今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2024-05-15 |
-- |
|
副总经理 |
2008-12-10 |
-- |
|
副总经理 |
2022-09-19 |
-- |
|
财务负责人 |
2020-06-10 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第5届董事会 起始日期:2021-03-24 终止日期:2023-08-31
|
|||
非独立董事 |
2021-03-24 |
2024-04-16 |
|
非独立董事 |
2021-03-24 |
2024-04-16 |
|
非独立董事 |
2021-03-24 |
2024-03-23 |
|
非独立董事 |
2021-03-24 |
2021-11-15 |
|
非独立董事 |
2021-03-24 |
2024-05-17 |
|
非独立董事 |
2021-12-02 |
2024-05-17 |
|
独立董事 |
2021-03-24 |
2022-03-10 |
|
独立董事 |
2021-03-24 |
2024-03-23 |
|
独立董事 |
2021-03-24 |
2024-03-23 |
|
独立董事 |
2022-03-10 |
2024-03-23 |
|
第4届董事会 起始日期:2018-01-26 终止日期:2021-03-23
|
|||
董事 |
2018-01-26 |
2021-03-23 |
|
董事长 |
2018-01-26 |
2021-03-23 |
|
董事 |
2018-01-26 |
2019-08-21 |
|
董事 |
2018-01-26 |
2021-03-23 |
|
董事 |
2018-01-26 |
2021-03-23 |
|
董事 |
2018-01-26 |
2021-03-23 |
|
非独立董事 |
2020-08-07 |
2021-03-23 |
|
非独立董事 |
2020-08-07 |
2021-03-23 |
|
董事 |
2018-01-26 |
2018-09-13 |
|
独立董事 |
2018-01-26 |
2021-03-23 |
|
独立董事 |
2018-01-26 |
2021-03-23 |
|
独立董事 |
2018-01-26 |
2021-03-23 |
|
第3届董事会 起始日期:2017-04-25 终止日期:2018-01-25
|
|||
非独立董事 |
2015-01-09 |
2018-01-25 |
|
董事长 |
2015-01-09 |
2018-01-25 |
|
非独立董事 |
2015-01-09 |
2018-01-25 |
|
副董事长 |
2015-01-09 |
2018-01-25 |
|
非独立董事 |
2015-01-09 |
2018-01-25 |
|
非独立董事 |
2015-01-09 |
2017-08-28 |
|
非独立董事 |
2015-01-09 |
2018-01-25 |
|
非独立董事 |
2015-01-09 |
2018-01-25 |
|
独立董事 |
2015-01-09 |
2018-01-25 |
|
独立董事 |
2015-01-09 |
2018-01-25 |
|
独立董事 |
2015-01-09 |
2018-01-25 |
|
第2届董事会 起始日期:2012-12-31 终止日期:2015-04-01
|
|||
董事长 |
2011-12-26 |
2015-01-09 |
|
非独立董事 |
2011-12-26 |
2015-01-08 |
|
非独立董事 |
2011-12-26 |
2015-01-08 |
|
副董事长 |
2011-12-26 |
2015-01-08 |
|
非独立董事 |
2011-12-26 |
2015-01-08 |
|
非独立董事 |
2011-12-26 |
2015-01-08 |
|
非独立董事 |
2011-12-26 |
2015-01-08 |
|
非独立董事 |
2011-12-26 |
2015-01-08 |
|
独立董事 |
2011-12-26 |
2015-01-08 |
|
独立董事 |
2011-12-26 |
2015-01-08 |
|
独立董事 |
2011-12-26 |
2015-01-08 |
|
第1届董事会 起始日期:2009-10-21 终止日期:2011-12-25
|
|||
独立董事 |
2009-10-21 |
2011-12-25 |
|
董事会秘书 |
2009-07-27 |
2011-12-25 |
|
董事 |
2008-12-10 |
2011-12-25 |
|
董事长 |
2008-12-10 |
2011-12-25 |
|
董事 |
2008-12-10 |
2011-12-25 |
|
董事 |
2010-09-05 |
2011-12-25 |
|
董事 |
2008-12-10 |
2011-12-25 |
|
董事 |
2008-12-10 |
2011-12-25 |
|
独立董事 |
2009-10-21 |
2011-12-25 |
|
独立董事 |
2009-10-21 |
2011-12-25 |
|
董事 |
2009-08-12 |
2011-12-25 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第5届监事会 起始日期:2021-03-24 终止日期:2024-03-23
|
|||
非职工代表监事 |
2021-03-24 |
2024-03-23 |
|
职工代表监事 |
2021-03-24 |
2024-03-23 |
|
第4届监事会 起始日期:2018-01-26 终止日期:2021-03-23
|
|||
监事 |
2018-01-26 |
2021-03-23 |
|
监事会主席 |
2018-01-26 |
2021-03-23 |
|
监事 |
2018-01-26 |
2021-03-23 |
|
职工代表监事 |
2019-06-13 |
2021-03-23 |
|
职工代表监事 |
2018-01-26 |
2019-06-13 |
|
第3届监事会 起始日期:2015-01-09 终止日期:2018-01-25
|
|||
监事会主席 |
2015-01-09 |
2018-01-25 |
|
非职工代表监事 |
2015-01-09 |
2018-01-25 |
|
非职工代表监事 |
2015-01-09 |
2018-01-25 |
|
职工代表监事 |
2015-01-09 |
2018-01-25 |
|
第2届监事会 起始日期:2011-12-26 终止日期:2015-01-09
|
|||
监事会主席 |
2011-12-26 |
2015-01-09 |
|
非职工代表监事 |
2011-12-26 |
2015-01-08 |
|
非职工代表监事 |
2011-12-26 |
2015-01-08 |
|
职工代表监事 |
2011-12-26 |
2015-01-08 |
|
第1届监事会 起始日期:2008-12-10 终止日期:2011-12-25
|
|||
职工监事 |
2008-12-10 |
2011-12-25 |
|
监事会主席 |
2008-12-10 |
2011-12-25 |
|
监事 |
2008-12-10 |
2011-12-25 |
|
监事 |
2008-12-10 |
2011-12-25 |
↑返回页顶↑ |