今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
研发总监 |
2021-02-08 |
-- |
|
总裁 |
2008-12-17 |
-- |
|
副总裁 |
2011-12-30 |
-- |
|
董事会秘书 |
2018-12-14 |
-- |
|
副总裁 |
2024-09-27 |
-- |
|
副总裁 |
2024-09-27 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第6届董事会 起始日期:2024-03-14 终止日期:2027-02-27
|
|||
第5届董事会 起始日期:2021-02-08 终止日期:2024-03-14
|
|||
非独立董事 |
2021-02-08 |
2024-02-27 |
|
董事长 |
2021-02-08 |
2024-03-14 |
|
非独立董事 |
2021-02-08 |
2024-02-27 |
|
非独立董事 |
2021-02-08 |
2024-02-27 |
|
非独立董事 |
2021-02-08 |
2024-02-27 |
|
独立董事 |
2021-02-08 |
2024-02-27 |
|
独立董事 |
2021-02-08 |
2024-02-27 |
|
独立董事 |
2021-02-08 |
2024-02-27 |
|
第4届董事会 起始日期:2018-02-05 终止日期:2021-02-07
|
|||
董事长 |
2018-02-05 |
2021-02-07 |
|
董事 |
2018-02-05 |
2021-02-07 |
|
董事 |
2018-02-05 |
2021-02-07 |
|
董事 |
2018-02-05 |
2021-02-07 |
|
董事 |
2018-02-05 |
2021-02-07 |
|
独立董事 |
2018-02-05 |
2021-02-07 |
|
独立董事 |
2018-02-05 |
2020-08-14 |
|
独立董事 |
2018-02-05 |
2021-02-07 |
|
独立董事 |
2020-08-14 |
2021-02-07 |
|
第3届董事会 起始日期:2015-01-21 终止日期:2018-02-04
|
|||
非独立董事 |
2015-01-21 |
2018-02-04 |
|
董事长 |
2015-01-21 |
2018-02-04 |
|
非独立董事 |
2015-01-21 |
2018-02-04 |
|
非独立董事 |
2015-01-21 |
2018-02-04 |
|
非独立董事 |
2015-01-21 |
2018-02-04 |
|
独立董事 |
2015-01-21 |
2018-02-04 |
|
独立董事 |
2015-01-21 |
2018-02-04 |
|
独立董事 |
2015-01-21 |
2018-02-04 |
|
第2届董事会 起始日期:2011-12-30 终止日期:2018-02-04
|
|||
董事长 |
2011-12-30 |
2015-01-20 |
|
董事 |
2011-12-30 |
2015-01-20 |
|
董事 |
2011-12-30 |
2015-01-20 |
|
董事 |
2011-12-30 |
2015-01-20 |
|
董事 |
2011-12-30 |
2015-01-20 |
|
独立董事 |
2011-12-30 |
2015-01-20 |
|
独立董事 |
2011-12-30 |
2015-01-20 |
|
独立董事 |
2011-12-30 |
2015-01-20 |
|
第1届董事会 起始日期:2008-12-17 终止日期:2011-12-29
|
|||
董事会秘书 |
2008-12-17 |
2011-12-29 |
|
董事 |
2008-12-17 |
2011-12-29 |
|
独立董事 |
2009-04-27 |
2011-12-29 |
|
独立董事 |
2009-04-27 |
2011-12-29 |
|
董事 |
2008-12-17 |
2011-12-29 |
|
董事长 |
2008-12-17 |
2011-12-29 |
|
董事 |
2008-12-17 |
2011-12-29 |
|
董事 |
2008-12-17 |
2011-12-29 |
|
独立董事 |
2009-04-27 |
2011-12-29 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第6届监事会 起始日期:2024-02-28 终止日期:2027-02-27
|
|||
职工代表监事 |
2024-02-28 |
2027-02-27 |
|
第5届监事会 起始日期:2021-02-08 终止日期:2024-02-27
|
|||
非职工代表监事 |
2021-02-08 |
2024-02-27 |
|
监事会主席 |
2021-02-08 |
2024-02-27 |
|
非职工代表监事 |
2021-02-08 |
2024-02-27 |
|
职工代表监事 |
2021-02-08 |
2024-02-27 |
|
第4届监事会 起始日期:2018-02-05 终止日期:2021-02-07
|
|||
监事会主席 |
2018-02-05 |
2021-02-07 |
|
监事 |
2018-02-05 |
2021-02-07 |
|
监事 |
2018-02-05 |
2021-02-07 |
|
职工代表监事 |
2018-02-05 |
2021-02-07 |
|
第3届监事会 起始日期:2015-01-21 终止日期:2018-02-04
|
|||
非职工代表监事 |
2015-01-21 |
2018-02-04 |
|
监事会主席 |
2015-01-21 |
2018-02-04 |
|
非职工代表监事 |
2015-01-21 |
2018-02-04 |
|
职工代表监事 |
2015-01-21 |
2018-02-04 |
|
第2届监事会 起始日期:2013-04-24 终止日期:2015-01-20
|
|||
监事 |
2013-04-24 |
2015-01-20 |
|
监事 |
2011-12-30 |
2013-04-24 |
|
监事会主席 |
2011-12-30 |
2013-04-24 |
|
监事 |
2011-12-30 |
2015-01-20 |
|
职工代表监事 |
2011-12-30 |
2015-01-20 |
|
第1届监事会 起始日期:2011-04-14 终止日期:2011-12-29
|
|||
监事 |
2011-04-14 |
2011-12-29 |
|
监事 |
2008-12-17 |
2011-12-29 |
|
监事会主席 |
2008-12-17 |
2011-12-29 |
|
职工代表监事 |
2008-12-17 |
2011-12-29 |
↑返回页顶↑ |