今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
党委书记 |
2022-05-26 |
-- |
|
副总经理 |
2021-07-09 |
-- |
|
副总经理 |
2021-07-09 |
-- |
|
副总经理 |
2004-03-24 |
-- |
|
总法律顾问 |
2022-05-26 |
-- |
|
副总经理 |
2023-07-28 |
-- |
|
副总经理 |
2023-07-28 |
-- |
|
董事会秘书 |
2012-12-06 |
-- |
|
总会计师 |
2016-02-26 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第8届董事会 起始日期:2022-05-26 终止日期:2025-05-25
|
|||
董事长 |
2022-05-26 |
2025-05-25 |
|
非独立董事 |
2022-05-26 |
2025-05-25 |
|
非独立董事 |
2022-05-26 |
2022-12-16 |
|
非独立董事 |
2022-05-26 |
2025-05-25 |
|
非独立董事 |
2022-05-26 |
2024-06-25 |
|
非独立董事 |
2022-05-26 |
2025-05-25 |
|
独立董事 |
2022-05-26 |
2025-05-25 |
|
独立董事 |
2022-05-26 |
2025-05-25 |
|
独立董事 |
2022-05-26 |
2025-05-25 |
|
第7届董事会 起始日期:2019-04-12 终止日期:2022-05-25
|
|||
董事 |
2019-04-12 |
2022-05-25 |
|
董事长 |
2021-12-07 |
2022-05-25 |
|
董事 |
2019-04-12 |
2022-05-25 |
|
董事长 |
2019-04-15 |
2021-12-07 |
|
董事 |
2019-04-12 |
2022-05-25 |
|
董事 |
2019-04-12 |
2020-06-06 |
|
董事 |
2019-04-12 |
2022-05-25 |
|
董事 |
2019-04-12 |
2020-12-29 |
|
董事 |
2020-06-29 |
2022-05-25 |
|
独立董事 |
2019-04-12 |
2022-05-25 |
|
独立董事 |
2019-04-12 |
2022-05-25 |
|
独立董事 |
2019-04-12 |
2022-05-25 |
|
第6届董事会 起始日期:2016-02-26 终止日期:2017-08-17
|
|||
董事长 |
2016-02-26 |
2019-04-15 |
|
董事 |
2016-02-25 |
2019-04-11 |
|
董事 |
2016-02-25 |
2018-11-17 |
|
董事 |
2016-02-25 |
2019-04-11 |
|
董事 |
2016-02-25 |
2019-04-11 |
|
董事 |
2016-02-25 |
2019-04-11 |
|
董事 |
2016-02-25 |
2019-04-11 |
|
独立董事 |
2016-02-25 |
2019-04-11 |
|
独立董事 |
2016-02-25 |
2019-04-11 |
|
独立董事 |
2016-02-25 |
2019-04-11 |
|
第5届董事会 起始日期:2012-12-06 终止日期:2014-08-27
|
|||
董事长 |
2012-12-06 |
2016-02-26 |
|
非独立董事 |
2012-12-06 |
2016-02-24 |
|
副董事长 |
2012-12-06 |
2014-05-07 |
|
非独立董事 |
2012-12-06 |
2014-05-07 |
|
非独立董事 |
2012-12-06 |
2016-02-24 |
|
非独立董事 |
2012-12-06 |
2013-10-11 |
|
董事 |
2014-07-22 |
2016-02-24 |
|
非独立董事 |
2012-12-06 |
2014-05-07 |
|
董事 |
2014-07-22 |
2016-02-24 |
|
非独立董事 |
2012-12-06 |
2016-02-24 |
|
董事 |
2014-07-22 |
2016-02-24 |
|
独立董事 |
2012-12-06 |
2016-02-24 |
|
独立董事 |
2012-12-06 |
2016-02-24 |
|
独立董事 |
2012-12-06 |
2016-02-24 |
|
第4届董事会 起始日期:2009-05-14 终止日期:2010-08-19
|
|||
独立董事 |
2009-05-14 |
2010-08-19 |
|
副董事长 |
2009-05-14 |
2012-01-06 |
|
董事 |
2009-05-14 |
2012-01-06 |
|
董事 |
2009-05-14 |
2012-01-06 |
|
董事长 |
2009-05-14 |
2012-12-05 |
|
董事 |
2009-05-14 |
2012-12-05 |
|
董事 |
2009-05-14 |
2012-12-05 |
|
董事 |
2009-05-14 |
2012-12-05 |
|
董事 |
2009-05-14 |
2012-12-05 |
|
独立董事 |
2010-08-19 |
2012-12-05 |
|
独立董事 |
2009-05-14 |
2012-12-05 |
|
独立董事 |
2009-05-14 |
2012-12-05 |
|
董事 |
2012-02-09 |
2012-12-05 |
|
副董事长 |
2012-03-29 |
2012-12-05 |
|
董事 |
2012-02-09 |
2012-12-05 |
|
第3届董事会 起始日期:2005-09-22 终止日期:2009-05-13
|
|||
独立董事 |
2005-09-22 |
2009-05-13 |
|
独立董事 |
2005-09-22 |
2009-05-13 |
|
董事长 |
2006-10-24 |
2009-05-13 |
|
董事 |
2005-09-22 |
2009-05-13 |
|
董事长 |
2005-09-22 |
2006-10-24 |
|
副董事长 |
2005-09-22 |
2006-10-24 |
|
副董事长 |
2005-09-22 |
2009-05-13 |
|
董事 |
2005-09-22 |
2009-05-13 |
|
董事 |
2005-09-22 |
2009-05-13 |
|
独立董事 |
2005-09-22 |
2009-05-13 |
|
董事 |
2005-09-22 |
2009-05-13 |
|
董事 |
2005-09-22 |
2009-05-13 |
|
董事会秘书 |
2005-09-22 |
2009-05-13 |
|
董事 |
2005-09-22 |
2009-05-13 |
|
副董事长 |
2006-10-24 |
2009-05-13 |
|
第2届董事会 起始日期:2002-04-02 终止日期:2005-09-21
|
|||
董事长 |
2002-04-02 |
2005-09-21 |
|
董事 |
2002-04-02 |
2005-09-21 |
|
董事 |
2002-04-02 |
2005-09-21 |
|
董事 |
2002-04-02 |
2005-09-21 |
|
董事 |
2004-12-02 |
2005-09-21 |
|
董事 |
2002-04-02 |
2005-09-21 |
|
董事会秘书 |
2002-04-02 |
2005-09-21 |
|
独立董事 |
2002-04-02 |
2005-09-21 |
|
董事 |
2002-04-02 |
2004-12-02 |
|
副董事长 |
2002-04-02 |
2004-12-02 |
|
独立董事 |
2002-04-02 |
2005-09-21 |
|
副董事长 |
2002-04-02 |
2005-09-21 |
|
董事 |
2002-04-02 |
2005-09-21 |
|
独立董事 |
2002-04-02 |
2005-09-21 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第8届监事会 起始日期:2022-05-26 终止日期:2025-05-25
|
|||
监事会主席 |
2022-05-26 |
2025-05-25 |
|
非职工代表监事 |
2022-05-26 |
2025-05-25 |
|
非职工代表监事 |
2022-05-26 |
2025-05-25 |
|
非职工代表监事 |
2022-05-26 |
2025-05-25 |
|
职工代表监事 |
2022-05-26 |
2025-05-25 |
|
职工代表监事 |
2022-05-26 |
2025-05-25 |
|
第7届监事会 起始日期:2021-08-24 终止日期:2022-05-25
|
|||
监事会主席 |
2021-08-24 |
2022-05-25 |
|
非职工代表监事 |
2019-04-12 |
2022-05-25 |
|
非职工代表监事 |
2019-04-12 |
2020-05-06 |
|
监事会主席 |
2019-04-15 |
2020-05-06 |
|
监事会主席 |
2020-07-02 |
2021-08-20 |
|
非职工代表监事 |
2020-06-29 |
2022-02-26 |
|
非职工代表监事 |
2019-04-12 |
2022-05-25 |
|
职工监事 |
2019-04-12 |
2022-05-25 |
|
职工监事 |
2019-04-12 |
2022-05-25 |
|
第6届监事会 起始日期:2016-02-26 终止日期:2019-04-15
|
|||
监事会主席 |
2016-02-26 |
2019-04-15 |
|
监事 |
2016-02-25 |
2019-04-11 |
|
监事 |
2016-02-25 |
2019-04-11 |
|
监事 |
2016-02-25 |
2019-04-11 |
|
职工代表监事 |
2016-02-25 |
2019-04-11 |
|
职工代表监事 |
2016-02-25 |
2019-04-11 |
|
第5届监事会 起始日期:2012-12-06 终止日期:2016-02-26
|
|||
监事会主席 |
2012-12-06 |
2016-02-26 |
|
监事 |
2012-12-06 |
2016-02-24 |
|
职工监事 |
2012-12-06 |
2016-02-24 |
|
职工监事 |
2012-12-06 |
2016-02-24 |
|
监事 |
2012-12-06 |
2016-02-24 |
|
监事 |
2014-07-22 |
2016-02-24 |
|
第4届监事会 起始日期:2009-05-14 终止日期:2010-04-26
|
|||
职工代表监事 |
2009-05-14 |
2010-04-26 |
|
监事会主席 |
2009-05-14 |
2012-01-06 |
|
监事 |
2009-05-14 |
2012-01-06 |
|
监事 |
2009-05-14 |
2012-01-06 |
|
监事 |
2012-02-09 |
2012-12-05 |
|
监事 |
2009-05-14 |
2012-12-05 |
|
监事会主席 |
2012-02-09 |
2012-12-05 |
|
职工监事 |
2010-04-26 |
2012-12-05 |
|
职工代表监事 |
2009-05-14 |
2012-12-05 |
|
监事 |
2012-02-09 |
2012-12-05 |
|
第3届监事会 起始日期:2005-09-22 终止日期:2009-05-13
|
|||
监事会主席 |
2005-09-22 |
2009-05-13 |
|
职工监事 |
2005-09-22 |
2009-05-13 |
|
监事 |
2005-09-22 |
2009-05-13 |
|
职工监事 |
2005-09-22 |
2009-05-13 |
|
监事 |
2005-09-22 |
2009-05-13 |
|
监事 |
2005-09-22 |
2009-05-13 |
|
第2届监事会 起始日期:2002-04-02 终止日期:2005-09-21
|
|||
监事会主席 |
2002-04-02 |
2005-09-21 |
|
监事 |
2002-04-02 |
2005-09-21 |
|
职工代表监事 |
2002-04-02 |
2005-09-21 |
|
职工代表监事 |
2002-04-02 |
2005-09-21 |
|
监事 |
2002-04-02 |
2005-09-21 |
|
监事 |
2002-04-02 |
2005-09-21 |
↑返回页顶↑ |