今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2021-10-22 |
-- |
|
副总经理 |
2013-11-21 |
-- |
|
副总经理 |
2023-09-11 |
-- |
|
财务负责人 |
2016-01-22 |
-- |
|
董事会秘书 |
2016-01-22 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第7届董事会 起始日期:2022-11-14 终止日期:2025-11-13
|
|||
董事 |
2022-11-14 |
2025-11-13 |
|
董事长 |
2022-11-14 |
2025-11-13 |
|
董事 |
2022-11-14 |
2025-11-13 |
|
董事 |
2022-11-14 |
2025-11-13 |
|
董事 |
2022-11-14 |
2023-10-20 |
|
董事 |
2022-11-14 |
2025-11-13 |
|
非独立董事 |
2023-12-21 |
2025-11-13 |
|
董事 |
2022-11-14 |
2023-11-30 |
|
董事 |
2024-09-12 |
2025-11-13 |
|
独立董事 |
2022-11-14 |
2025-11-13 |
|
独立董事 |
2022-11-14 |
2025-11-13 |
|
独立董事 |
2022-11-14 |
2025-11-13 |
|
第6届董事会 起始日期:2019-09-17 终止日期:2022-11-13
|
|||
董事 |
2022-01-13 |
2022-11-13 |
|
董事长 |
2022-01-18 |
2022-11-13 |
|
董事长 |
2019-09-17 |
2022-01-13 |
|
非独立董事 |
2019-09-09 |
2022-01-13 |
|
非独立董事 |
2019-09-09 |
2022-05-16 |
|
非独立董事 |
2019-09-09 |
2020-08-18 |
|
非独立董事 |
2019-09-09 |
2022-11-13 |
|
非独立董事 |
2019-09-09 |
2022-11-13 |
|
非独立董事 |
2019-09-09 |
2020-05-28 |
|
非独立董事 |
2020-06-22 |
2022-11-13 |
|
董事 |
2022-06-01 |
2022-11-13 |
|
董事 |
2022-06-01 |
2022-11-13 |
|
独立董事 |
2019-09-09 |
2022-11-13 |
|
独立董事 |
2019-09-09 |
2022-11-13 |
|
独立董事 |
2019-09-09 |
2022-11-13 |
|
第5届董事会 起始日期:2017-03-13 终止日期:2019-09-17
|
|||
非独立董事 |
2016-01-14 |
2018-09-17 |
|
董事长 |
2016-01-22 |
2018-09-17 |
|
董事长 |
2018-09-17 |
2019-09-17 |
|
非独立董事 |
2016-01-14 |
2019-09-08 |
|
非独立董事 |
2016-01-14 |
2019-09-08 |
|
非独立董事 |
2016-01-14 |
2019-09-08 |
|
非独立董事 |
2016-01-14 |
2018-08-08 |
|
非独立董事 |
2016-01-14 |
2019-09-08 |
|
董事 |
2018-10-12 |
2019-09-08 |
|
董事 |
2018-10-12 |
2019-09-08 |
|
独立董事 |
2016-01-14 |
2019-09-08 |
|
独立董事 |
2016-01-14 |
2019-09-08 |
|
独立董事 |
2016-01-14 |
2019-09-08 |
|
第4届董事会 起始日期:2015-02-25 终止日期:2015-12-31
|
|||
董事 |
2012-03-30 |
2016-01-13 |
|
董事长 |
2012-03-30 |
2016-01-22 |
|
董事 |
2012-03-30 |
2016-01-13 |
|
董事 |
2012-03-30 |
2013-05-03 |
|
董事 |
2012-03-30 |
2013-01-07 |
|
董事 |
2012-03-30 |
2012-09-05 |
|
董事 |
2012-03-30 |
2015-06-16 |
|
董事 |
2013-05-21 |
2016-01-13 |
|
董事 |
2013-05-21 |
2016-01-13 |
|
独立董事 |
2012-03-30 |
2016-01-13 |
|
独立董事 |
2012-03-30 |
2016-01-13 |
|
独立董事 |
2012-03-30 |
2015-03-16 |
|
独立董事 |
2015-03-16 |
2016-01-13 |
|
第3届董事会 起始日期:2006-05-22 终止日期:2007-06-27
|
|||
董事 |
2006-05-22 |
2007-06-27 |
|
董事 |
2007-06-27 |
2011-05-11 |
|
董事 |
2006-05-22 |
2006-11-14 |
|
董事 |
2006-05-22 |
2007-06-27 |
|
董事 |
2006-11-14 |
2011-08-30 |
|
董事 |
2006-05-22 |
2012-03-29 |
|
非独立董事 |
2011-09-08 |
2012-03-29 |
|
董事 |
2006-05-22 |
2012-03-29 |
|
董事 |
2006-05-22 |
2012-03-29 |
|
董事长 |
2006-05-22 |
2012-03-29 |
|
独立董事 |
2006-05-22 |
2012-03-29 |
|
独立董事 |
2006-05-22 |
2012-03-29 |
|
董事 |
2007-06-27 |
2012-03-29 |
|
董事 |
2006-05-22 |
2012-03-29 |
|
独立董事 |
2006-05-22 |
2012-03-29 |
|
独立董事 |
2006-05-22 |
2012-03-29 |
|
第2届董事会 起始日期:2003-08-22 终止日期:2006-05-21
|
|||
董事会秘书 |
2003-08-22 |
2006-05-21 |
|
董事 |
2003-04-18 |
2005-09-15 |
|
董事 |
2005-09-15 |
2006-05-21 |
|
董事 |
2005-09-15 |
2006-05-21 |
|
董事 |
2003-04-18 |
2006-05-21 |
|
独立董事 |
2003-04-18 |
2006-05-21 |
|
董事 |
2003-04-18 |
2006-05-21 |
|
独立董事 |
2003-04-18 |
2006-05-21 |
|
董事 |
2003-04-18 |
2004-05-25 |
|
董事 |
2004-05-25 |
2006-05-21 |
|
独立董事 |
2003-04-18 |
2006-05-21 |
|
董事长 |
2005-08-12 |
2006-05-21 |
|
董事 |
2003-04-18 |
2006-05-21 |
|
董事 |
2003-04-18 |
2006-05-21 |
|
独立董事 |
2003-04-18 |
2006-05-21 |
|
董事长 |
2003-04-18 |
2005-08-12 |
|
董事 |
2003-04-18 |
2005-09-15 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第7届监事会 起始日期:2022-11-14 终止日期:2025-11-13
|
|||
监事 |
2022-11-14 |
2025-11-13 |
|
监事会主席 |
2022-11-14 |
2025-11-13 |
|
监事 |
2022-11-14 |
2024-09-12 |
|
监事 |
2024-09-12 |
2025-11-13 |
|
职工代表监事 |
2022-11-14 |
2025-11-13 |
|
第6届监事会 起始日期:2020-11-30 终止日期:2022-06-01
|
|||
监事会主席 |
2020-11-30 |
2022-06-01 |
|
监事 |
2019-09-09 |
2020-11-23 |
|
监事会主席 |
2019-09-17 |
2020-11-23 |
|
监事 |
2020-11-23 |
2022-06-01 |
|
监事 |
2019-09-09 |
2020-06-22 |
|
监事会主席 |
2022-06-07 |
2022-11-13 |
|
监事 |
2022-06-01 |
2022-11-13 |
|
监事 |
2020-06-22 |
2022-11-13 |
|
职工监事 |
2019-09-09 |
2022-11-13 |
|
第5届监事会 起始日期:2016-01-14 终止日期:2019-09-08
|
|||
监事 |
2016-01-14 |
2019-09-08 |
|
监事会主席 |
2016-01-22 |
2019-09-17 |
|
监事 |
2016-01-14 |
2017-04-11 |
|
监事 |
2017-04-11 |
2018-04-13 |
|
监事 |
2018-04-13 |
2019-09-08 |
|
职工监事 |
2016-01-14 |
2019-09-08 |
|
第4届监事会 起始日期:2013-12-09 终止日期:2016-01-13
|
|||
监事会主席 |
2013-12-09 |
2016-01-13 |
|
监事会主席 |
2012-03-30 |
2012-09-05 |
|
监事 |
2012-03-30 |
2012-09-05 |
|
监事 |
2013-12-09 |
2016-01-13 |
|
监事 |
2012-10-25 |
2013-11-22 |
|
监事会主席 |
2012-10-25 |
2013-11-22 |
|
监事 |
2012-03-30 |
2016-01-13 |
|
监事 |
2012-03-30 |
2013-08-20 |
|
监事 |
2012-03-30 |
2015-06-16 |
|
监事 |
2013-11-13 |
2016-01-13 |
|
职工监事 |
2012-03-30 |
2013-11-22 |
|
职工监事 |
2012-03-30 |
2016-01-13 |
|
职工监事 |
2012-03-30 |
2016-01-13 |
|
职工监事 |
2013-11-22 |
2014-02-25 |
|
第3届监事会 起始日期:2006-05-22 终止日期:2012-03-29
|
|||
监事 |
2006-05-22 |
2012-03-29 |
|
监事会主席 |
2006-05-22 |
2012-03-29 |
|
职工监事 |
2006-05-22 |
2012-03-29 |
|
职工监事 |
2006-05-22 |
2012-03-29 |
|
监事 |
2006-05-22 |
2012-03-29 |
|
监事 |
2006-05-22 |
2012-03-29 |
|
职工监事 |
2006-05-22 |
2012-03-29 |
|
监事 |
2006-05-22 |
2012-03-29 |
|
监事 |
2006-05-22 |
2011-08-30 |
|
监事 |
2006-05-22 |
2012-03-29 |
|
监事 |
2011-09-08 |
2012-03-29 |
|
第2届监事会 起始日期:2005-09-15 终止日期:2006-05-21
|
|||
监事 |
2005-09-15 |
2006-05-21 |
|
职工监事 |
2003-04-18 |
2006-05-21 |
|
监事 |
2003-04-18 |
2006-05-21 |
|
监事 |
2003-04-18 |
2006-05-21 |
|
监事会主席 |
2003-04-18 |
2006-05-21 |
|
监事 |
2003-04-18 |
2006-05-21 |
|
监事 |
2003-04-18 |
2005-09-15 |
|
监事 |
2003-04-18 |
2006-05-21 |
|
职工监事 |
2003-04-18 |
2006-05-21 |
|
监事 |
2003-04-18 |
2006-05-21 |
|
职工监事 |
2003-04-18 |
2006-05-21 |
↑返回页顶↑ |