今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
副总经理 |
2020-04-27 |
-- |
|
总经理 |
2021-01-15 |
-- |
|
财务总监 |
2021-12-22 |
-- |
|
副总经理 |
2024-05-21 |
-- |
|
董事会秘书 |
2024-05-21 |
-- |
|
副总经理 |
2024-05-21 |
-- |
|
副总经理 |
2024-05-21 |
-- |
|
副总经理 |
2024-05-21 |
-- |
|
审计监察部负责人 |
2024-05-21 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第9届董事会 起始日期:2024-05-21 终止日期:2027-05-20
|
|||
董事长 |
2024-05-21 |
2027-05-20 |
|
非独立董事 |
2024-05-21 |
2027-05-20 |
|
非独立董事 |
2024-05-21 |
2027-05-20 |
|
非独立董事 |
2024-05-21 |
2027-05-20 |
|
非独立董事 |
2024-05-21 |
2027-05-20 |
|
非独立董事 |
2024-05-21 |
2027-05-20 |
|
独立董事 |
2024-05-21 |
2027-05-20 |
|
独立董事 |
2024-05-21 |
2027-05-20 |
|
独立董事 |
2024-05-21 |
2027-05-20 |
|
第8届董事会 起始日期:2021-05-21 终止日期:2024-05-20
|
|||
非独立董事 |
2021-05-21 |
2024-05-20 |
|
董事长 |
2021-05-21 |
2024-05-20 |
|
副董事长 |
2021-05-21 |
2024-05-20 |
|
非独立董事 |
2021-05-21 |
2024-05-20 |
|
非独立董事 |
2021-05-21 |
2024-05-20 |
|
非独立董事 |
2021-05-21 |
2023-05-25 |
|
非独立董事 |
2021-05-21 |
2024-05-20 |
|
非独立董事 |
2023-05-25 |
2024-05-20 |
|
独立董事 |
2021-05-21 |
2024-05-20 |
|
独立董事 |
2021-05-21 |
2024-05-20 |
|
独立董事 |
2021-05-21 |
2022-01-26 |
|
独立董事 |
2022-01-26 |
2024-05-20 |
|
第7届董事会 起始日期:2018-05-18 终止日期:2021-05-20
|
|||
董事 |
2018-05-18 |
2021-05-20 |
|
董事长 |
2018-05-18 |
2021-05-20 |
|
董事 |
2018-05-18 |
2020-07-07 |
|
董事 |
2018-05-18 |
2019-03-22 |
|
董事 |
2018-05-18 |
2020-07-08 |
|
董事 |
2018-05-18 |
2021-05-20 |
|
董事 |
2018-05-18 |
2021-05-20 |
|
非独立董事 |
2021-03-19 |
2021-05-20 |
|
非独立董事 |
2019-04-29 |
2021-01-21 |
|
独立董事 |
2018-05-18 |
2021-05-20 |
|
独立董事 |
2018-05-18 |
2021-05-20 |
|
独立董事 |
2018-05-18 |
2021-05-20 |
|
第6届董事会 起始日期:2015-05-11 终止日期:2018-06-30
|
|||
董事长 |
2015-05-11 |
2018-05-17 |
|
董事 |
2015-05-11 |
2018-05-17 |
|
董事 |
2015-05-11 |
2016-12-30 |
|
副董事长 |
2015-05-11 |
2016-12-30 |
|
董事 |
2015-05-11 |
2018-05-17 |
|
副董事长 |
2017-04-26 |
2018-05-17 |
|
董事 |
2015-05-11 |
2017-04-26 |
|
董事 |
2015-05-11 |
2018-05-17 |
|
董事 |
2015-05-11 |
2018-05-17 |
|
董事 |
2017-05-19 |
2018-05-17 |
|
董事 |
2017-05-19 |
2018-05-17 |
|
独立董事 |
2015-05-11 |
2018-05-17 |
|
独立董事 |
2015-05-11 |
2018-04-16 |
|
独立董事 |
2016-08-01 |
2018-05-17 |
|
独立董事 |
2015-05-11 |
2016-06-01 |
|
独立董事 |
2018-04-16 |
2018-05-17 |
|
第5届董事会 起始日期:2012-09-14 终止日期:2015-05-10
|
|||
董事长 |
2014-02-24 |
2015-05-10 |
|
董事 |
2014-02-24 |
2015-05-10 |
|
董事长 |
2012-09-14 |
2014-01-27 |
|
董事 |
2012-09-14 |
2014-01-27 |
|
副董事长 |
2012-09-14 |
2015-05-10 |
|
董事 |
2012-09-14 |
2015-05-10 |
|
代理董事长 |
2014-01-27 |
2014-02-24 |
|
董事 |
2012-09-14 |
2015-05-10 |
|
董事 |
2012-09-14 |
2015-05-10 |
|
董事 |
2012-09-14 |
2015-05-10 |
|
董事 |
2012-09-14 |
2015-05-10 |
|
独立董事 |
2012-09-14 |
2015-05-10 |
|
独立董事 |
2012-09-14 |
2015-05-10 |
|
独立董事 |
2012-09-14 |
2015-05-10 |
|
第4届董事会 起始日期:2009-08-31 终止日期:2011-07-05
|
|||
副董事长 |
2009-08-31 |
2011-07-05 |
|
董事 |
2009-08-31 |
2011-07-05 |
|
董事长 |
2009-08-31 |
2011-07-05 |
|
董事 |
2009-08-31 |
2012-04-01 |
|
董事长 |
2011-07-05 |
2012-04-01 |
|
董事会秘书 |
2009-08-31 |
2011-10-19 |
|
代理董事会秘书 |
2011-10-25 |
2012-01-15 |
|
董事 |
2012-04-25 |
2012-09-13 |
|
董事长 |
2012-04-25 |
2012-09-13 |
|
董事 |
2011-07-21 |
2012-09-13 |
|
副董事长 |
2011-07-26 |
2012-09-13 |
|
董事 |
2009-08-31 |
2012-09-13 |
|
董事 |
2009-08-31 |
2012-09-13 |
|
董事 |
2009-08-31 |
2012-09-13 |
|
董事 |
2009-08-31 |
2012-09-13 |
|
独立董事 |
2009-08-31 |
2012-09-13 |
|
独立董事 |
2009-08-31 |
2012-09-13 |
|
独立董事 |
2012-04-25 |
2012-09-13 |
|
独立董事 |
2009-08-31 |
2012-04-25 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第9届监事会 起始日期:2024-05-21 终止日期:2027-05-20
|
|||
监事会主席 |
2024-05-21 |
2027-05-20 |
|
非职工代表监事 |
2024-05-21 |
2027-05-20 |
|
非职工代表监事 |
2024-05-21 |
2027-05-20 |
|
职工代表监事 |
2024-05-21 |
2027-05-20 |
|
第8届监事会 起始日期:2021-05-21 终止日期:2024-05-20
|
|||
监事会主席 |
2021-05-21 |
2024-05-20 |
|
非职工代表监事 |
2021-05-21 |
2024-05-20 |
|
非职工代表监事 |
2021-05-21 |
2022-01-26 |
|
非职工代表监事 |
2022-01-26 |
2024-05-20 |
|
职工代表监事 |
2021-05-21 |
2024-05-20 |
|
第7届监事会 起始日期:2018-05-18 终止日期:2021-05-20
|
|||
监事 |
2018-05-18 |
2021-05-20 |
|
监事会主席 |
2018-05-18 |
2021-05-20 |
|
监事 |
2018-05-18 |
2020-11-20 |
|
非职工代表监事 |
2020-11-20 |
2021-05-20 |
|
职工监事 |
2018-05-18 |
2018-08-16 |
|
职工监事 |
2018-08-16 |
2021-05-20 |
|
第6届监事会 起始日期:2015-05-11 终止日期:2018-05-17
|
|||
监事会主席 |
2015-05-11 |
2018-05-17 |
|
监事 |
2015-05-11 |
2018-05-17 |
|
监事 |
2015-05-11 |
2015-08-17 |
|
职工代表监事 |
2015-05-11 |
2018-05-17 |
|
职工代表监事 |
2015-08-17 |
2018-05-17 |
|
第5届监事会 起始日期:2012-09-14 终止日期:2015-05-10
|
|||
监事会主席 |
2012-09-14 |
2015-05-10 |
|
监事 |
2012-09-14 |
2015-05-10 |
|
监事 |
2012-09-14 |
2013-05-10 |
|
职工监事 |
2012-09-14 |
2015-05-10 |
|
监事 |
2013-05-10 |
2015-05-10 |
|
第4届监事会 起始日期:2009-08-31 终止日期:2011-07-21
|
|||
监事 |
2009-08-31 |
2011-07-21 |
|
监事 |
2009-08-31 |
2012-01-15 |
|
监事会主席 |
2009-08-31 |
2012-09-13 |
|
职工代表监事 |
2009-08-31 |
2012-09-13 |
|
监事 |
2012-01-16 |
2012-09-13 |
|
监事 |
2011-07-21 |
2012-09-13 |
↑返回页顶↑ |