今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2024-07-15 |
-- |
|
财务总监 |
2020-09-01 |
-- |
|
副总经理 |
2023-06-16 |
-- |
|
董事会秘书 |
2022-04-21 |
-- |
|
党委书记 |
2023-06-12 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第11届董事会 起始日期:2024-06-05 终止日期:2027-06-04
|
|||
董事 |
2024-06-05 |
2027-06-04 |
|
董事长 |
2024-06-05 |
2027-06-04 |
|
董事 |
2024-06-05 |
2027-06-04 |
|
董事 |
2024-06-05 |
2027-06-04 |
|
董事 |
2024-06-05 |
2027-06-04 |
|
董事 |
2024-06-05 |
2027-06-04 |
|
董事 |
2024-08-02 |
2027-06-04 |
|
独立董事 |
2024-06-05 |
2027-06-04 |
|
独立董事 |
2024-06-05 |
2027-06-04 |
|
独立董事 |
2024-06-05 |
2027-06-04 |
|
第10届董事会 起始日期:2021-06-08 终止日期:2024-06-04
|
|||
董事长 |
2021-06-08 |
2024-06-04 |
|
董事 |
2021-06-08 |
2024-06-04 |
|
副董事长 |
2021-06-08 |
2023-02-25 |
|
董事 |
2021-06-08 |
2023-02-25 |
|
董事 |
2021-06-08 |
2024-06-04 |
|
董事 |
2021-06-08 |
2022-06-09 |
|
董事 |
2021-09-30 |
2024-06-04 |
|
董事 |
2021-06-08 |
2021-08-31 |
|
董事 |
2021-09-30 |
2024-01-01 |
|
董事 |
2022-07-08 |
2024-06-04 |
|
董事 |
2024-02-27 |
2024-06-04 |
|
独立董事 |
2021-06-08 |
2024-06-04 |
|
独立董事 |
2021-06-08 |
2024-02-27 |
|
独立董事 |
2021-06-08 |
2024-06-04 |
|
独立董事 |
2024-02-27 |
2024-06-04 |
|
第9届董事会 起始日期:2018-09-07 终止日期:2021-06-07
|
|||
董事长 |
2018-06-07 |
2021-06-07 |
|
董事 |
2018-06-07 |
2021-06-07 |
|
董事 |
2018-06-07 |
2021-06-07 |
|
副董事长 |
2019-05-10 |
2021-06-07 |
|
董事 |
2018-06-07 |
2020-09-01 |
|
董事 |
2018-06-07 |
2021-06-07 |
|
董事 |
2018-06-07 |
2020-10-30 |
|
董事 |
2019-06-06 |
2020-09-19 |
|
董事 |
2020-10-30 |
2021-06-07 |
|
董事 |
2020-10-30 |
2021-06-07 |
|
独立董事 |
2018-06-07 |
2020-10-30 |
|
独立董事 |
2018-06-07 |
2021-06-07 |
|
独立董事 |
2018-06-07 |
2021-06-07 |
|
独立董事 |
2020-10-30 |
2021-06-07 |
|
第8届董事会 起始日期:2017-08-01 终止日期:2018-06-06
|
|||
董事 |
2015-06-30 |
2018-06-06 |
|
董事长 |
2015-06-30 |
2018-06-06 |
|
董事 |
2015-06-30 |
2015-10-16 |
|
董事 |
2015-06-30 |
2016-06-17 |
|
董事 |
2015-06-30 |
2015-10-16 |
|
董事 |
2015-06-30 |
2017-10-27 |
|
董事 |
2015-06-30 |
2018-06-06 |
|
董事 |
2015-10-16 |
2018-06-06 |
|
董事 |
2015-10-16 |
2018-06-06 |
|
董事 |
2016-07-20 |
2018-06-06 |
|
董事 |
2017-10-27 |
2018-06-06 |
|
独立董事 |
2015-06-30 |
2018-06-06 |
|
独立董事 |
2015-06-30 |
2018-06-06 |
|
独立董事 |
2015-06-30 |
2018-06-06 |
|
第7届董事会 起始日期:2012-06-29 终止日期:2015-06-29
|
|||
董事 |
2014-08-28 |
2015-06-29 |
|
董事长 |
2014-08-28 |
2015-06-29 |
|
董事 |
2012-06-29 |
2014-07-04 |
|
董事长 |
2012-06-29 |
2014-07-04 |
|
代理董事长 |
2014-07-04 |
2014-08-28 |
|
董事 |
2013-04-17 |
2015-06-29 |
|
董事 |
2012-06-29 |
2013-01-18 |
|
副董事长 |
2012-06-29 |
2013-01-18 |
|
董事 |
2012-06-29 |
2013-08-29 |
|
董事 |
2012-06-29 |
2013-08-29 |
|
董事 |
2012-06-29 |
2013-06-27 |
|
董事 |
2012-06-29 |
2015-06-29 |
|
董事 |
2013-09-17 |
2015-06-29 |
|
董事 |
2013-09-17 |
2015-06-29 |
|
董事 |
2013-09-17 |
2015-06-29 |
|
独立董事 |
2012-06-29 |
2014-08-28 |
|
独立董事 |
2012-06-29 |
2015-06-29 |
|
独立董事 |
2012-06-29 |
2015-06-29 |
|
独立董事 |
2014-08-28 |
2015-06-29 |
|
第6届董事会 起始日期:2009-04-23 终止日期:2011-04-26
|
|||
董事 |
2009-04-23 |
2011-04-26 |
|
副董事长 |
2009-04-23 |
2011-04-26 |
|
董事 |
2009-04-23 |
2010-01-04 |
|
董事 |
2009-04-23 |
2012-06-28 |
|
董事长 |
2009-04-23 |
2012-06-28 |
|
董事 |
2009-04-23 |
2012-06-28 |
|
董事 |
2009-04-23 |
2012-06-28 |
|
董事 |
2009-04-23 |
2012-06-28 |
|
独立董事 |
2009-04-23 |
2012-06-28 |
|
独立董事 |
2009-04-23 |
2012-06-28 |
|
独立董事 |
2009-04-23 |
2012-06-28 |
|
第5届董事会 起始日期:2006-05-30 终止日期:2007-04-03
|
|||
董事 |
2006-05-30 |
2007-04-03 |
|
董事 |
2007-04-03 |
2009-04-22 |
|
董事 |
2006-05-30 |
2009-04-22 |
|
副董事长 |
2006-05-30 |
2009-04-22 |
|
董事 |
2006-05-30 |
2009-04-22 |
|
董事 |
2006-05-30 |
2009-04-22 |
|
董事长 |
2008-03-06 |
2009-04-22 |
|
董事 |
2007-04-03 |
2009-04-22 |
|
独立董事 |
2006-05-30 |
2009-04-22 |
|
独立董事 |
2006-05-30 |
2009-04-22 |
|
董事 |
2008-03-28 |
2009-04-22 |
|
董事长 |
2006-05-30 |
2008-03-06 |
|
董事 |
2006-05-30 |
2009-04-22 |
|
独立董事 |
2006-05-30 |
2009-04-22 |
|
董事会秘书 |
2006-05-30 |
2009-04-22 |
|
独立董事 |
2008-03-28 |
2009-04-22 |
|
第4届董事会 起始日期:2003-07-28 终止日期:2006-05-29
|
|||
董事 |
2003-07-28 |
2006-05-29 |
|
常务副董事长 |
2003-07-28 |
2006-05-29 |
|
董事 |
2003-07-28 |
2006-05-29 |
|
董事 |
2004-06-28 |
2006-05-29 |
|
独立董事 |
2003-07-28 |
2006-05-29 |
|
独立董事 |
2003-07-28 |
2006-05-29 |
|
董事 |
2003-07-28 |
2006-05-29 |
|
董事 |
2003-07-28 |
2004-08-14 |
|
副董事长 |
2003-07-28 |
2004-08-14 |
|
董事 |
2003-07-28 |
2006-05-29 |
|
董事长 |
2003-07-28 |
2006-05-29 |
|
独立董事 |
2003-07-28 |
2006-05-29 |
|
董事 |
2003-07-28 |
2004-08-14 |
|
董事会秘书 |
2003-07-28 |
2006-05-29 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第11届监事会 起始日期:2024-06-05 终止日期:2027-06-04
|
|||
监事 |
2024-06-05 |
2027-06-04 |
|
监事会主席 |
2024-06-05 |
2027-06-04 |
|
职工代表监事 |
2024-06-05 |
2027-06-04 |
|
职工代表监事 |
2024-06-05 |
2027-06-04 |
|
第10届监事会 起始日期:2021-06-08 终止日期:2021-08-31
|
|||
非职工代表监事 |
2021-06-08 |
2021-08-31 |
|
监事会主席 |
2021-06-08 |
2021-08-31 |
|
非职工代表监事 |
2021-09-30 |
2024-02-27 |
|
监事会主席 |
2021-09-30 |
2024-02-27 |
|
非职工代表监事 |
2021-06-08 |
2021-09-30 |
|
监事会主席 |
2024-03-15 |
2024-06-04 |
|
非职工代表监事 |
2024-02-27 |
2024-06-04 |
|
职工代表监事 |
2021-06-08 |
2022-05-18 |
|
职工代表监事 |
2021-08-31 |
2022-09-29 |
|
职工代表监事 |
2022-05-18 |
2023-10-31 |
|
职工监事 |
2022-09-29 |
2024-06-04 |
|
职工代表监事 |
2023-10-31 |
2024-06-04 |
|
第9届监事会 起始日期:2018-06-07 终止日期:2020-10-30
|
|||
监事会主席 |
2018-06-07 |
2020-10-30 |
|
监事 |
2018-06-07 |
2020-10-30 |
|
监事 |
2018-06-07 |
2021-06-07 |
|
非职工代表监事 |
2020-10-30 |
2021-06-07 |
|
职工代表监事 |
2019-04-12 |
2021-06-07 |
|
职工代表监事 |
2018-06-07 |
2019-04-12 |
|
第8届监事会 起始日期:2015-06-30 终止日期:2015-11-06
|
|||
非职工代表监事 |
2015-06-30 |
2015-11-06 |
|
监事会主席 |
2015-06-30 |
2015-11-06 |
|
监事会主席 |
2015-12-21 |
2016-09-27 |
|
非职工代表监事 |
2015-06-30 |
2016-09-27 |
|
职工代表监事 |
2015-06-30 |
2016-04-01 |
|
监事 |
2016-09-27 |
2018-06-06 |
|
监事会主席 |
2016-10-24 |
2018-06-06 |
|
监事 |
2016-06-02 |
2017-07-03 |
|
职工代表监事 |
2015-11-06 |
2016-12-27 |
|
非职工代表监事 |
2017-07-03 |
2018-06-06 |
|
职工代表监事 |
2016-12-27 |
2018-06-06 |
|
第7届监事会 起始日期:2013-09-17 终止日期:2015-06-29
|
|||
监事会主席 |
2013-09-17 |
2015-06-29 |
|
监事 |
2013-09-17 |
2015-06-29 |
|
监事会主席 |
2012-06-29 |
2013-09-17 |
|
监事 |
2012-06-29 |
2013-09-17 |
|
监事 |
2013-09-17 |
2015-06-29 |
|
监事 |
2013-09-17 |
2015-06-29 |
|
监事 |
2012-06-29 |
2015-06-29 |
|
职工代表监事 |
2012-06-29 |
2015-06-29 |
|
第6届监事会 起始日期:2009-04-23 终止日期:2011-04-26
|
|||
监事会主席 |
2009-04-23 |
2011-04-26 |
|
监事 |
2009-04-23 |
2011-05-18 |
|
职工监事 |
2009-04-23 |
2012-06-28 |
|
监事 |
2009-04-23 |
2012-06-28 |
|
监事会主席 |
2011-04-26 |
2012-06-28 |
|
监事 |
2011-05-18 |
2012-06-28 |
|
第5届监事会 起始日期:2006-05-30 终止日期:2009-04-22
|
|||
监事会主席 |
2006-05-30 |
2009-04-22 |
|
监事 |
2006-05-30 |
2009-04-22 |
|
监事 |
2006-05-30 |
2009-04-22 |
|
监事 |
2008-03-28 |
2009-04-22 |
|
职工监事 |
2006-05-30 |
2008-08-18 |
|
职工监事 |
2008-08-18 |
2009-04-22 |
|
监事 |
2008-08-25 |
2009-04-22 |
|
第4届监事会 起始日期:2003-07-28 终止日期:2006-05-29
|
|||
职工监事 |
2003-07-28 |
2006-05-29 |
|
监事 |
2003-07-28 |
2006-05-29 |
|
监事会召集人 |
2003-07-28 |
2006-05-29 |
|
监事 |
2003-07-28 |
2004-08-14 |
|
职工监事 |
2003-07-28 |
2006-05-29 |
|
监事 |
2003-07-28 |
2004-08-14 |
↑返回页顶↑ |