今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2015-06-10 |
-- |
|
副总经理 |
2023-03-24 |
-- |
|
副总经理 |
2023-03-24 |
-- |
|
董事会秘书 |
2024-07-17 |
-- |
|
副总经理 |
2024-05-28 |
-- |
|
财务总监 |
2023-03-24 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第10届董事会 起始日期:2023-03-08 终止日期:2024-12-29
|
|||
董事长 |
2021-12-30 |
2024-12-29 |
|
董事 |
2021-12-30 |
2024-12-29 |
|
董事 |
2021-12-30 |
2023-03-09 |
|
董事 |
2021-12-30 |
2024-12-29 |
|
董事 |
2023-03-24 |
2024-12-29 |
|
董事 |
2023-03-24 |
2024-12-29 |
|
董事 |
2021-12-30 |
2023-02-22 |
|
独立董事 |
2021-12-30 |
2024-12-29 |
|
独立董事 |
2021-12-30 |
2024-12-29 |
|
独立董事 |
2021-12-30 |
2024-12-29 |
|
第9届董事会 起始日期:2018-10-25 终止日期:2021-12-29
|
|||
董事长 |
2018-10-25 |
2021-12-29 |
|
董事 |
2018-10-25 |
2021-12-29 |
|
董事 |
2018-10-25 |
2021-12-29 |
|
董事 |
2018-10-25 |
2021-12-29 |
|
董事 |
2018-10-25 |
2021-12-29 |
|
独立董事 |
2018-10-25 |
2021-12-29 |
|
独立董事 |
2018-10-25 |
2021-12-29 |
|
独立董事 |
2018-10-25 |
2021-12-29 |
|
第8届董事会 起始日期:2017-08-28 终止日期:2018-10-24
|
|||
董事长 |
2015-09-08 |
2018-10-24 |
|
董事 |
2015-09-08 |
2018-10-24 |
|
董事 |
2015-09-08 |
2017-01-23 |
|
董事 |
2015-09-08 |
2018-10-24 |
|
董事 |
2015-09-08 |
2018-10-24 |
|
董事 |
2015-09-08 |
2018-10-24 |
|
董事 |
2015-09-08 |
2018-10-24 |
|
董事 |
2017-06-28 |
2018-10-24 |
|
独立董事 |
2015-09-08 |
2018-10-24 |
|
独立董事 |
2015-09-08 |
2018-10-24 |
|
独立董事 |
2015-09-08 |
2016-06-30 |
|
独立董事 |
2016-06-30 |
2018-10-24 |
|
第7届董事会 起始日期:2012-08-16 终止日期:2015-07-18
|
|||
董事长 |
2012-08-16 |
2015-09-07 |
|
非独立董事 |
2012-08-16 |
2015-09-07 |
|
非独立董事 |
2012-08-16 |
2015-09-07 |
|
非独立董事 |
2012-08-16 |
2013-10-29 |
|
非独立董事 |
2013-06-06 |
2015-09-07 |
|
非独立董事 |
2012-08-16 |
2015-09-07 |
|
非独立董事 |
2012-08-16 |
2015-09-07 |
|
非独立董事 |
2014-06-27 |
2015-09-07 |
|
非独立董事 |
2012-08-16 |
2013-02-06 |
|
独立董事 |
2012-08-16 |
2014-06-27 |
|
独立董事 |
2012-08-16 |
2015-06-25 |
|
独立董事 |
2012-08-16 |
2015-09-07 |
|
独立董事 |
2014-06-27 |
2015-06-25 |
|
独立董事 |
2015-06-25 |
2015-09-07 |
|
独立董事 |
2015-06-25 |
2015-09-07 |
|
第6届董事会 起始日期:2009-06-16 终止日期:2011-03-18
|
|||
董事会秘书 |
2009-06-16 |
2011-03-18 |
|
独立董事 |
2009-06-16 |
2010-06-22 |
|
董事长 |
2009-06-16 |
2012-08-15 |
|
董事 |
2009-06-16 |
2012-08-15 |
|
董事 |
2009-06-16 |
2012-08-15 |
|
董事 |
2009-06-16 |
2012-08-15 |
|
董事 |
2009-06-16 |
2012-08-15 |
|
董事 |
2009-06-16 |
2012-08-15 |
|
董事 |
2009-06-16 |
2012-08-15 |
|
独立董事 |
2009-06-16 |
2012-08-15 |
|
独立董事 |
2009-06-16 |
2012-08-15 |
|
独立董事 |
2010-06-22 |
2012-08-15 |
|
第5届董事会 起始日期:2006-06-28 终止日期:2008-06-26
|
|||
董事 |
2006-06-28 |
2008-06-26 |
|
董事 |
2006-06-28 |
2009-06-15 |
|
独立董事 |
2008-06-26 |
2009-06-15 |
|
董事会秘书 |
2006-06-28 |
2009-06-15 |
|
董事 |
2006-06-28 |
2009-06-15 |
|
董事 |
2006-06-28 |
2009-06-15 |
|
董事长 |
2006-06-28 |
2009-06-15 |
|
独立董事 |
2006-06-28 |
2008-06-26 |
|
独立董事 |
2006-06-28 |
2009-06-15 |
|
董事 |
2006-06-28 |
2009-06-15 |
|
董事 |
2008-06-26 |
2009-06-15 |
|
董事 |
2006-06-28 |
2009-06-15 |
|
独立董事 |
2006-06-28 |
2009-06-15 |
|
第4届董事会 起始日期:2003-06-26 终止日期:2006-06-27
|
|||
独立董事 |
2003-06-26 |
2006-06-27 |
|
董事会秘书 |
2003-06-26 |
2006-06-27 |
|
独立董事 |
2003-06-26 |
2006-06-27 |
|
董事 |
2006-01-24 |
2006-06-27 |
|
董事 |
2006-01-24 |
2006-06-27 |
|
董事 |
2003-06-26 |
2006-06-27 |
|
董事 |
2003-06-26 |
2006-01-24 |
|
董事 |
2003-06-26 |
2006-06-27 |
|
董事 |
2003-06-26 |
2006-01-24 |
|
董事长 |
2003-06-26 |
2006-01-24 |
|
董事 |
2003-06-26 |
2006-06-27 |
|
董事长 |
2006-01-24 |
2006-06-27 |
|
独立董事 |
2003-06-26 |
2006-06-27 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第10届监事会 起始日期:2021-12-30 终止日期:2024-12-29
|
|||
监事 |
2021-12-30 |
2024-12-29 |
|
监事会主席 |
2023-03-24 |
2024-12-29 |
|
监事 |
2021-12-30 |
2023-03-24 |
|
监事会主席 |
2021-12-30 |
2023-03-24 |
|
监事 |
2023-03-24 |
2024-12-29 |
|
职工监事 |
2021-12-30 |
2022-06-21 |
|
职工监事 |
2022-06-21 |
2024-12-29 |
|
第9届监事会 起始日期:2018-10-25 终止日期:2021-12-29
|
|||
监事 |
2018-10-25 |
2021-12-29 |
|
监事会主席 |
2018-10-25 |
2021-12-29 |
|
监事 |
2018-10-25 |
2021-12-29 |
|
职工监事 |
2018-10-25 |
2021-12-29 |
|
第8届监事会 起始日期:2015-09-08 终止日期:2018-10-24
|
|||
监事会主席 |
2015-09-08 |
2018-10-24 |
|
监事 |
2015-09-08 |
2018-10-24 |
|
监事 |
2015-09-08 |
2018-10-24 |
|
职工监事 |
2015-09-08 |
2018-10-24 |
|
第7届监事会 起始日期:2013-08-16 终止日期:2015-09-07
|
|||
监事会主席 |
2013-08-16 |
2015-09-07 |
|
监事 |
2013-08-16 |
2015-09-07 |
|
监事长 |
2012-08-16 |
2013-08-16 |
|
监事 |
2012-08-16 |
2013-08-16 |
|
监事 |
2012-08-16 |
2015-09-07 |
|
职工监事 |
2013-08-15 |
2015-07-18 |
|
职工监事 |
2012-08-16 |
2013-08-15 |
|
第6届监事会 起始日期:2009-07-06 终止日期:2011-12-28
|
|||
职工监事 |
2009-07-06 |
2011-12-28 |
|
监事 |
2009-06-16 |
2012-08-15 |
|
监事会主席 |
2009-06-16 |
2012-08-15 |
|
监事 |
2009-06-16 |
2012-08-15 |
|
职工监事 |
2011-12-28 |
2012-08-15 |
|
第5届监事会 起始日期:2006-06-28 终止日期:2009-06-15
|
|||
监事 |
2006-06-28 |
2009-06-15 |
|
监事会主席 |
2006-06-28 |
2009-06-15 |
|
职工代表监事 |
2006-06-28 |
2009-06-15 |
|
监事 |
2006-06-28 |
2009-06-15 |
|
第4届监事会 起始日期:2003-06-26 终止日期:2006-01-24
|
|||
监事 |
2003-06-26 |
2006-01-24 |
|
监事 |
2006-01-24 |
2006-06-27 |
|
监事 |
2003-06-26 |
2006-06-27 |
|
监事会主席 |
2006-01-24 |
2006-06-27 |
|
监事 |
2003-06-26 |
2006-06-27 |
|
监事会副主席 |
2003-06-26 |
2006-06-27 |
|
监事会主席 |
2003-06-26 |
2006-01-24 |
↑返回页顶↑ |