今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2024-04-24 |
-- |
|
副总经理 |
2021-03-25 |
-- |
|
总法律顾问 |
2019-04-25 |
-- |
|
总工程师 |
2021-12-22 |
-- |
|
副总经理 |
2024-08-23 |
-- |
|
党委书记 |
2022-06-28 |
-- |
|
纪委书记 |
2022-09-23 |
-- |
|
总会计师 |
2024-04-24 |
-- |
|
董事会秘书 |
2024-09-14 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第11届董事会 起始日期:2023-10-27 终止日期:2026-05-18
|
|||
董事长 |
2023-05-19 |
2026-05-18 |
|
董事 |
2023-05-19 |
2026-05-18 |
|
董事 |
2023-05-19 |
2024-05-22 |
|
董事 |
2023-05-19 |
2024-05-22 |
|
董事 |
2023-05-19 |
2023-08-16 |
|
董事 |
2023-05-19 |
2026-05-18 |
|
董事 |
2023-05-19 |
2024-05-22 |
|
董事 |
2023-10-27 |
2026-05-18 |
|
董事 |
2024-05-22 |
2026-05-18 |
|
董事 |
2024-05-22 |
2026-05-18 |
|
董事 |
2024-09-13 |
2026-05-18 |
|
独立董事 |
2023-05-19 |
2026-05-18 |
|
独立董事 |
2023-05-19 |
2026-05-18 |
|
独立董事 |
2023-05-19 |
2026-05-18 |
|
第10届董事会 起始日期:2020-05-25 终止日期:2022-06-27
|
|||
董事长 |
2020-05-25 |
2022-06-27 |
|
董事 |
2021-12-22 |
2023-05-18 |
|
董事长 |
2022-06-27 |
2023-05-18 |
|
董事 |
2020-05-21 |
2023-05-18 |
|
副董事长 |
2020-05-25 |
2023-05-18 |
|
董事 |
2020-05-21 |
2022-08-12 |
|
董事 |
2020-05-21 |
2020-11-30 |
|
董事 |
2020-05-21 |
2021-12-22 |
|
董事 |
2020-05-21 |
2021-07-06 |
|
董事 |
2020-05-21 |
2023-05-18 |
|
董事 |
2020-11-30 |
2023-05-18 |
|
董事 |
2021-07-06 |
2023-05-18 |
|
董事 |
2022-08-12 |
2023-05-18 |
|
独立董事 |
2020-05-21 |
2022-05-18 |
|
独立董事 |
2020-05-21 |
2022-05-18 |
|
独立董事 |
2020-05-21 |
2023-05-18 |
|
独立董事 |
2022-05-18 |
2023-05-18 |
|
独立董事 |
2022-05-18 |
2023-05-18 |
|
第9届董事会 起始日期:2017-10-13 终止日期:2020-05-20
|
|||
董事 |
2017-10-13 |
2020-05-20 |
|
董事长 |
2017-10-13 |
2020-05-25 |
|
董事 |
2017-05-19 |
2017-10-13 |
|
董事 |
2017-05-19 |
2020-05-20 |
|
副董事长 |
2017-10-13 |
2020-05-20 |
|
董事 |
2017-05-19 |
2020-05-20 |
|
副董事长 |
2017-10-13 |
2020-05-20 |
|
董事 |
2017-05-19 |
2018-06-08 |
|
董事 |
2017-05-19 |
2019-01-15 |
|
董事 |
2017-05-19 |
2020-05-20 |
|
董事 |
2018-06-08 |
2020-05-20 |
|
董事 |
2019-05-24 |
2020-05-20 |
|
独立董事 |
2017-05-19 |
2020-05-20 |
|
独立董事 |
2017-05-19 |
2020-05-20 |
|
独立董事 |
2017-05-19 |
2020-05-20 |
|
第8届董事会 起始日期:2014-05-23 终止日期:2017-05-18
|
|||
董事 |
2014-05-23 |
2017-05-18 |
|
董事长 |
2014-05-23 |
2016-01-28 |
|
董事长 |
2016-01-28 |
2017-10-13 |
|
董事 |
2014-05-23 |
2017-05-18 |
|
副董事长 |
2014-05-23 |
2017-05-18 |
|
董事 |
2014-05-23 |
2017-05-18 |
|
副董事长 |
2014-05-23 |
2017-05-18 |
|
董事 |
2014-05-23 |
2016-08-24 |
|
董事 |
2014-05-23 |
2015-06-30 |
|
董事 |
2014-05-23 |
2015-06-30 |
|
董事 |
2014-05-23 |
2016-08-24 |
|
董事 |
2014-05-23 |
2015-06-30 |
|
董事 |
2014-05-23 |
2016-08-24 |
|
董事 |
2016-08-24 |
2017-05-18 |
|
董事 |
2016-08-24 |
2017-05-18 |
|
董事 |
2014-05-23 |
2015-06-30 |
|
董事 |
2016-08-24 |
2017-05-18 |
|
独立董事 |
2014-05-23 |
2015-12-22 |
|
独立董事 |
2014-05-23 |
2015-12-22 |
|
独立董事 |
2014-05-23 |
2017-05-18 |
|
独立董事 |
2015-12-22 |
2017-05-18 |
|
独立董事 |
2015-12-22 |
2017-05-18 |
|
第7届董事会 起始日期:2011-04-28 终止日期:2011-07-15
|
|||
副董事长 |
2011-04-28 |
2011-07-15 |
|
董事 |
2011-04-28 |
2011-08-26 |
|
董事 |
2011-04-28 |
2011-08-26 |
|
董事 |
2011-04-28 |
2011-08-26 |
|
董事 |
2011-04-28 |
2014-05-22 |
|
董事长 |
2011-04-28 |
2014-05-22 |
|
董事 |
2013-05-23 |
2014-05-22 |
|
副董事长 |
2013-05-23 |
2014-05-22 |
|
董事 |
2011-08-26 |
2013-05-23 |
|
副董事长 |
2011-08-26 |
2013-05-23 |
|
董事 |
2011-04-28 |
2014-05-22 |
|
副董事长 |
2011-04-28 |
2014-05-22 |
|
董事 |
2011-08-26 |
2014-05-22 |
|
董事 |
2011-08-26 |
2014-05-22 |
|
董事 |
2011-04-28 |
2014-05-22 |
|
董事 |
2011-04-28 |
2013-05-23 |
|
董事 |
2011-04-28 |
2014-05-22 |
|
董事 |
2011-04-28 |
2014-05-22 |
|
董事 |
2013-05-23 |
2014-05-22 |
|
董事 |
2011-04-28 |
2014-05-22 |
|
独立董事 |
2011-04-28 |
2014-05-22 |
|
独立董事 |
2011-04-28 |
2014-05-22 |
|
独立董事 |
2011-04-28 |
2014-05-22 |
|
独立董事 |
2011-04-28 |
2014-05-22 |
|
独立董事 |
2011-04-28 |
2014-05-22 |
|
第6届董事会 起始日期:2008-04-23 终止日期:2009-03-20
|
|||
董事 |
2008-04-23 |
2009-03-20 |
|
董事 |
2008-04-23 |
2011-04-27 |
|
副董事长 |
2008-04-23 |
2011-04-27 |
|
董事 |
2008-04-23 |
2011-04-27 |
|
董事 |
2008-04-23 |
2011-04-27 |
|
独立董事 |
2008-04-23 |
2011-04-27 |
|
董事 |
2010-05-28 |
2011-04-27 |
|
独立董事 |
2008-04-23 |
2011-04-27 |
|
董事 |
2008-04-23 |
2011-04-27 |
|
董事长 |
2008-04-23 |
2011-04-27 |
|
独立董事 |
2009-03-20 |
2011-04-27 |
|
董事 |
2009-03-20 |
2010-05-28 |
|
董事 |
2008-04-23 |
2011-04-27 |
|
董事 |
2008-04-23 |
2011-04-27 |
|
董事 |
2008-04-23 |
2011-04-27 |
|
副董事长 |
2008-04-23 |
2011-04-27 |
|
董事 |
2008-04-23 |
2011-04-27 |
|
独立董事 |
2008-04-23 |
2011-04-27 |
|
独立董事 |
2008-04-23 |
2011-04-27 |
|
董事 |
2008-04-23 |
2011-04-27 |
|
第5届董事会 起始日期:2005-04-29 终止日期:2007-10-26
|
|||
董事 |
2005-04-29 |
2007-10-26 |
|
董事 |
2005-04-29 |
2006-04-25 |
|
董事长 |
2005-04-29 |
2006-04-25 |
|
董事 |
2005-04-29 |
2008-04-22 |
|
董事 |
2005-04-29 |
2007-10-26 |
|
董事 |
2005-04-29 |
2008-04-22 |
|
副董事长 |
2005-04-29 |
2008-04-22 |
|
董事 |
2005-04-29 |
2008-04-22 |
|
独立董事 |
2005-04-29 |
2008-04-22 |
|
独立董事 |
2005-04-29 |
2008-04-22 |
|
董事 |
2006-04-25 |
2008-04-22 |
|
董事长 |
2006-04-25 |
2008-04-22 |
|
董事 |
2005-04-29 |
2007-10-26 |
|
董事 |
2005-04-29 |
2008-04-22 |
|
董事 |
2005-04-29 |
2008-04-22 |
|
副董事长 |
2005-04-29 |
2008-04-22 |
|
独立董事 |
2005-04-29 |
2008-04-22 |
|
董事 |
2005-04-29 |
2007-10-26 |
|
独立董事 |
2006-04-25 |
2008-04-22 |
|
独立董事 |
2005-04-29 |
2008-04-22 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第11届监事会 起始日期:2023-05-19 终止日期:2026-05-18
|
|||
监事会主席 |
2023-05-19 |
2026-05-18 |
|
监事 |
2023-05-19 |
2026-05-18 |
|
监事 |
2023-05-19 |
2026-05-18 |
|
职工监事 |
2023-05-19 |
2026-05-18 |
|
第10届监事会 起始日期:2022-09-23 终止日期:2023-05-18
|
|||
监事会主席 |
2022-09-23 |
2023-05-18 |
|
监事 |
2022-09-15 |
2023-05-18 |
|
监事会主席 |
2020-05-25 |
2022-09-15 |
|
股东监事 |
2020-05-21 |
2022-09-15 |
|
股东监事 |
2020-05-21 |
2023-05-18 |
|
职工监事 |
2020-05-21 |
2023-05-18 |
|
第9届监事会 起始日期:2017-10-13 终止日期:2019-09-20
|
|||
监事会主席 |
2017-10-13 |
2019-09-20 |
|
监事会主席 |
2019-09-20 |
2020-05-25 |
|
监事 |
2017-05-19 |
2019-09-20 |
|
监事 |
2019-09-20 |
2020-05-20 |
|
监事 |
2017-05-19 |
2020-05-20 |
|
职工监事 |
2017-05-19 |
2019-02-11 |
|
职工监事 |
2019-02-11 |
2020-05-20 |
|
第8届监事会 起始日期:2014-05-23 终止日期:2017-10-13
|
|||
监事会主席 |
2014-05-23 |
2017-10-13 |
|
股东监事 |
2014-05-23 |
2017-05-18 |
|
股东监事 |
2014-05-23 |
2017-05-18 |
|
职工代表监事 |
2014-05-23 |
2017-05-18 |
|
第7届监事会 起始日期:2011-04-28 终止日期:2014-05-22
|
|||
监事会主席 |
2011-04-28 |
2014-05-22 |
|
监事 |
2011-04-28 |
2014-05-22 |
|
监事 |
2011-04-28 |
2014-05-22 |
|
职工监事 |
2011-04-28 |
2014-05-22 |
|
第6届监事会 起始日期:2008-04-23 终止日期:2011-04-27
|
|||
监事会主席 |
2008-04-23 |
2011-04-27 |
|
监事 |
2008-04-23 |
2011-04-27 |
|
职工监事 |
2008-04-23 |
2011-04-27 |
|
监事 |
2008-04-23 |
2011-04-27 |
|
第5届监事会 起始日期:2005-04-29 终止日期:2008-04-22
|
|||
职工代表监事 |
2005-04-29 |
2008-04-22 |
|
监事 |
2005-04-29 |
2008-04-22 |
|
监事会召集人 |
2005-04-29 |
2008-04-22 |
|
监事 |
2005-04-29 |
2008-04-22 |
↑返回页顶↑ |