今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
副行长 |
2014-12-26 |
-- |
|
副行长 |
2022-07-11 |
-- |
|
行长 |
2024-02-08 |
-- |
|
副行长 |
2019-08-06 |
-- |
|
副行长 |
2021-06-24 |
-- |
|
副行长 |
2021-07-13 |
-- |
|
董事会秘书 |
2022-06-18 |
-- |
|
审计部负责人 |
2024-08-28 |
-- |
|
计划财务部负责人 |
2021-12-03 |
-- |
|
合规管理部负责人 |
2022-12-20 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第7届董事会 起始日期:2024-08-28 终止日期:2027-08-20
|
|||
执行董事 |
2024-08-21 |
2027-08-20 |
|
执行董事 |
2024-08-21 |
2027-08-20 |
|
非执行董事 |
2024-08-21 |
2027-08-20 |
|
非执行董事 |
2024-08-21 |
2027-08-20 |
|
非执行董事 |
2024-08-21 |
2027-08-20 |
|
非执行董事 |
2024-08-21 |
2027-08-20 |
|
非执行董事 |
2024-08-21 |
2027-08-20 |
|
独立董事 |
2024-08-21 |
2027-08-20 |
|
独立董事 |
2024-08-21 |
2027-08-20 |
|
独立董事 |
2024-08-21 |
2027-08-20 |
|
第6届董事会 起始日期:2021-06-24 终止日期:2024-08-28
|
|||
董事长 |
2021-06-24 |
2024-08-06 |
|
执行董事 |
2021-06-24 |
2024-08-06 |
|
执行董事 |
2021-06-24 |
2023-11-10 |
|
执行董事 |
2021-06-30 |
2021-11-16 |
|
执行董事 |
2021-06-30 |
2024-08-20 |
|
执行董事 |
2021-06-30 |
2024-08-20 |
|
执行董事 |
2024-02-08 |
2024-08-20 |
|
非执行董事 |
2021-06-24 |
2024-08-20 |
|
非执行董事 |
2021-06-24 |
2024-08-20 |
|
非执行董事 |
2021-06-24 |
2024-08-20 |
|
非执行董事 |
2021-06-30 |
2024-08-20 |
|
非执行董事 |
2021-06-24 |
2024-08-20 |
|
董事 |
2023-03-30 |
2024-08-20 |
|
独立董事 |
2021-07-27 |
2024-08-20 |
|
独立董事 |
2021-07-27 |
2024-08-20 |
|
独立董事 |
2021-06-24 |
2024-08-20 |
|
第5届董事会 起始日期:2019-03-28 终止日期:2021-06-23
|
|||
董事长 |
2018-03-28 |
2021-06-23 |
|
执行董事 |
2018-02-28 |
2021-06-23 |
|
执行董事 |
2018-03-28 |
2021-06-23 |
|
执行董事 |
2018-02-28 |
2021-06-23 |
|
执行董事 |
2018-02-28 |
2021-06-23 |
|
执行董事 |
2018-03-28 |
2020-05-09 |
|
非执行董事 |
2018-03-28 |
2020-03-12 |
|
非执行董事 |
2018-02-28 |
2021-06-23 |
|
非执行董事 |
2018-02-28 |
2021-06-23 |
|
非执行董事 |
2018-02-28 |
2021-06-23 |
|
非执行董事 |
2018-02-28 |
2018-07-07 |
|
董事 |
2019-05-28 |
2021-06-23 |
|
董事 |
2020-06-20 |
2021-06-23 |
|
独立董事 |
2018-02-28 |
2021-06-23 |
|
独立董事 |
2018-02-28 |
2021-06-23 |
|
独立董事 |
2018-02-28 |
2021-06-23 |
|
独立董事 |
2018-03-28 |
2021-06-23 |
|
独立董事 |
2018-03-28 |
2021-06-23 |
|
第4届董事会 起始日期:2014-12-26 终止日期:2018-02-27
|
|||
董事长 |
2014-12-26 |
2018-02-27 |
|
董事 |
2014-12-26 |
2018-02-27 |
|
董事 |
2014-12-26 |
2018-02-27 |
|
董事 |
2014-12-26 |
2018-02-27 |
|
董事 |
2014-12-26 |
2018-02-27 |
|
董事 |
2014-12-26 |
2018-02-27 |
|
董事 |
2014-12-26 |
2018-02-27 |
|
董事 |
2014-12-26 |
2018-02-27 |
|
董事 |
2014-12-26 |
2018-02-27 |
|
董事 |
2016-06-29 |
2018-02-27 |
|
董事 |
2016-06-29 |
2018-02-27 |
|
独立董事 |
2014-12-26 |
2018-02-27 |
|
独立董事 |
2014-12-26 |
2018-02-27 |
|
独立董事 |
2014-12-26 |
2018-02-27 |
|
独立董事 |
2014-12-26 |
2018-02-27 |
|
独立董事 |
2015-07-06 |
2018-02-27 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第7届监事会 起始日期:2024-08-28 终止日期:2027-08-20
|
|||
监事长 |
2024-08-28 |
2027-08-20 |
|
职工监事 |
2024-08-21 |
2027-08-20 |
|
职工监事 |
2024-08-21 |
2027-08-20 |
|
职工监事 |
2024-08-21 |
2027-08-20 |
|
股东监事 |
2024-08-21 |
2027-08-20 |
|
股东监事 |
2024-08-21 |
2027-08-20 |
|
股东监事 |
2024-08-21 |
2027-08-20 |
|
外部监事 |
2024-08-21 |
2027-08-20 |
|
外部监事 |
2024-08-21 |
2027-08-20 |
|
外部监事 |
2024-08-21 |
2027-08-20 |
|
第6届监事会 起始日期:2021-06-24 终止日期:2024-08-20
|
|||
监事长 |
2021-06-24 |
2024-08-20 |
|
职工监事 |
2021-06-24 |
2024-08-20 |
|
职工监事 |
2021-06-24 |
2024-08-20 |
|
职工监事 |
2021-06-24 |
2024-08-20 |
|
股东监事 |
2021-06-24 |
2023-02-09 |
|
股东监事 |
2023-02-24 |
2024-08-20 |
|
股东监事 |
2023-02-24 |
2024-08-20 |
|
股东监事 |
2021-06-24 |
2021-07-10 |
|
股东监事 |
2023-02-24 |
2024-08-20 |
|
股东监事 |
2021-06-24 |
2023-02-09 |
|
外部监事 |
2021-06-24 |
2024-08-20 |
|
外部监事 |
2021-06-24 |
2024-08-20 |
|
外部监事 |
2021-06-24 |
2024-08-20 |
|
第5届监事会 起始日期:2018-02-28 终止日期:2021-06-23
|
|||
职工监事 |
2018-02-28 |
2021-06-23 |
|
监事长 |
2018-02-28 |
2021-06-23 |
|
职工监事 |
2018-02-28 |
2020-05-29 |
|
职工监事 |
2018-02-28 |
2021-06-23 |
|
职工监事 |
2020-05-29 |
2021-06-23 |
|
股东监事 |
2018-02-28 |
2021-06-23 |
|
股东监事 |
2018-02-28 |
2021-06-23 |
|
股东监事 |
2018-02-28 |
2021-06-23 |
|
外部监事 |
2018-02-28 |
2021-06-23 |
|
外部监事 |
2018-02-28 |
2021-06-23 |
|
外部监事 |
2018-02-28 |
2021-06-23 |
|
第4届监事会 起始日期:2014-12-26 终止日期:2018-02-28
|
|||
监事长 |
2014-12-26 |
2018-02-28 |
|
职工监事 |
2014-12-26 |
2018-02-27 |
|
职工监事 |
2014-12-26 |
2018-02-27 |
|
职工监事 |
2014-12-26 |
2018-02-27 |
|
外部监事 |
2016-03-15 |
2018-02-27 |
|
外部监事 |
2014-12-26 |
2018-02-27 |
|
外部监事 |
2014-12-26 |
2018-02-27 |
|
监事 |
2014-12-26 |
2018-02-27 |
|
监事 |
2014-12-26 |
2018-02-27 |
|
监事 |
2014-12-26 |
2018-02-27 |
↑返回页顶↑ |