今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2020-02-19 |
-- |
|
副总经理 |
2015-02-06 |
-- |
|
副总经理 |
2020-04-26 |
-- |
|
副总经理 |
2021-02-25 |
-- |
|
董事会秘书 |
2020-01-20 |
-- |
|
财务总监 |
2021-02-25 |
-- |
|
总工程师 |
2019-04-04 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第6届董事会 起始日期:2023-07-28 终止日期:2026-07-27
|
|||
董事长 |
2023-07-28 |
2026-07-27 |
|
非独立董事 |
2023-07-28 |
2026-07-27 |
|
非独立董事 |
2023-07-28 |
2026-07-27 |
|
非独立董事 |
2023-07-28 |
2026-07-27 |
|
非独立董事 |
2023-07-28 |
2026-07-27 |
|
非独立董事 |
2023-07-28 |
2026-07-27 |
|
非独立董事 |
2023-07-28 |
2026-07-27 |
|
独立董事 |
2023-07-28 |
2026-07-27 |
|
独立董事 |
2023-07-28 |
2026-07-27 |
|
独立董事 |
2023-07-28 |
2026-07-27 |
|
独立董事 |
2023-07-28 |
2026-07-27 |
|
职工董事 |
2023-07-28 |
2026-07-27 |
|
第5届董事会 起始日期:2020-07-31 终止日期:2023-07-27
|
|||
非独立董事 |
2020-07-31 |
2023-07-27 |
|
董事长 |
2020-07-31 |
2023-07-27 |
|
非独立董事 |
2020-07-31 |
2023-07-27 |
|
非独立董事 |
2020-07-31 |
2021-02-25 |
|
非独立董事 |
2020-07-31 |
2023-07-27 |
|
非独立董事 |
2020-07-31 |
2021-11-20 |
|
非独立董事 |
2020-07-31 |
2023-07-27 |
|
非独立董事 |
2020-07-31 |
2023-07-27 |
|
非独立董事 |
2020-07-31 |
2023-07-27 |
|
非独立董事 |
2021-03-15 |
2023-07-27 |
|
非独立董事 |
2021-12-20 |
2023-07-27 |
|
独立董事 |
2020-07-31 |
2023-07-27 |
|
独立董事 |
2020-07-31 |
2023-07-27 |
|
独立董事 |
2020-07-31 |
2023-07-27 |
|
独立董事 |
2020-07-31 |
2023-07-27 |
|
第4届董事会 起始日期:2017-10-20 终止日期:2020-07-31
|
|||
董事 |
2016-05-26 |
2017-01-20 |
|
董事长 |
2016-05-26 |
2017-01-20 |
|
董事 |
2016-05-26 |
2020-03-07 |
|
董事长 |
2017-01-20 |
2020-03-07 |
|
非独立董事 |
2020-03-06 |
2020-07-30 |
|
董事长 |
2020-03-07 |
2020-07-31 |
|
董事 |
2016-05-26 |
2017-02-24 |
|
董事 |
2016-05-26 |
2019-11-12 |
|
董事 |
2016-05-26 |
2017-02-24 |
|
董事 |
2016-05-26 |
2019-04-03 |
|
董事 |
2016-05-26 |
2020-07-30 |
|
董事 |
2016-05-26 |
2020-07-30 |
|
董事 |
2017-02-24 |
2020-02-19 |
|
董事 |
2017-02-24 |
2017-08-31 |
|
董事 |
2017-02-24 |
2020-07-30 |
|
董事 |
2017-08-31 |
2020-07-30 |
|
独立董事 |
2016-05-26 |
2018-11-14 |
|
董事 |
2019-04-30 |
2020-07-30 |
|
非独立董事 |
2020-03-06 |
2020-07-30 |
|
独立董事 |
2016-05-26 |
2020-07-30 |
|
独立董事 |
2016-05-26 |
2020-07-30 |
|
独立董事 |
2016-05-26 |
2020-07-30 |
|
独立董事 |
2018-11-14 |
2020-07-30 |
|
第3届董事会 起始日期:2014-04-29 终止日期:2016-05-26
|
|||
董事长 |
2014-04-29 |
2016-05-26 |
|
董事长 |
2012-11-05 |
2014-04-29 |
|
副董事长 |
2012-11-05 |
2014-04-29 |
|
董事 |
2012-11-05 |
2016-05-25 |
|
董事 |
2012-11-05 |
2014-08-18 |
|
非独立董事 |
2014-08-18 |
2016-05-25 |
|
董事 |
2012-11-05 |
2014-08-18 |
|
董事 |
2014-11-14 |
2016-01-27 |
|
董事 |
2012-11-05 |
2016-05-25 |
|
董事 |
2012-11-05 |
2014-08-18 |
|
非独立董事 |
2014-08-18 |
2016-05-25 |
|
董事 |
2012-11-05 |
2016-01-27 |
|
董事 |
2012-11-05 |
2016-05-25 |
|
董事 |
2012-11-05 |
2016-05-25 |
|
董事 |
2016-01-27 |
2016-05-25 |
|
董事 |
2016-01-27 |
2016-05-25 |
|
非独立董事 |
2014-08-18 |
2014-11-14 |
|
独立董事 |
2012-11-05 |
2016-05-25 |
|
独立董事 |
2012-11-05 |
2016-05-25 |
|
独立董事 |
2012-11-05 |
2016-01-27 |
|
独立董事 |
2012-11-05 |
2016-05-25 |
|
独立董事 |
2016-01-27 |
2016-05-25 |
|
第2届董事会 起始日期:2009-04-29 终止日期:2010-01-18
|
|||
董事 |
2009-04-29 |
2010-01-18 |
|
董事会秘书 |
2009-04-29 |
2010-01-15 |
|
代理董事会秘书 |
2010-01-18 |
2010-04-21 |
|
董事 |
2009-04-29 |
2012-11-04 |
|
董事长 |
2009-04-29 |
2012-11-04 |
|
董事 |
2009-04-29 |
2012-11-04 |
|
副董事长 |
2009-04-29 |
2012-11-04 |
|
董事 |
2009-04-29 |
2012-11-04 |
|
董事 |
2009-04-29 |
2012-11-04 |
|
董事 |
2009-04-29 |
2012-11-04 |
|
董事 |
2009-04-29 |
2012-11-04 |
|
董事 |
2009-04-29 |
2012-11-04 |
|
董事 |
2010-02-20 |
2012-11-04 |
|
独立董事 |
2009-04-29 |
2012-04-28 |
|
独立董事 |
2009-04-29 |
2012-04-28 |
|
独立董事 |
2009-04-29 |
2012-04-28 |
|
独立董事 |
2009-04-29 |
2012-11-04 |
|
第1届董事会 起始日期:2005-10-31 终止日期:2009-04-28
|
|||
副董事长 |
2005-10-31 |
2009-04-28 |
|
董事 |
2005-10-31 |
2009-04-28 |
|
独立董事 |
2005-10-31 |
2009-04-28 |
|
董事会秘书 |
2005-10-31 |
2009-04-28 |
|
董事 |
2005-10-31 |
2009-04-28 |
|
董事 |
2005-10-31 |
2009-04-28 |
|
董事 |
2005-10-31 |
2009-04-28 |
|
董事 |
2005-10-31 |
2009-04-28 |
|
独立董事 |
2005-10-31 |
2009-04-28 |
|
董事 |
2005-10-31 |
2009-04-28 |
|
独立董事 |
2005-10-31 |
2009-04-28 |
|
独立董事 |
2005-10-31 |
2009-04-28 |
|
董事长 |
2005-10-31 |
2009-04-28 |
|
董事 |
2005-10-31 |
2009-04-28 |
|
董事 |
2005-10-31 |
2009-04-28 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第6届监事会 起始日期:2023-07-28 终止日期:2026-07-27
|
|||
监事会主席 |
2023-07-28 |
2026-07-27 |
|
非职工监事 |
2023-07-28 |
2026-07-27 |
|
非职工监事 |
2023-07-28 |
2026-07-27 |
|
非职工监事 |
2023-07-28 |
2026-07-27 |
|
职工代表监事 |
2023-07-28 |
2026-07-27 |
|
职工代表监事 |
2023-07-28 |
2026-07-27 |
|
第5届监事会 起始日期:2020-07-31 终止日期:2023-07-27
|
|||
监事会主席 |
2020-07-31 |
2023-07-27 |
|
非职工监事 |
2020-07-31 |
2023-07-27 |
|
非职工监事 |
2020-07-31 |
2023-07-27 |
|
非职工监事 |
2020-07-31 |
2023-07-27 |
|
职工代表监事 |
2020-07-31 |
2023-07-27 |
|
职工代表监事 |
2020-07-31 |
2023-07-27 |
|
第4届监事会 起始日期:2017-01-10 终止日期:2020-07-30
|
|||
监事会主席 |
2017-01-10 |
2020-07-30 |
|
监事 |
2016-05-26 |
2020-07-30 |
|
监事会主席 |
2016-05-26 |
2017-01-10 |
|
非职工监事 |
2016-05-26 |
2017-02-06 |
|
非职工监事 |
2016-05-26 |
2017-05-16 |
|
监事 |
2017-02-06 |
2020-02-19 |
|
监事 |
2017-05-16 |
2020-07-30 |
|
非职工监事 |
2020-03-25 |
2020-07-30 |
|
职工监事 |
2016-05-26 |
2019-04-18 |
|
职工监事 |
2019-04-18 |
2020-02-18 |
|
职工监事 |
2019-04-18 |
2020-07-30 |
|
职工监事 |
2016-05-26 |
2019-04-18 |
|
职工代表监事 |
2020-02-18 |
2020-07-30 |
|
第3届监事会 起始日期:2014-08-18 终止日期:2016-05-25
|
|||
非职工代表监事 |
2014-08-18 |
2016-05-25 |
|
监事 |
2012-11-05 |
2014-08-18 |
|
监事会主席 |
2012-11-05 |
2014-08-18 |
|
监事会主席 |
2014-08-18 |
2016-05-26 |
|
监事 |
2012-11-05 |
2016-05-25 |
|
职工代表监事 |
2012-11-05 |
2015-02-03 |
|
职工代表监事 |
2012-11-05 |
2014-07-10 |
|
职工监事 |
2014-07-10 |
2016-05-25 |
|
职工监事 |
2015-02-03 |
2016-05-25 |
|
第2届监事会 起始日期:2009-04-29 终止日期:2010-02-11
|
|||
职工监事 |
2009-04-29 |
2010-02-11 |
|
职工监事 |
2009-04-29 |
2011-03-21 |
|
监事 |
2009-04-29 |
2012-11-04 |
|
监事会主席 |
2009-04-29 |
2012-11-04 |
|
监事 |
2009-04-29 |
2012-11-04 |
|
职工监事 |
2011-03-21 |
2012-11-04 |
|
职工监事 |
2011-03-21 |
2012-11-04 |
|
第1届监事会 起始日期:2005-10-31 终止日期:2009-04-28
|
|||
监事长 |
2005-10-31 |
2009-04-28 |
|
监事 |
2005-10-31 |
2009-04-28 |
|
监事 |
2005-10-31 |
2009-04-28 |
|
监事 |
2005-10-31 |
2009-04-28 |
|
监事 |
2005-10-31 |
2009-04-28 |
↑返回页顶↑ |