今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2024-06-21 |
-- |
|
副总经理 |
2024-06-21 |
-- |
|
董事会秘书 |
2017-06-13 |
-- |
|
副总经理 |
2021-07-16 |
-- |
|
财务负责人 |
2024-06-21 |
-- |
|
副总经理 |
2024-06-21 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第10届董事会 起始日期:2024-09-03 终止日期:2027-09-02
|
|||
非独立董事 |
2024-09-03 |
2027-09-02 |
|
董事长 |
2024-09-03 |
2027-09-02 |
|
非独立董事 |
2024-09-03 |
2027-09-02 |
|
非独立董事 |
2024-09-03 |
2027-09-02 |
|
非独立董事 |
2024-09-03 |
2027-09-02 |
|
非独立董事 |
2024-09-03 |
2027-09-02 |
|
非独立董事 |
2024-09-03 |
2027-09-02 |
|
独立董事 |
2024-09-03 |
2027-09-02 |
|
独立董事 |
2024-09-03 |
2027-09-02 |
|
独立董事 |
2024-09-03 |
2027-09-02 |
|
第9届董事会 起始日期:2020-10-19 终止日期:2024-09-02
|
|||
董事长 |
2020-10-19 |
2024-09-02 |
|
董事 |
2020-10-19 |
2024-09-02 |
|
董事 |
2020-10-19 |
2024-06-21 |
|
董事 |
2020-10-19 |
2022-09-07 |
|
董事 |
2020-10-19 |
2022-09-07 |
|
董事 |
2020-10-19 |
2022-09-07 |
|
董事 |
2020-10-19 |
2024-01-23 |
|
董事 |
2022-09-26 |
2024-09-02 |
|
董事 |
2022-09-26 |
2024-09-02 |
|
董事 |
2022-09-26 |
2024-09-02 |
|
董事 |
2024-05-20 |
2024-09-02 |
|
董事 |
2024-07-10 |
2024-09-02 |
|
独立董事 |
2020-10-19 |
2024-09-02 |
|
独立董事 |
2020-10-19 |
2024-09-02 |
|
独立董事 |
2020-10-19 |
2024-09-02 |
|
第8届董事会 起始日期:2017-10-16 终止日期:2020-10-18
|
|||
董事 |
2017-10-16 |
2020-10-18 |
|
董事长 |
2019-01-14 |
2020-10-18 |
|
董事长 |
2017-10-16 |
2018-11-12 |
|
董事 |
2017-10-16 |
2018-11-12 |
|
副董事长 |
2017-10-16 |
2019-01-14 |
|
代理董事长 |
2018-11-12 |
2019-01-14 |
|
董事 |
2017-10-16 |
2018-11-21 |
|
董事 |
2017-10-16 |
2020-10-18 |
|
董事 |
2017-10-16 |
2018-11-21 |
|
董事 |
2017-10-16 |
2020-10-18 |
|
董事 |
2018-12-10 |
2020-07-29 |
|
董事 |
2018-12-10 |
2020-10-18 |
|
董事 |
2019-07-16 |
2020-10-18 |
|
独立董事 |
2017-10-16 |
2020-10-18 |
|
独立董事 |
2017-10-16 |
2020-10-18 |
|
独立董事 |
2017-10-16 |
2020-10-18 |
|
第7届董事会 起始日期:2014-09-26 终止日期:2017-10-15
|
|||
非独立董事 |
2014-09-26 |
2014-12-30 |
|
董事长 |
2014-09-26 |
2014-12-30 |
|
董事 |
2015-02-13 |
2016-07-29 |
|
董事长 |
2015-02-13 |
2016-07-29 |
|
董事 |
2017-06-05 |
2017-10-15 |
|
董事长 |
2017-06-05 |
2017-10-15 |
|
代理董事长 |
2014-12-30 |
2015-02-13 |
|
代理董事长 |
2016-07-29 |
2017-06-05 |
|
董事 |
2014-09-26 |
2017-10-15 |
|
副董事长 |
2014-09-26 |
2017-10-15 |
|
非独立董事 |
2014-09-26 |
2017-07-26 |
|
副董事长 |
2014-09-26 |
2017-07-26 |
|
董事 |
2014-09-26 |
2017-10-15 |
|
非独立董事 |
2014-09-26 |
2016-04-19 |
|
董事 |
2014-09-26 |
2017-10-15 |
|
董事 |
2017-08-16 |
2017-10-15 |
|
独立董事 |
2014-09-26 |
2017-10-15 |
|
独立董事 |
2014-09-26 |
2017-10-15 |
|
独立董事 |
2014-09-26 |
2017-10-15 |
|
第6届董事会 起始日期:2011-08-30 终止日期:2014-09-25
|
|||
董事 |
2011-08-08 |
2014-09-25 |
|
董事长 |
2011-08-08 |
2014-09-25 |
|
董事 |
2011-08-08 |
2014-09-25 |
|
副董事长 |
2011-08-08 |
2014-09-25 |
|
董事 |
2011-08-08 |
2014-09-25 |
|
副董事长 |
2011-08-08 |
2014-09-25 |
|
董事 |
2011-08-08 |
2013-05-20 |
|
董事 |
2013-06-06 |
2014-09-25 |
|
董事 |
2011-08-08 |
2014-09-25 |
|
董事 |
2013-06-06 |
2014-09-25 |
|
董事 |
2011-08-08 |
2013-05-20 |
|
独立董事 |
2011-08-08 |
2014-09-25 |
|
独立董事 |
2011-08-08 |
2014-09-25 |
|
独立董事 |
2011-08-08 |
2014-09-25 |
|
第5届董事会 起始日期:2008-08-05 终止日期:2011-08-07
|
|||
董事 |
2008-08-05 |
2011-08-07 |
|
董事长 |
2008-08-05 |
2010-01-28 |
|
董事 |
2008-08-05 |
2010-02-22 |
|
董事 |
2008-08-05 |
2011-08-07 |
|
董事 |
2010-02-22 |
2011-08-07 |
|
董事长 |
2010-02-22 |
2011-08-07 |
|
独立董事 |
2008-08-05 |
2011-08-07 |
|
董事 |
2008-08-05 |
2011-08-07 |
|
独立董事 |
2008-08-05 |
2011-08-07 |
|
独立董事 |
2008-08-05 |
2011-08-07 |
|
第4届董事会 起始日期:2005-03-29 终止日期:2008-08-04
|
|||
董事 |
2005-03-29 |
2008-08-04 |
|
董事 |
2005-03-29 |
2008-08-04 |
|
董事长 |
2005-03-29 |
2008-08-04 |
|
董事 |
2005-03-29 |
2008-08-04 |
|
独立董事 |
2005-03-29 |
2008-03-26 |
|
独立董事 |
2005-03-29 |
2006-06-06 |
|
董事 |
2005-03-29 |
2008-08-04 |
|
独立董事 |
2005-03-29 |
2008-08-04 |
|
董事会秘书 |
2005-03-29 |
2008-08-04 |
|
独立董事 |
2006-06-06 |
2008-08-04 |
|
第3届董事会 起始日期:2003-11-21 终止日期:2005-03-28
|
|||
董事长 |
2003-11-21 |
2005-03-28 |
|
董事 |
2003-11-21 |
2005-03-28 |
|
独立董事 |
2003-06-30 |
2005-03-28 |
|
独立董事 |
2003-06-30 |
2005-03-28 |
|
董事 |
2002-02-26 |
2005-03-28 |
|
董事 |
2002-02-26 |
2003-11-21 |
|
董事长 |
2002-02-27 |
2003-11-21 |
|
董事 |
2002-02-26 |
2005-03-28 |
|
董事 |
2002-02-26 |
2005-03-28 |
|
副董事长 |
2002-02-27 |
2005-03-28 |
|
董事 |
2002-02-26 |
2005-03-28 |
|
董事会秘书 |
2002-02-27 |
2005-03-28 |
|
独立董事 |
2002-02-26 |
2005-03-28 |
|
董事 |
2002-02-26 |
2003-11-21 |
|
副董事长 |
2002-02-27 |
2003-11-21 |
|
董事 |
2002-02-26 |
2003-12-24 |
|
独立董事 |
2002-02-26 |
2005-03-28 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第10届监事会 起始日期:2024-09-03 终止日期:2027-09-02
|
|||
监事会主席 |
2024-09-03 |
2027-09-02 |
|
非职工代表监事 |
2024-09-03 |
2027-09-02 |
|
非职工代表监事 |
2024-09-03 |
2027-09-02 |
|
职工代表监事 |
2024-09-03 |
2027-09-02 |
|
职工代表监事 |
2024-09-03 |
2027-09-02 |
|
职工代表监事 |
2024-09-03 |
2027-09-02 |
|
第9届监事会 起始日期:2022-01-21 终止日期:2022-09-07
|
|||
监事会主席 |
2022-01-21 |
2022-09-07 |
|
监事会主席 |
2020-10-19 |
2022-01-21 |
|
监事 |
2020-10-19 |
2022-01-21 |
|
监事 |
2022-01-21 |
2022-09-07 |
|
监事 |
2022-09-26 |
2024-05-20 |
|
监事会主席 |
2022-09-26 |
2024-05-20 |
|
监事 |
2020-10-19 |
2024-05-20 |
|
代理监事会主席 |
2022-09-07 |
2022-09-26 |
|
监事 |
2024-05-20 |
2024-09-02 |
|
监事会主席 |
2024-05-20 |
2024-09-02 |
|
监事 |
2024-05-20 |
2024-09-02 |
|
职工代表监事 |
2020-10-19 |
2024-09-02 |
|
职工代表监事 |
2020-10-19 |
2021-07-19 |
|
职工监事 |
2021-07-19 |
2024-09-02 |
|
职工监事 |
2021-07-19 |
2024-09-02 |
|
职工代表监事 |
2020-10-19 |
2021-07-19 |
|
第8届监事会 起始日期:2017-10-16 终止日期:2020-10-18
|
|||
监事 |
2017-10-16 |
2020-10-18 |
|
监事会主席 |
2017-10-16 |
2020-10-18 |
|
监事 |
2017-10-16 |
2020-10-18 |
|
职工代表监事 |
2017-10-16 |
2020-10-18 |
|
职工代表监事 |
2017-10-16 |
2020-10-18 |
|
职工代表监事 |
2017-10-16 |
2020-10-18 |
|
第7届监事会 起始日期:2014-09-26 终止日期:2017-10-15
|
|||
监事 |
2014-09-26 |
2017-10-15 |
|
监事会主席 |
2014-09-26 |
2017-10-15 |
|
职工代表监事 |
2014-09-26 |
2017-10-15 |
|
监事会副主席 |
2014-09-26 |
2017-10-15 |
|
监事 |
2014-09-26 |
2017-10-15 |
|
职工代表监事 |
2014-09-26 |
2017-10-15 |
|
职工代表监事 |
2014-09-26 |
2017-10-15 |
|
第6届监事会 起始日期:2011-08-08 终止日期:2012-05-23
|
|||
监事 |
2011-08-08 |
2012-05-23 |
|
监事会主席 |
2011-08-08 |
2012-05-23 |
|
监事会主席 |
2012-06-11 |
2014-09-25 |
|
股东监事 |
2012-06-11 |
2014-09-25 |
|
职工代表监事 |
2011-08-08 |
2014-09-25 |
|
监事会副主席 |
2011-08-08 |
2014-09-25 |
|
监事 |
2011-08-08 |
2014-09-25 |
|
职工代表监事 |
2011-08-08 |
2014-09-25 |
|
职工代表监事 |
2011-08-08 |
2014-09-25 |
|
第5届监事会 起始日期:2008-08-05 终止日期:2011-08-07
|
|||
职工代表监事 |
2008-08-05 |
2011-08-07 |
|
监事 |
2008-08-05 |
2010-08-26 |
|
监事 |
2010-08-26 |
2011-08-07 |
|
监事 |
2008-08-05 |
2011-08-07 |
|
监事长 |
2008-08-05 |
2011-08-07 |
|
监事 |
2008-08-05 |
2011-08-07 |
|
职工代表监事 |
2008-08-05 |
2011-08-07 |
|
监事会副主席 |
2008-08-05 |
2011-08-07 |
|
第4届监事会 起始日期:2005-03-29 终止日期:2008-08-04
|
|||
监事会召集人 |
2005-03-29 |
2008-08-04 |
|
职工监事 |
2005-02-23 |
2008-08-04 |
|
职工监事 |
2005-02-23 |
2008-08-04 |
|
职工监事 |
2005-02-23 |
2008-08-04 |
|
职工监事 |
2005-02-23 |
2008-08-04 |
|
监事 |
2005-03-29 |
2008-08-04 |
|
第3届监事会 起始日期:2002-02-26 终止日期:2003-12-24
|
|||
监事 |
2002-02-26 |
2003-12-24 |
|
职工监事 |
2002-01-18 |
2005-03-28 |
|
监事 |
2002-02-26 |
2005-03-28 |
|
监事会召集人 |
2002-02-27 |
2005-03-28 |
|
监事 |
2002-02-26 |
2005-03-28 |
|
监事 |
2003-12-24 |
2005-03-28 |
|
职工监事 |
2002-01-18 |
2005-03-28 |
↑返回页顶↑ |