 |
2020-04-27 |
2023-06-04 |
|
股东代表监事 |
2020-04-27 |
2023-06-04 |
|
股东代表监事 |
2020-04-27 |
2023-06-04 |
|
职工监事 |
2020-04-27 |
2023-06-04 |
|
第6届监事会 起始日期:2017-04-13 终止日期:2020-04-26
|
|||
监事会主席 |
2017-04-13 |
2020-04-26 |
|
股东代表监事 |
2017-04-13 |
2020-04-26 |
|
股东代表监事 |
2017-04-13 |
2020-04-26 |
|
职工代表监事 |
2017-04-13 |
2020-04-26 |
|
第5届监事会 起始日期:2014-05-10 终止日期:2017-04-12
|
|||
股东代表监事 |
2014-05-10 |
2017-04-12 |
|
监事会主席 |
2014-05-10 |
2017-04-12 |
|
股东代表监事 |
2014-05-10 |
2015-09-07 |
|
监事 |
2015-09-07 |
2017-04-12 |
|
职工代表监事 |
2014-05-10 |
2017-04-12 |
|
第4届监事会 起始日期:2010-12-10 终止日期:2014-05-09
|
|||
监事 |
2010-12-10 |
2014-05-09 |
|
监事会主席 |
2010-12-10 |
2014-05-09 |
|
监事 |
2010-12-10 |
2014-05-09 |
|
职工代表监事 |
2010-12-10 |
2014-05-09 |
|
第3届监事会 起始日期:2007-12-10 终止日期:2010-12-09
|
|||
职工监事 |
2007-12-10 |
2010-12-09 |
|
监事 |
2007-12-10 |
2010-12-09 |
|
监事 |
2007-12-10 |
2010-12-09 |
|
监事会主席 |
2007-12-10 |
2010-12-09 |
|
第2届监事会 起始日期:2007-05-15 终止日期:2007-12-09
|
|||
监事 |
2007-05-15 |
2007-12-09 |
|
监事会主席 |
2004-12-11 |
2007-12-09 |
|
监事 |
2004-12-11 |
2007-12-09 |
|
职工代表监事 |
2004-11-25 |
2007-12-09 |
|
监事 |
2004-12-11 |
2007-05-15 |
↑返回页顶↑ |