今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
副总经理 |
2020-06-29 |
-- |
|
总经理 |
2024-02-22 |
-- |
|
董事会秘书 |
2020-09-28 |
-- |
|
副总经理 |
2017-08-11 |
-- |
|
副总经理 |
2020-06-29 |
-- |
|
副总经理 |
2020-06-29 |
-- |
|
副总经理 |
2024-06-06 |
-- |
|
煤炭总工程师 |
2018-11-09 |
-- |
|
化工总工程师 |
2021-04-23 |
-- |
|
总法律顾问 |
2020-09-28 |
-- |
|
总会计师 |
2020-06-29 |
-- |
|
总经济师 |
2020-06-29 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第8届董事会 起始日期:2024-06-06 终止日期:2027-06-05
|
|||
董事长 |
2024-06-06 |
2027-06-05 |
|
非独立董事 |
2024-06-06 |
2027-06-05 |
|
非独立董事 |
2024-06-06 |
2027-06-05 |
|
非独立董事 |
2024-06-06 |
2027-06-05 |
|
非独立董事 |
2024-06-06 |
2027-06-05 |
|
非独立董事 |
2024-06-06 |
2027-06-05 |
|
非独立董事 |
2024-06-06 |
2027-06-05 |
|
独立董事 |
2024-06-06 |
2027-06-05 |
|
独立董事 |
2024-06-06 |
2027-06-05 |
|
独立董事 |
2024-06-06 |
2027-06-05 |
|
第7届董事会 起始日期:2020-09-28 终止日期:2024-06-05
|
|||
非独立董事 |
2020-09-28 |
2022-05-31 |
|
董事长 |
2022-06-16 |
2024-06-05 |
|
董事长 |
2020-09-28 |
2022-05-31 |
|
董事 |
2022-06-16 |
2024-06-05 |
|
非独立董事 |
2020-09-28 |
2024-06-05 |
|
非独立董事 |
2020-09-28 |
2024-06-05 |
|
非独立董事 |
2020-09-28 |
2024-06-05 |
|
非独立董事 |
2020-09-28 |
2024-06-05 |
|
非独立董事 |
2020-09-28 |
2024-06-05 |
|
独立董事 |
2020-09-28 |
2024-06-05 |
|
独立董事 |
2020-09-28 |
2024-06-05 |
|
独立董事 |
2020-09-28 |
2024-06-05 |
|
第6届董事会 起始日期:2017-05-05 终止日期:2020-09-27
|
|||
副董事长 |
2017-05-05 |
2019-01-04 |
|
董事 |
2017-05-05 |
2020-09-27 |
|
董事长 |
2019-01-04 |
2020-09-27 |
|
董事长 |
2017-05-05 |
2019-01-04 |
|
董事 |
2017-05-05 |
2020-09-27 |
|
副董事长 |
2017-08-11 |
2020-09-27 |
|
董事 |
2017-05-05 |
2020-09-27 |
|
董事 |
2017-05-05 |
2020-09-27 |
|
董事 |
2017-05-05 |
2020-09-27 |
|
董事 |
2017-05-05 |
2020-09-27 |
|
独立董事 |
2017-05-05 |
2020-09-27 |
|
独立董事 |
2017-05-05 |
2020-09-27 |
|
独立董事 |
2017-05-05 |
2020-09-27 |
|
第5届董事会 起始日期:2014-03-17 终止日期:2017-05-04
|
|||
董事 |
2016-11-30 |
2017-05-04 |
|
董事长 |
2014-03-17 |
2016-11-14 |
|
董事长 |
2016-11-30 |
2017-05-04 |
|
董事 |
2014-03-17 |
2016-11-14 |
|
副董事长 |
2014-03-17 |
2016-12-16 |
|
董事 |
2014-03-17 |
2016-12-16 |
|
董事 |
2014-03-17 |
2017-05-04 |
|
董事 |
2014-03-17 |
2017-05-04 |
|
董事 |
2014-03-17 |
2017-05-04 |
|
董事 |
2014-03-17 |
2017-05-04 |
|
独立董事 |
2014-03-17 |
2017-05-04 |
|
独立董事 |
2014-03-17 |
2016-05-25 |
|
独立董事 |
2014-03-17 |
2014-06-26 |
|
独立董事 |
2014-06-26 |
2017-05-04 |
|
独立董事 |
2016-05-25 |
2017-05-04 |
|
第4届董事会 起始日期:2011-07-26 终止日期:2014-03-16
|
|||
董事 |
2009-11-12 |
2014-03-16 |
|
董事长 |
2009-11-12 |
2014-03-16 |
|
副董事长 |
2009-11-12 |
2014-03-16 |
|
董事 |
2009-11-12 |
2014-03-16 |
|
董事 |
2009-11-12 |
2014-03-16 |
|
董事 |
2009-11-12 |
2014-03-16 |
|
董事 |
2009-11-12 |
2014-03-16 |
|
董事 |
2009-11-12 |
2014-03-16 |
|
独立董事 |
2009-11-12 |
2014-03-16 |
|
独立董事 |
2009-11-12 |
2014-03-16 |
|
独立董事 |
2009-11-12 |
2014-03-16 |
|
第3届董事会 起始日期:2005-12-13 终止日期:2007-08-03
|
|||
董事 |
2005-12-13 |
2007-08-03 |
|
董事 |
2005-12-13 |
2009-11-11 |
|
董事 |
2005-12-13 |
2009-11-11 |
|
董事 |
2005-12-13 |
2009-11-11 |
|
副董事长 |
2005-12-13 |
2009-11-11 |
|
独立董事 |
2005-12-13 |
2009-11-11 |
|
独立董事 |
2005-12-13 |
2009-11-11 |
|
董事会秘书 |
2005-12-13 |
2009-11-11 |
|
董事 |
2005-12-13 |
2009-11-11 |
|
董事长 |
2005-12-13 |
2009-11-11 |
|
董事 |
2005-12-13 |
2009-11-11 |
|
独立董事 |
2005-12-13 |
2009-11-11 |
|
第2届董事会 起始日期:2002-03-19 终止日期:2005-12-12
|
|||
独立董事 |
2002-03-19 |
2005-12-12 |
|
董事 |
2002-03-19 |
2005-12-12 |
|
董事会秘书 |
2002-03-19 |
2005-12-12 |
|
董事 |
2002-03-19 |
2005-12-12 |
|
董事 |
2002-03-19 |
2005-12-12 |
|
独立董事 |
2002-03-19 |
2005-12-12 |
|
独立董事 |
2002-03-19 |
2005-12-12 |
|
董事 |
2002-03-19 |
2005-12-12 |
|
董事 |
2002-03-19 |
2004-05-28 |
|
董事 |
2004-05-28 |
2005-12-12 |
|
董事长 |
2002-03-19 |
2005-12-12 |
|
董事 |
2002-03-19 |
2005-12-12 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第8届监事会 起始日期:2024-06-06 终止日期:2027-06-05
|
|||
监事会主席 |
2024-06-06 |
2027-06-05 |
|
监事 |
2024-06-06 |
2027-06-05 |
|
监事 |
2024-06-06 |
2027-06-05 |
|
监事 |
2024-06-06 |
2027-06-05 |
|
职工代表监事 |
2024-06-06 |
2024-08-07 |
|
职工代表监事 |
2024-06-06 |
2027-06-05 |
|
职工监事 |
2024-08-08 |
2027-06-05 |
|
第7届监事会 起始日期:2020-09-28 终止日期:2024-06-05
|
|||
监事 |
2020-09-28 |
2024-06-05 |
|
监事会主席 |
2020-09-28 |
2024-06-05 |
|
监事 |
2020-09-28 |
2024-06-05 |
|
监事 |
2020-09-28 |
2024-06-05 |
|
职工监事 |
2020-09-28 |
2024-06-05 |
|
职工监事 |
2020-09-28 |
2024-06-05 |
|
第6届监事会 起始日期:2017-08-30 终止日期:2020-09-27
|
|||
监事 |
2017-08-30 |
2020-09-27 |
|
监事会主席 |
2017-08-30 |
2020-09-27 |
|
监事 |
2017-08-30 |
2020-09-27 |
|
监事 |
2017-08-30 |
2020-09-27 |
|
职工监事 |
2017-08-30 |
2020-09-27 |
|
职工监事 |
2017-08-30 |
2020-09-27 |
|
第5届监事会 起始日期:2014-03-17 终止日期:2017-08-29
|
|||
监事会主席 |
2014-03-17 |
2017-08-29 |
|
非职工监事 |
2014-03-17 |
2017-08-29 |
|
非职工监事 |
2014-03-17 |
2017-08-29 |
|
职工监事 |
2014-03-17 |
2017-08-29 |
|
第4届监事会 起始日期:2009-11-12 终止日期:2014-03-16
|
|||
监事会主席 |
2009-11-12 |
2014-03-16 |
|
监事 |
2009-11-12 |
2014-03-16 |
|
监事 |
2009-11-12 |
2014-03-16 |
|
职工代表监事 |
2009-11-12 |
2014-03-16 |
|
第3届监事会 起始日期:2005-12-13 终止日期:2009-11-11
|
|||
监事 |
2005-12-13 |
2009-11-11 |
|
监事会主席 |
2005-12-13 |
2009-11-11 |
|
监事 |
2005-12-13 |
2009-11-11 |
|
职工监事 |
2005-12-13 |
2009-11-11 |
|
第2届监事会 起始日期:2002-03-19 终止日期:2005-12-12
|
|||
监事会主席 |
2002-03-19 |
2005-12-12 |
|
监事 |
2002-03-19 |
2005-12-12 |
|
监事 |
2002-03-19 |
2005-12-12 |
|
职工代表监事 |
2002-03-19 |
2005-12-12 |
↑返回页顶↑ |