今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2023-12-04 |
-- |
|
高级副总经理 |
2023-09-07 |
-- |
|
高级副总经理 |
2023-09-07 |
-- |
|
财务总监 |
2023-12-28 |
-- |
|
董事会秘书 |
2024-01-16 |
-- |
|
总法律顾问 |
2023-04-12 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第8届董事会 起始日期:2024-03-04 终止日期:2027-01-15
|
|||
非独立董事 |
2024-01-16 |
2027-01-15 |
|
董事长 |
2024-01-16 |
2027-01-15 |
|
非独立董事 |
2024-01-16 |
2027-01-15 |
|
非独立董事 |
2024-01-16 |
2027-01-15 |
|
非独立董事 |
2024-01-16 |
2027-01-15 |
|
独立董事 |
2024-01-16 |
2024-08-16 |
|
独立董事 |
2024-01-16 |
2024-08-16 |
|
独立董事 |
2024-01-16 |
2027-01-15 |
|
独立董事 |
2024-08-16 |
2027-01-15 |
|
独立董事 |
2024-08-16 |
2027-01-15 |
|
第7届董事会 起始日期:2020-05-11 终止日期:2024-03-04
|
|||
董事长 |
2020-05-11 |
2023-02-15 |
|
董事 |
2020-05-11 |
2023-02-15 |
|
非独立董事 |
2023-02-15 |
2024-01-15 |
|
董事长 |
2023-02-15 |
2024-01-15 |
|
董事 |
2020-05-11 |
2023-09-25 |
|
董事 |
2020-05-11 |
2023-08-09 |
|
董事 |
2020-05-11 |
2020-12-11 |
|
董事 |
2020-12-29 |
2024-01-15 |
|
非独立董事 |
2023-08-25 |
2024-01-15 |
|
独立董事 |
2020-05-11 |
2024-01-15 |
|
独立董事 |
2020-05-11 |
2023-08-25 |
|
独立董事 |
2020-05-11 |
2024-01-15 |
|
独立董事 |
2023-12-04 |
2024-01-15 |
|
第6届董事会 起始日期:2016-03-17 终止日期:2020-05-10
|
|||
董事 |
2019-04-18 |
2020-05-10 |
|
董事长 |
2019-04-18 |
2020-05-10 |
|
董事 |
2016-03-17 |
2017-06-05 |
|
董事长 |
2016-03-17 |
2017-06-05 |
|
董事 |
2016-03-17 |
2019-04-18 |
|
董事长 |
2017-06-05 |
2019-04-18 |
|
董事 |
2016-03-17 |
2016-05-16 |
|
董事 |
2016-06-02 |
2019-03-27 |
|
董事 |
2016-03-17 |
2016-05-16 |
|
董事 |
2016-06-02 |
2020-05-10 |
|
董事 |
2017-07-20 |
2020-05-10 |
|
董事 |
2017-07-20 |
2020-05-10 |
|
董事 |
2017-07-20 |
2018-05-07 |
|
董事 |
2018-06-15 |
2020-05-10 |
|
董事 |
2019-04-18 |
2020-05-10 |
|
独立董事 |
2016-03-17 |
2020-05-10 |
|
独立董事 |
2016-03-17 |
2020-05-10 |
|
独立董事 |
2016-03-17 |
2018-02-08 |
|
独立董事 |
2018-02-08 |
2020-05-10 |
|
第5届董事会 起始日期:2012-07-05 终止日期:2016-03-16
|
|||
董事 |
2012-07-05 |
2016-03-16 |
|
董事长 |
2012-07-09 |
2016-03-17 |
|
董事 |
2012-07-05 |
2014-04-15 |
|
董事 |
2012-07-05 |
2016-03-16 |
|
董事 |
2012-07-05 |
2013-08-23 |
|
董事 |
2012-07-05 |
2016-03-16 |
|
董事 |
2012-07-05 |
2014-04-15 |
|
董事 |
2013-09-04 |
2016-03-16 |
|
独立董事 |
2012-07-05 |
2014-04-15 |
|
独立董事 |
2012-07-05 |
2016-03-16 |
|
独立董事 |
2012-07-05 |
2016-03-16 |
|
第4届董事会 起始日期:2010-01-25 终止日期:2011-02-18
|
|||
董事 |
2010-01-25 |
2011-02-18 |
|
董事 |
2010-01-25 |
2012-07-04 |
|
董事长 |
2010-01-25 |
2012-07-08 |
|
董事 |
2010-01-25 |
2012-07-04 |
|
董事 |
2010-01-25 |
2012-07-04 |
|
董事 |
2010-01-25 |
2012-07-04 |
|
董事 |
2010-01-25 |
2012-07-04 |
|
董事 |
2011-02-18 |
2012-07-04 |
|
独立董事 |
2010-01-25 |
2012-07-04 |
|
独立董事 |
2010-01-25 |
2012-07-04 |
|
独立董事 |
2010-01-25 |
2012-07-04 |
|
第3届董事会 起始日期:2006-09-05 终止日期:2010-01-24
|
|||
董事会秘书 |
2006-09-05 |
2010-01-24 |
|
董事 |
2006-09-05 |
2010-01-24 |
|
董事长 |
2009-11-14 |
2010-01-24 |
|
董事 |
2006-09-05 |
2010-01-24 |
|
董事 |
2006-09-05 |
2010-01-24 |
|
董事 |
2006-09-05 |
2010-01-24 |
|
独立董事 |
2006-09-05 |
2010-01-24 |
|
董事 |
2006-09-05 |
2008-05-30 |
|
董事长 |
2006-09-05 |
2008-05-30 |
|
独立董事 |
2006-09-05 |
2010-01-24 |
|
董事 |
2008-06-20 |
2009-11-14 |
|
董事长 |
2008-06-20 |
2009-11-14 |
|
独立董事 |
2006-09-05 |
2010-01-24 |
|
董事 |
2006-09-05 |
2010-01-24 |
|
第2届董事会 起始日期:2004-03-16 终止日期:2006-09-04
|
|||
董事会秘书 |
2004-03-16 |
2006-09-04 |
|
董事 |
2004-04-19 |
2006-09-04 |
|
董事 |
2003-08-22 |
2006-09-04 |
|
董事会秘书 |
2003-08-22 |
2004-03-16 |
|
董事 |
2003-08-22 |
2006-09-04 |
|
董事 |
2004-04-19 |
2006-09-04 |
|
独立董事 |
2003-08-22 |
2006-09-04 |
|
董事 |
2003-08-22 |
2006-09-04 |
|
副董事长 |
2003-08-22 |
2006-09-04 |
|
独立董事 |
2003-08-22 |
2006-09-04 |
|
董事 |
2003-08-22 |
2004-03-16 |
|
独立董事 |
2003-08-22 |
2006-09-04 |
|
董事 |
2003-08-22 |
2006-09-04 |
|
董事长 |
2003-08-22 |
2006-09-04 |
|
独立董事 |
2004-04-19 |
2006-09-04 |
|
董事 |
2003-08-22 |
2006-09-04 |
|
董事 |
2004-04-19 |
2006-09-04 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第8届监事会 起始日期:2024-01-16 终止日期:2027-01-15
|
|||
监事会主席 |
2024-01-16 |
2027-01-15 |
|
监事 |
2024-01-16 |
2027-01-15 |
|
监事 |
2024-01-16 |
2027-01-15 |
|
职工代表监事 |
2024-01-16 |
2027-01-15 |
|
第7届监事会 起始日期:2020-05-11 终止日期:2022-09-14
|
|||
股东代表监事 |
2020-05-11 |
2022-09-14 |
|
监事会主席 |
2020-05-11 |
2022-09-14 |
|
股东代表监事 |
2022-09-14 |
2024-01-15 |
|
监事会主席 |
2022-09-14 |
2024-01-15 |
|
股东代表监事 |
2020-05-11 |
2024-01-15 |
|
职工代表监事 |
2023-06-28 |
2024-01-15 |
|
职工代表监事 |
2020-05-11 |
2021-11-26 |
|
职工代表监事 |
2021-11-26 |
2023-06-28 |
|
第6届监事会 起始日期:2016-03-17 终止日期:2020-05-10
|
|||
股东代表监事 |
2016-03-17 |
2020-05-10 |
|
监事会主席 |
2016-03-17 |
2020-05-10 |
|
股东代表监事 |
2016-03-17 |
2020-05-10 |
|
职工代表监事 |
2016-03-17 |
2017-12-08 |
|
职工监事 |
2017-12-08 |
2020-05-10 |
|
第5届监事会 起始日期:2012-07-09 终止日期:2016-03-16
|
|||
监事会主席 |
2012-07-09 |
2016-03-16 |
|
监事 |
2012-07-05 |
2016-03-16 |
|
监事 |
2012-07-05 |
2016-03-16 |
|
职工代表监事 |
2012-07-05 |
2013-11-22 |
|
职工代表监事 |
2013-11-22 |
2016-03-16 |
|
第4届监事会 起始日期:2010-01-25 终止日期:2011-07-20
|
|||
职工监事 |
2010-01-25 |
2011-07-20 |
|
监事 |
2010-01-25 |
2012-07-04 |
|
监事会主席 |
2010-01-25 |
2012-07-08 |
|
监事 |
2010-01-25 |
2012-07-04 |
|
职工代表监事 |
2011-07-20 |
2012-07-04 |
|
第3届监事会 起始日期:2006-09-05 终止日期:2010-01-24
|
|||
监事 |
2006-09-05 |
2010-01-24 |
|
职工代表监事 |
2006-09-05 |
2010-01-24 |
|
监事 |
2006-09-05 |
2010-01-24 |
|
监事会主席 |
2006-09-05 |
2010-01-24 |
|
职工代表监事 |
2006-09-05 |
2010-01-24 |
|
监事 |
2006-09-05 |
2010-01-24 |
|
第2届监事会 起始日期:2004-04-19 终止日期:2006-09-04
|
|||
股东监事 |
2004-04-19 |
2006-09-04 |
|
监事 |
2003-08-22 |
2004-03-16 |
|
监事 |
2003-08-22 |
2006-09-04 |
|
监事会召集人 |
2003-08-22 |
2004-04-27 |
|
职工代表监事 |
2003-07-18 |
2006-09-04 |
|
股东监事 |
2004-04-19 |
2006-09-04 |
|
监事会召集人 |
2004-04-27 |
2006-09-04 |
|
监事 |
2003-08-22 |
2006-09-04 |
|
职工代表监事 |
2003-07-18 |
2006-09-04 |
↑返回页顶↑ |