今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2023-02-17 |
-- |
|
副总经理 |
2015-03-27 |
-- |
|
董事会秘书 |
2015-10-29 |
-- |
|
副总经理 |
2017-07-24 |
-- |
|
副总经理 |
2021-05-25 |
-- |
|
财务负责人 |
2021-05-25 |
-- |
|
副总经理 |
2021-10-28 |
-- |
|
副总经理 |
2023-04-19 |
-- |
|
总法律顾问 |
2022-04-28 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第10届董事会 起始日期:2023-05-26 终止日期:2026-05-25
|
|||
董事长 |
2023-05-26 |
2026-05-25 |
|
非独立董事 |
2023-05-26 |
2026-05-25 |
|
非独立董事 |
2023-05-26 |
2026-05-25 |
|
非独立董事 |
2023-05-26 |
2026-05-25 |
|
非独立董事 |
2023-05-26 |
2026-05-25 |
|
非独立董事 |
2023-05-26 |
2026-05-25 |
|
非独立董事 |
2023-05-26 |
2026-05-25 |
|
独立董事 |
2023-05-26 |
2026-05-25 |
|
独立董事 |
2023-05-26 |
2026-05-25 |
|
独立董事 |
2023-05-26 |
2026-05-25 |
|
第9届董事会 起始日期:2020-05-20 终止日期:2023-05-25
|
|||
董事长 |
2020-05-20 |
2023-05-25 |
|
非独立董事 |
2020-05-20 |
2023-05-25 |
|
非独立董事 |
2020-05-20 |
2022-07-04 |
|
非独立董事 |
2020-05-20 |
2023-05-25 |
|
非独立董事 |
2020-05-20 |
2022-07-04 |
|
非独立董事 |
2020-05-20 |
2021-09-22 |
|
董事 |
2021-05-27 |
2022-12-02 |
|
董事 |
2020-07-02 |
2020-08-04 |
|
董事 |
2022-02-11 |
2023-05-25 |
|
非独立董事 |
2022-08-01 |
2023-05-25 |
|
非独立董事 |
2022-08-01 |
2023-05-25 |
|
独立董事 |
2020-05-20 |
2023-05-25 |
|
独立董事 |
2020-05-20 |
2022-09-29 |
|
独立董事 |
2020-05-20 |
2023-05-25 |
|
独立董事 |
2022-09-29 |
2023-05-25 |
|
第8届董事会 起始日期:2016-02-23 终止日期:2020-05-19
|
|||
董事 |
2017-06-30 |
2020-05-19 |
|
董事长 |
2017-07-24 |
2020-05-19 |
|
董事长 |
2016-02-23 |
2017-07-24 |
|
董事 |
2016-02-23 |
2017-07-24 |
|
董事 |
2016-02-23 |
2018-05-12 |
|
董事 |
2016-02-23 |
2020-05-19 |
|
董事 |
2016-02-23 |
2020-05-19 |
|
董事 |
2016-02-23 |
2020-05-19 |
|
董事 |
2016-02-23 |
2017-06-06 |
|
董事 |
2018-09-18 |
2020-05-19 |
|
独立董事 |
2016-02-23 |
2020-05-19 |
|
独立董事 |
2016-02-23 |
2020-05-19 |
|
独立董事 |
2016-02-23 |
2020-05-19 |
|
第7届董事会 起始日期:2012-12-21 终止日期:2016-02-22
|
|||
董事长 |
2012-12-21 |
2013-11-20 |
|
董事 |
2012-12-21 |
2013-11-20 |
|
董事 |
2013-11-20 |
2016-02-22 |
|
董事长 |
2013-11-20 |
2016-02-22 |
|
董事 |
2012-12-21 |
2014-10-29 |
|
董事 |
2012-12-21 |
2016-02-22 |
|
董事 |
2012-12-21 |
2013-11-01 |
|
董事 |
2013-12-23 |
2016-02-22 |
|
董事 |
2012-12-21 |
2016-02-22 |
|
董事 |
2012-12-21 |
2013-10-14 |
|
董事 |
2013-10-30 |
2016-02-22 |
|
独立董事 |
2012-12-21 |
2014-05-20 |
|
董事 |
2014-11-17 |
2016-02-22 |
|
独立董事 |
2012-12-21 |
2014-11-17 |
|
独立董事 |
2012-12-21 |
2016-02-22 |
|
独立董事 |
2014-05-20 |
2016-02-22 |
|
独立董事 |
2014-11-17 |
2016-02-22 |
|
第6届董事会 起始日期:2009-03-19 终止日期:2011-05-19
|
|||
董事 |
2009-03-19 |
2011-05-19 |
|
董事 |
2009-03-19 |
2011-05-19 |
|
董事 |
2009-03-19 |
2011-05-19 |
|
董事 |
2009-03-19 |
2011-05-26 |
|
董事长 |
2009-03-19 |
2011-05-19 |
|
董事 |
2009-03-19 |
2011-05-26 |
|
董事 |
2010-12-31 |
2011-05-06 |
|
董事 |
2011-05-19 |
2012-12-20 |
|
董事长 |
2011-05-19 |
2012-12-20 |
|
董事 |
2009-03-19 |
2012-12-20 |
|
董事 |
2010-12-31 |
2012-12-20 |
|
董事 |
2010-12-31 |
2012-12-20 |
|
董事 |
2011-06-11 |
2012-12-20 |
|
董事 |
2011-06-11 |
2012-12-20 |
|
独立董事 |
2009-03-19 |
2012-12-20 |
|
独立董事 |
2009-03-19 |
2012-12-20 |
|
独立董事 |
2009-03-19 |
2012-12-20 |
|
第5届董事会 起始日期:2005-02-22 终止日期:2009-03-18
|
|||
董事 |
2005-02-22 |
2009-03-18 |
|
独立董事 |
2005-02-22 |
2009-03-18 |
|
董事 |
2005-02-22 |
2006-12-21 |
|
董事长 |
2005-02-22 |
2006-12-21 |
|
董事 |
2005-02-22 |
2005-07-21 |
|
董事 |
2006-12-21 |
2009-03-18 |
|
董事 |
2005-08-30 |
2009-03-18 |
|
独立董事 |
2008-01-28 |
2009-03-18 |
|
董事会秘书 |
2007-04-20 |
2009-03-18 |
|
董事 |
2005-02-22 |
2009-03-18 |
|
董事 |
2005-08-30 |
2009-03-18 |
|
代理董事会秘书 |
2006-12-21 |
2007-04-20 |
|
董事 |
2005-02-22 |
2009-03-18 |
|
董事长 |
2006-12-21 |
2009-03-18 |
|
独立董事 |
2005-02-22 |
2008-01-28 |
|
董事会秘书 |
2005-02-22 |
2006-12-21 |
|
独立董事 |
2008-08-15 |
2009-03-18 |
|
独立董事 |
2005-02-22 |
2008-01-28 |
|
董事 |
2005-02-22 |
2005-08-30 |
|
副董事长 |
2005-02-22 |
2005-08-30 |
|
第4届董事会 起始日期:2004-05-28 终止日期:2005-02-21
|
|||
董事 |
2004-05-28 |
2005-02-21 |
|
独立董事 |
2002-05-10 |
2005-02-21 |
|
独立董事 |
2002-05-10 |
2005-02-21 |
|
董事 |
2002-05-10 |
2005-02-21 |
|
董事长 |
2002-05-10 |
2005-02-21 |
|
董事 |
2002-05-10 |
2005-02-21 |
|
副董事长 |
2002-05-10 |
2005-02-21 |
|
董事 |
2002-05-10 |
2004-05-28 |
|
董事会秘书 |
2002-05-10 |
2005-02-21 |
|
董事 |
2002-05-10 |
2005-02-21 |
|
董事 |
2002-05-10 |
2005-02-21 |
|
董事 |
2002-05-10 |
2005-02-21 |
|
董事 |
2002-05-10 |
2005-02-21 |
|
副董事长 |
2002-05-10 |
2005-02-21 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第10届监事会 起始日期:2023-05-26 终止日期:2026-05-25
|
|||
非职工监事 |
2023-05-26 |
2026-05-25 |
|
监事长 |
2023-05-26 |
2026-05-25 |
|
非职工监事 |
2023-05-26 |
2026-05-25 |
|
职工监事 |
2023-05-26 |
2026-05-25 |
|
第9届监事会 起始日期:2020-05-20 终止日期:2023-05-25
|
|||
非职工监事 |
2020-05-20 |
2023-05-25 |
|
监事长 |
2020-05-20 |
2023-05-25 |
|
监事 |
2021-05-27 |
2023-05-25 |
|
非职工监事 |
2020-05-20 |
2021-04-15 |
|
职工监事 |
2020-05-20 |
2023-05-25 |
|
第8届监事会 起始日期:2016-02-23 终止日期:2020-05-19
|
|||
监事长 |
2016-02-23 |
2020-05-19 |
|
监事 |
2016-02-23 |
2020-05-19 |
|
监事 |
2016-02-23 |
2020-05-19 |
|
职工监事 |
2016-02-23 |
2020-05-19 |
|
第7届监事会 起始日期:2012-12-21 终止日期:2016-02-22
|
|||
监事长 |
2012-12-21 |
2016-02-22 |
|
监事 |
2012-12-21 |
2016-02-22 |
|
监事 |
2013-02-25 |
2016-02-22 |
|
职工代表监事 |
2012-12-21 |
2016-02-22 |
|
第6届监事会 起始日期:2009-03-19 终止日期:2010-03-22
|
|||
职工监事 |
2009-03-19 |
2010-03-22 |
|
监事 |
2009-03-19 |
2012-12-20 |
|
监事长 |
2009-03-19 |
2012-12-20 |
|
监事 |
2009-03-19 |
2012-12-20 |
|
监事 |
2009-03-19 |
2012-12-20 |
|
监事 |
2009-03-19 |
2012-12-20 |
|
职工监事 |
2009-03-19 |
2012-12-20 |
|
职工监事 |
2009-03-19 |
2012-12-20 |
|
职工监事 |
2010-03-22 |
2012-12-20 |
|
第5届监事会 起始日期:2005-02-22 终止日期:2009-03-18
|
|||
监事 |
2005-02-22 |
2009-03-18 |
|
职工监事 |
2008-12-30 |
2009-03-18 |
|
职工监事 |
2005-02-18 |
2007-04-20 |
|
监事 |
2005-02-22 |
2009-03-18 |
|
职工监事 |
2005-02-18 |
2008-12-30 |
|
职工监事 |
2007-04-20 |
2008-12-30 |
|
职工监事 |
2008-12-30 |
2009-03-18 |
|
监事 |
2005-02-22 |
2009-03-18 |
|
监事长 |
2005-02-22 |
2009-03-18 |
|
第4届监事会 起始日期:2002-05-10 终止日期:2005-02-21
|
|||
监事 |
2002-05-10 |
2005-02-21 |
|
监事 |
2002-05-10 |
2005-02-21 |
|
监事长 |
2002-05-10 |
2005-02-21 |
|
监事 |
2002-05-10 |
2005-02-21 |
|
监事 |
2002-05-10 |
2005-02-21 |
|
职工代表监事 |
2002-05-10 |
2005-02-21 |
↑返回页顶↑ |