今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2021-05-21 |
-- |
|
常务副总经理 |
2024-07-11 |
-- |
|
副总经理 |
2010-09-21 |
-- |
|
副总经理 |
2021-05-21 |
-- |
|
副总经理 |
2023-01-31 |
-- |
|
副总经理 |
2024-07-11 |
-- |
|
副总经理 |
2024-07-11 |
-- |
|
副总经理 |
2024-09-13 |
-- |
|
董事会秘书 |
2024-05-15 |
-- |
|
总法律顾问 |
2021-05-21 |
-- |
|
财务负责人 |
2024-02-29 |
-- |
|
总会计师 |
2024-07-11 |
-- |
|
总经理助理 |
2023-10-26 |
-- |
|
高级顾问 |
2023-06-08 |
-- |
|
高级顾问 |
2023-06-08 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第10届董事会 起始日期:2023-06-27 终止日期:2026-06-25
|
|||
董事 |
2023-06-26 |
2026-06-25 |
|
董事长 |
2023-06-27 |
2026-06-25 |
|
董事 |
2023-06-26 |
2026-06-25 |
|
董事 |
2023-06-26 |
2026-06-25 |
|
董事 |
2023-06-26 |
2026-06-25 |
|
董事 |
2023-06-26 |
2026-06-25 |
|
董事 |
2024-05-28 |
2026-06-25 |
|
董事 |
2023-06-26 |
2024-02-26 |
|
独立董事 |
2023-06-26 |
2024-05-28 |
|
独立董事 |
2023-06-26 |
2026-06-25 |
|
独立董事 |
2023-08-09 |
2026-06-25 |
|
独立董事 |
2024-05-28 |
2026-06-25 |
|
第9届董事会 起始日期:2019-08-02 终止日期:2023-06-27
|
|||
董事 |
2019-08-01 |
2023-06-25 |
|
董事长 |
2019-08-02 |
2023-06-27 |
|
董事 |
2019-08-01 |
2023-06-25 |
|
董事 |
2019-08-01 |
2023-06-25 |
|
董事 |
2019-08-01 |
2020-12-30 |
|
董事 |
2019-08-01 |
2019-12-26 |
|
董事 |
2019-08-01 |
2021-07-15 |
|
非独立董事 |
2020-03-18 |
2023-01-17 |
|
非独立董事 |
2020-12-09 |
2023-06-25 |
|
董事 |
2021-08-05 |
2023-06-25 |
|
董事 |
2021-08-05 |
2023-06-25 |
|
独立董事 |
2019-08-01 |
2023-06-25 |
|
独立董事 |
2019-08-01 |
2023-06-25 |
|
独立董事 |
2019-08-01 |
2023-03-31 |
|
独立董事 |
2020-12-09 |
2023-06-25 |
|
独立董事 |
2023-03-31 |
2023-06-25 |
|
第8届董事会 起始日期:2015-12-30 终止日期:2019-08-02
|
|||
董事 |
2015-12-29 |
2019-07-31 |
|
董事长 |
2015-12-30 |
2019-07-31 |
|
董事 |
2016-12-16 |
2019-07-31 |
|
副董事长 |
2016-12-28 |
2019-07-31 |
|
董事 |
2015-12-29 |
2017-11-21 |
|
董事 |
2015-12-29 |
2016-11-28 |
|
董事 |
2015-12-29 |
2019-07-31 |
|
董事 |
2016-12-16 |
2018-07-03 |
|
董事 |
2017-05-04 |
2019-07-31 |
|
董事 |
2016-12-16 |
2017-04-06 |
|
独立董事 |
2015-12-29 |
2018-05-10 |
|
董事 |
2018-08-08 |
2019-07-31 |
|
独立董事 |
2015-12-29 |
2016-12-16 |
|
独立董事 |
2015-12-29 |
2017-08-09 |
|
独立董事 |
2016-12-16 |
2019-07-31 |
|
独立董事 |
2017-08-09 |
2019-07-31 |
|
独立董事 |
2018-05-10 |
2019-07-31 |
|
第7届董事会 起始日期:2012-11-22 终止日期:2015-12-30
|
|||
非独立董事 |
2012-11-22 |
2015-04-07 |
|
董事长 |
2012-11-22 |
2015-04-07 |
|
董事长 |
2015-04-07 |
2015-12-30 |
|
副董事长 |
2012-11-22 |
2015-04-07 |
|
非独立董事 |
2012-11-22 |
2015-12-28 |
|
非独立董事 |
2012-11-22 |
2015-12-28 |
|
非独立董事 |
2012-11-22 |
2015-09-11 |
|
非独立董事 |
2012-11-22 |
2015-12-28 |
|
非独立董事 |
2012-11-22 |
2015-12-28 |
|
非独立董事 |
2012-11-22 |
2014-12-31 |
|
独立董事 |
2012-11-22 |
2015-09-29 |
|
独立董事 |
2012-11-22 |
2015-06-30 |
|
独立董事 |
2012-11-22 |
2015-12-28 |
|
独立董事 |
2012-11-22 |
2015-12-28 |
|
独立董事 |
2015-09-29 |
2015-12-28 |
|
第6届董事会 起始日期:2010-08-31 终止日期:2011-04-08
|
|||
独立董事 |
2010-08-31 |
2011-04-08 |
|
独立董事 |
2009-06-29 |
2010-08-31 |
|
董事 |
2009-06-29 |
2012-11-21 |
|
董事长 |
2009-06-29 |
2012-11-21 |
|
董事 |
2009-06-29 |
2012-08-23 |
|
副董事长 |
2009-06-29 |
2012-08-23 |
|
董事 |
2010-08-31 |
2012-11-21 |
|
董事 |
2009-06-29 |
2012-11-21 |
|
董事 |
2009-06-29 |
2012-11-21 |
|
董事 |
2009-06-29 |
2012-11-21 |
|
董事 |
2009-06-29 |
2012-11-21 |
|
独立董事 |
2009-06-29 |
2012-11-21 |
|
独立董事 |
2009-06-29 |
2012-11-21 |
|
独立董事 |
2010-08-31 |
2012-11-21 |
|
独立董事 |
2011-04-08 |
2012-11-21 |
|
第5届董事会 起始日期:2006-05-26 终止日期:2008-02-20
|
|||
董事 |
2006-05-26 |
2008-02-20 |
|
董事 |
2006-05-26 |
2008-02-20 |
|
董事会秘书 |
2006-05-26 |
2008-02-20 |
|
独立董事 |
2006-05-26 |
2009-06-28 |
|
独立董事 |
2006-05-26 |
2009-06-28 |
|
董事 |
2008-02-20 |
2009-06-28 |
|
董事长 |
2008-02-20 |
2009-06-28 |
|
董事 |
2008-02-20 |
2009-06-28 |
|
独立董事 |
2006-05-26 |
2009-06-28 |
|
董事 |
2006-05-26 |
2009-06-28 |
|
董事 |
2008-02-20 |
2009-06-28 |
|
董事 |
2008-02-20 |
2009-06-28 |
|
副董事长 |
2008-02-20 |
2009-06-28 |
|
董事 |
2006-05-26 |
2008-02-20 |
|
董事会秘书 |
2008-02-20 |
2009-06-28 |
|
董事 |
2006-05-26 |
2008-02-20 |
|
董事长 |
2006-10-13 |
2008-02-20 |
|
董事 |
2006-10-13 |
2009-06-28 |
|
董事 |
2006-05-26 |
2006-10-13 |
|
董事长 |
2006-05-26 |
2006-10-13 |
|
第4届董事会 起始日期:2003-05-22 终止日期:2006-05-25
|
|||
董事 |
2003-05-22 |
2006-05-25 |
|
副董事长 |
2003-05-22 |
2006-05-25 |
|
董事 |
2003-05-22 |
2006-05-25 |
|
董事会秘书 |
2003-05-22 |
2006-05-25 |
|
董事 |
2003-05-22 |
2006-05-25 |
|
独立董事 |
2003-05-22 |
2006-05-25 |
|
独立董事 |
2003-05-22 |
2006-05-25 |
|
董事 |
2003-05-22 |
2006-05-25 |
|
董事 |
2003-05-22 |
2006-05-25 |
|
董事长 |
2003-05-22 |
2006-05-25 |
|
独立董事 |
2003-05-22 |
2006-05-25 |
|
董事 |
2003-05-22 |
2006-05-25 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第10届监事会 起始日期:2023-06-27 终止日期:2024-09-13
|
|||
监事会主席 |
2023-06-27 |
2024-09-13 |
|
监事 |
2023-06-26 |
2024-09-13 |
|
监事 |
2023-06-26 |
2026-06-25 |
|
职工监事 |
2023-06-27 |
2026-06-25 |
|
第9届监事会 起始日期:2020-12-11 终止日期:2023-06-27
|
|||
监事会主席 |
2020-12-11 |
2023-06-27 |
|
监事会主席 |
2019-08-02 |
2020-06-23 |
|
监事 |
2019-08-01 |
2020-06-23 |
|
监事 |
2020-12-09 |
2023-06-25 |
|
监事会临时召集人 |
2020-06-23 |
2020-12-11 |
|
职工监事 |
2019-08-02 |
2023-06-25 |
|
监事 |
2019-08-01 |
2021-05-21 |
|
职工监事 |
2019-08-02 |
2023-06-27 |
|
监事 |
2019-08-01 |
2023-06-25 |
|
监事 |
2021-08-05 |
2022-04-18 |
|
第8届监事会 起始日期:2016-11-30 终止日期:2019-08-02
|
|||
监事会主席 |
2016-11-30 |
2019-08-02 |
|
监事 |
2015-12-29 |
2016-11-28 |
|
监事会主席 |
2015-12-30 |
2016-11-28 |
|
监事 |
2015-12-29 |
2019-07-31 |
|
监事 |
2015-12-29 |
2019-07-31 |
|
监事 |
2016-12-16 |
2019-07-31 |
|
职工监事 |
2015-12-29 |
2019-08-02 |
|
职工监事 |
2015-12-29 |
2019-08-02 |
|
第7届监事会 起始日期:2012-11-22 终止日期:2015-12-28
|
|||
监事 |
2012-11-22 |
2015-12-28 |
|
监事会主席 |
2012-11-22 |
2015-12-30 |
|
监事 |
2012-11-22 |
2015-12-28 |
|
职工监事 |
2012-11-22 |
2015-12-28 |
|
职工监事 |
2012-11-22 |
2015-12-28 |
|
监事 |
2012-11-22 |
2015-12-28 |
|
第6届监事会 起始日期:2009-06-29 终止日期:2012-11-21
|
|||
监事会主席 |
2009-06-29 |
2012-11-21 |
|
监事 |
2009-06-29 |
2012-11-21 |
|
职工代表监事 |
2009-06-29 |
2012-11-21 |
|
监事 |
2009-06-29 |
2012-11-21 |
|
监事 |
2010-08-31 |
2012-11-21 |
|
职工监事 |
2010-08-11 |
2012-11-21 |
|
第5届监事会 起始日期:2008-06-25 终止日期:2009-06-28
|
|||
职工监事 |
2008-06-25 |
2009-06-28 |
|
职工监事 |
2006-05-26 |
2008-06-25 |
|
监事 |
2006-05-26 |
2009-06-28 |
|
监事 |
2008-02-20 |
2009-06-28 |
|
监事会主席 |
2008-02-20 |
2009-06-28 |
|
监事 |
2008-03-12 |
2009-06-28 |
|
监事 |
2006-05-26 |
2008-03-12 |
|
监事会主席 |
2006-05-26 |
2008-02-20 |
|
第4届监事会 起始日期:2003-05-22 终止日期:2006-05-25
|
|||
职工监事 |
2003-05-22 |
2006-05-25 |
|
监事 |
2003-05-22 |
2006-05-25 |
|
监事 |
2003-05-22 |
2006-05-25 |
|
监事会召集人 |
2003-05-22 |
2006-05-25 |
↑返回页顶↑ |