今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
副总经理 |
2021-02-05 |
-- |
|
总经理 |
2015-08-14 |
-- |
|
副总经理 |
2017-12-12 |
-- |
|
董事会秘书 |
2020-07-31 |
-- |
|
副总经理 |
2020-12-14 |
-- |
|
副总经理 |
2020-12-14 |
-- |
|
副总经理 |
2022-03-23 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第11届董事会 起始日期:2024-04-22 终止日期:2027-04-21
|
|||
非独立董事 |
2024-04-22 |
2027-04-21 |
|
董事长 |
2024-04-22 |
2027-04-21 |
|
非独立董事 |
2024-04-22 |
2027-04-21 |
|
副董事长 |
2024-04-22 |
2027-04-21 |
|
非独立董事 |
2024-04-22 |
2027-04-21 |
|
非独立董事 |
2024-04-22 |
2027-04-21 |
|
非独立董事 |
2024-04-22 |
2027-04-21 |
|
非独立董事 |
2024-04-22 |
2027-04-21 |
|
独立董事 |
2024-04-22 |
2027-04-21 |
|
独立董事 |
2024-04-22 |
2027-04-21 |
|
独立董事 |
2024-04-22 |
2027-04-21 |
|
第10届董事会 起始日期:2021-04-26 终止日期:2024-04-21
|
|||
非独立董事 |
2023-02-07 |
2024-03-06 |
|
董事长 |
2023-03-16 |
2024-03-06 |
|
非独立董事 |
2024-03-26 |
2024-04-21 |
|
董事长 |
2024-03-26 |
2024-04-21 |
|
董事长 |
2021-04-26 |
2022-12-15 |
|
董事 |
2021-04-26 |
2022-12-15 |
|
董事 |
2021-04-26 |
2024-04-21 |
|
董事 |
2021-04-26 |
2024-04-21 |
|
董事 |
2021-04-26 |
2022-03-24 |
|
董事 |
2021-04-26 |
2022-12-15 |
|
董事 |
2021-04-26 |
2024-04-21 |
|
非独立董事 |
2022-05-20 |
2022-12-15 |
|
非独立董事 |
2023-02-07 |
2023-10-20 |
|
非独立董事 |
2023-02-07 |
2023-11-14 |
|
独立董事 |
2021-04-26 |
2023-08-08 |
|
非独立董事 |
2023-12-14 |
2024-03-05 |
|
非独立董事 |
2023-12-14 |
2024-04-21 |
|
独立董事 |
2021-04-26 |
2023-08-08 |
|
非独立董事 |
2024-03-26 |
2024-04-21 |
|
独立董事 |
2021-04-26 |
2024-04-21 |
|
独立董事 |
2023-08-08 |
2024-04-21 |
|
独立董事 |
2023-08-08 |
2024-04-21 |
|
第9届董事会 起始日期:2020-07-30 终止日期:2021-04-25
|
|||
董事 |
2018-05-04 |
2021-04-25 |
|
董事长 |
2018-05-04 |
2021-04-25 |
|
董事 |
2018-05-04 |
2021-04-25 |
|
副董事长 |
2018-05-04 |
2021-04-25 |
|
董事 |
2018-05-04 |
2018-10-08 |
|
董事 |
2018-10-12 |
2021-04-01 |
|
副董事长 |
2018-10-12 |
2021-04-01 |
|
董事 |
2018-05-04 |
2018-10-08 |
|
董事 |
2018-05-04 |
2021-04-25 |
|
董事 |
2018-05-04 |
2018-09-19 |
|
董事 |
2020-02-13 |
2021-04-25 |
|
董事 |
2020-10-23 |
2021-04-25 |
|
董事 |
2020-02-13 |
2020-09-22 |
|
独立董事 |
2018-05-04 |
2021-04-25 |
|
独立董事 |
2018-05-04 |
2021-04-25 |
|
独立董事 |
2018-05-04 |
2021-04-25 |
|
第8届董事会 起始日期:2017-06-30 终止日期:2018-05-03
|
|||
董事 |
2017-05-12 |
2017-12-12 |
|
董事长 |
2017-05-19 |
2017-12-12 |
|
董事长 |
2015-04-16 |
2017-05-19 |
|
董事 |
2017-12-12 |
2018-05-03 |
|
董事长 |
2017-12-12 |
2018-05-03 |
|
副董事长 |
2015-04-16 |
2018-05-03 |
|
董事 |
2015-04-16 |
2018-05-03 |
|
董事 |
2015-04-16 |
2017-08-18 |
|
董事 |
2015-04-16 |
2018-05-03 |
|
董事 |
2015-04-16 |
2018-05-03 |
|
董事 |
2015-04-16 |
2015-09-16 |
|
董事 |
2015-04-16 |
2015-09-16 |
|
董事 |
2015-09-16 |
2018-05-03 |
|
董事 |
2015-09-16 |
2016-10-11 |
|
董事 |
2016-10-11 |
2018-05-03 |
|
董事 |
2017-08-18 |
2018-05-03 |
|
独立董事 |
2015-04-16 |
2016-10-11 |
|
独立董事 |
2015-04-16 |
2018-05-03 |
|
独立董事 |
2015-04-16 |
2016-10-11 |
|
独立董事 |
2016-10-11 |
2018-05-03 |
|
独立董事 |
2016-10-11 |
2018-05-03 |
|
第7届董事会 起始日期:2012-05-08 终止日期:2015-04-15
|
|||
董事 |
2014-02-12 |
2015-04-15 |
|
董事长 |
2014-02-12 |
2015-04-15 |
|
董事 |
2012-05-08 |
2014-01-22 |
|
董事长 |
2012-05-08 |
2014-01-22 |
|
代理董事长 |
2014-01-22 |
2014-02-12 |
|
董事 |
2012-05-08 |
2015-04-15 |
|
副董事长 |
2012-05-08 |
2015-04-15 |
|
董事 |
2012-05-08 |
2015-04-15 |
|
董事 |
2012-11-15 |
2015-04-15 |
|
董事 |
2012-05-08 |
2015-04-15 |
|
董事 |
2012-05-08 |
2012-10-23 |
|
董事 |
2012-05-08 |
2015-04-15 |
|
独立董事 |
2012-05-08 |
2015-04-15 |
|
独立董事 |
2012-05-08 |
2014-04-23 |
|
独立董事 |
2012-05-08 |
2015-04-15 |
|
独立董事 |
2014-04-23 |
2015-04-15 |
|
第6届董事会 起始日期:2009-04-10 终止日期:2010-05-12
|
|||
董事 |
2009-04-10 |
2010-05-12 |
|
独立董事 |
2009-04-10 |
2011-08-23 |
|
董事 |
2009-04-10 |
2012-05-07 |
|
董事长 |
2009-04-10 |
2012-05-07 |
|
董事 |
2009-04-10 |
2012-05-07 |
|
副董事长 |
2009-04-10 |
2012-05-07 |
|
董事 |
2009-04-10 |
2012-05-07 |
|
董事 |
2009-04-10 |
2012-05-07 |
|
董事 |
2010-05-13 |
2012-05-07 |
|
董事 |
2009-04-10 |
2012-05-07 |
|
独立董事 |
2009-11-13 |
2012-05-07 |
|
独立董事 |
2009-04-10 |
2012-05-07 |
|
独立董事 |
2009-04-10 |
2012-05-07 |
|
第5届董事会 起始日期:2006-05-25 终止日期:2009-04-09
|
|||
董事会秘书 |
2006-05-25 |
2009-04-09 |
|
董事 |
2006-05-25 |
2007-12-20 |
|
董事 |
2006-05-25 |
2007-12-20 |
|
副董事长 |
2006-05-25 |
2007-11-28 |
|
董事 |
2006-05-25 |
2007-12-20 |
|
独立董事 |
2006-05-25 |
2009-04-09 |
|
董事 |
2006-05-25 |
2008-12-03 |
|
独立董事 |
2006-05-25 |
2009-04-09 |
|
董事 |
2007-12-20 |
2009-04-09 |
|
董事 |
2007-12-20 |
2009-04-09 |
|
副董事长 |
2008-02-22 |
2009-04-09 |
|
董事 |
2007-12-20 |
2009-04-09 |
|
董事 |
2008-12-03 |
2009-04-09 |
|
董事 |
2006-05-25 |
2007-12-20 |
|
独立董事 |
2006-05-25 |
2009-04-09 |
|
董事 |
2007-12-20 |
2009-04-09 |
|
董事 |
2006-05-25 |
2009-04-09 |
|
董事长 |
2006-05-25 |
2009-04-09 |
|
第4届董事会 起始日期:2003-05-22 终止日期:2004-04-09
|
|||
董事 |
2003-05-22 |
2004-04-09 |
|
董事会秘书 |
2003-05-22 |
2006-05-24 |
|
董事 |
2003-05-22 |
2006-05-24 |
|
董事 |
2003-05-22 |
2006-05-24 |
|
董事 |
2003-05-22 |
2006-05-24 |
|
副董事长 |
2003-05-22 |
2006-05-24 |
|
董事 |
2004-05-14 |
2005-12-22 |
|
独立董事 |
2003-05-22 |
2006-05-24 |
|
董事 |
2005-12-22 |
2006-05-24 |
|
独立董事 |
2003-07-19 |
2006-05-24 |
|
副董事长 |
2003-05-22 |
2005-11-17 |
|
董事 |
2003-05-22 |
2005-12-22 |
|
董事 |
2003-05-22 |
2004-03-23 |
|
董事长 |
2003-05-22 |
2004-03-23 |
|
董事 |
2003-05-22 |
2003-06-13 |
|
董事 |
2003-05-22 |
2006-05-24 |
|
副董事长 |
2005-11-17 |
2006-05-24 |
|
独立董事 |
2003-05-22 |
2006-05-24 |
|
董事 |
2005-12-22 |
2006-05-24 |
|
独立董事 |
2003-07-19 |
2006-05-24 |
|
董事 |
2003-05-22 |
2006-05-24 |
|
董事 |
2004-05-14 |
2006-05-24 |
|
董事长 |
2004-05-14 |
2006-05-24 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第11届监事会 起始日期:2024-04-22 终止日期:2027-04-21
|
|||
非职工监事 |
2024-04-22 |
2027-04-21 |
|
监事会主席 |
2024-04-22 |
2027-04-21 |
|
非职工监事 |
2024-04-22 |
2027-04-21 |
|
职工代表监事 |
2024-04-22 |
2027-04-21 |
|
第10届监事会 起始日期:2024-01-30 终止日期:2024-04-21
|
|||
监事会主席 |
2024-01-30 |
2024-04-21 |
|
监事 |
2021-04-26 |
2023-11-14 |
|
监事 |
2023-12-14 |
2024-04-21 |
|
监事长 |
2021-04-26 |
2023-11-14 |
|
监事 |
2021-04-26 |
2024-04-21 |
|
职工代表监事 |
2024-03-27 |
2024-04-21 |
|
职工代表监事 |
2021-04-26 |
2024-03-27 |
|
第9届监事会 起始日期:2018-05-04 终止日期:2020-09-22
|
|||
监事会主席 |
2018-05-04 |
2020-09-22 |
|
监事 |
2018-05-04 |
2020-09-22 |
|
监事 |
2020-10-23 |
2021-04-25 |
|
监事会主席 |
2020-10-23 |
2021-04-25 |
|
监事 |
2018-10-12 |
2021-04-25 |
|
监事 |
2018-05-04 |
2018-09-19 |
|
职工代表监事 |
2018-11-09 |
2021-04-25 |
|
职工代表监事 |
2018-05-04 |
2018-11-09 |
|
第8届监事会 起始日期:2015-04-16 终止日期:2016-10-11
|
|||
监事 |
2015-04-16 |
2016-10-11 |
|
监事长 |
2015-04-16 |
2016-10-11 |
|
监事 |
2015-04-16 |
2016-05-19 |
|
职工代表监事 |
2015-04-16 |
2016-04-12 |
|
监事 |
2016-05-19 |
2016-10-11 |
|
监事长 |
2016-10-26 |
2018-05-03 |
|
监事 |
2016-10-11 |
2018-05-03 |
|
监事 |
2016-10-11 |
2017-08-18 |
|
监事 |
2017-08-18 |
2018-05-03 |
|
职工监事 |
2016-04-12 |
2018-05-03 |
|
第7届监事会 起始日期:2012-05-08 终止日期:2015-04-15
|
|||
监事 |
2012-05-08 |
2015-04-15 |
|
监事长 |
2012-05-08 |
2015-04-15 |
|
监事 |
2012-05-08 |
2015-04-15 |
|
职工代表监事 |
2012-05-08 |
2013-11-01 |
|
职工代表监事 |
2013-11-01 |
2015-04-15 |
|
第6届监事会 起始日期:2009-04-10 终止日期:2011-06-08
|
|||
监事会主席 |
2009-04-10 |
2011-06-08 |
|
监事 |
2009-04-10 |
2011-06-08 |
|
监事会主席 |
2011-06-08 |
2012-05-07 |
|
监事 |
2011-06-08 |
2012-05-07 |
|
监事 |
2009-04-10 |
2012-05-07 |
|
职工监事 |
2009-04-10 |
2012-05-07 |
|
第5届监事会 起始日期:2006-05-25 终止日期:2009-04-09
|
|||
监事 |
2006-05-25 |
2009-04-09 |
|
监事会主席 |
2006-05-25 |
2008-02-22 |
|
监事 |
2006-05-25 |
2009-04-09 |
|
监事长 |
2008-02-22 |
2009-04-09 |
|
监事 |
2006-05-25 |
2009-04-09 |
|
第4届监事会 起始日期:2003-05-22 终止日期:2006-05-24
|
|||
监事 |
2003-05-22 |
2006-05-24 |
|
监事 |
2003-05-22 |
2006-05-24 |
|
监事会主席 |
2003-05-22 |
2006-05-24 |
|
监事 |
2003-05-22 |
2006-05-24 |
↑返回页顶↑ |