今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总裁 |
2023-11-08 |
-- |
|
党委副书记 |
2023-07-03 |
-- |
|
首席风险官 |
2023-06-19 |
-- |
|
合规负责人 |
2023-08-09 |
-- |
|
副总裁 |
2018-12-01 |
-- |
|
副总裁 |
2019-08-13 |
-- |
|
副总裁 |
2020-04-15 |
-- |
|
副总裁 |
2021-03-03 |
-- |
|
副总裁 |
2022-12-01 |
-- |
|
纪委书记 |
2018-07-19 |
-- |
|
审计责任人 |
2018-04-19 |
-- |
|
总裁助理 |
2018-04-19 |
-- |
|
财务负责人 |
2018-04-19 |
-- |
|
首席财务执行官 |
2018-04-19 |
-- |
|
董事会秘书 |
2023-03-15 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第5届董事会 起始日期:2024-06-28 终止日期:2024-09-05
|
|||
执行董事 |
2024-06-28 |
2024-09-05 |
|
董事长 |
2024-06-28 |
2024-09-05 |
|
副董事长 |
2024-06-28 |
2027-06-27 |
|
执行董事 |
2024-06-28 |
2027-06-27 |
|
执行董事 |
2024-06-28 |
2027-06-27 |
|
执行董事 |
2024-06-28 |
2027-06-27 |
|
非执行董事 |
2024-06-28 |
2027-06-27 |
|
非执行董事 |
2024-06-28 |
2027-06-27 |
|
非执行董事 |
2024-06-28 |
2027-06-27 |
|
非执行董事 |
2024-06-28 |
2027-06-27 |
|
非执行董事 |
2024-06-28 |
2027-06-27 |
|
独立非执行董事 |
2024-06-28 |
2027-06-27 |
|
独立非执行董事 |
2024-06-28 |
2027-06-27 |
|
独立非执行董事 |
2024-06-28 |
2027-06-27 |
|
第4届董事会 起始日期:2021-06-18 终止日期:2023-03-16
|
|||
执行董事 |
2021-06-18 |
2023-03-16 |
|
董事长 |
2021-06-18 |
2023-03-16 |
|
副董事长 |
2021-06-18 |
2023-06-29 |
|
代理董事长 |
2023-05-11 |
2023-06-29 |
|
董事长 |
2023-06-29 |
2024-06-27 |
|
执行董事 |
2021-06-18 |
2024-06-27 |
|
执行董事 |
2023-11-08 |
2024-06-27 |
|
副董事长 |
2023-11-08 |
2024-06-27 |
|
执行董事 |
2021-06-18 |
2024-06-27 |
|
执行董事 |
2022-12-28 |
2024-06-27 |
|
非执行董事 |
2021-06-18 |
2024-06-27 |
|
非执行董事 |
2021-06-18 |
2024-06-27 |
|
非执行董事 |
2021-06-18 |
2024-06-27 |
|
非执行董事 |
2021-08-19 |
2024-06-27 |
|
非执行董事 |
2021-06-18 |
2023-08-21 |
|
非执行董事 |
2023-08-21 |
2024-06-27 |
|
独立非执行董事 |
2021-09-02 |
2024-06-27 |
|
独立非执行董事 |
2021-06-18 |
2023-08-28 |
|
独立非执行董事 |
2021-11-23 |
2024-06-27 |
|
独立非执行董事 |
2023-08-28 |
2024-06-27 |
|
第3届董事会 起始日期:2018-12-31 终止日期:2021-04-28
|
|||
执行董事 |
2018-04-19 |
2020-07-15 |
|
董事长 |
2018-04-19 |
2020-07-15 |
|
执行董事 |
2020-12-10 |
2021-06-17 |
|
董事长 |
2020-12-10 |
2021-06-17 |
|
执行董事 |
2018-10-23 |
2020-01-20 |
|
副董事长 |
2018-10-23 |
2020-01-20 |
|
副董事长 |
2020-08-11 |
2021-06-17 |
|
执行董事 |
2020-08-11 |
2021-06-17 |
|
执行董事 |
2018-04-19 |
2021-06-15 |
|
执行董事 |
2020-12-09 |
2021-06-17 |
|
执行董事 |
2018-04-19 |
2020-01-20 |
|
非执行董事 |
2018-04-19 |
2021-06-17 |
|
非执行董事 |
2018-04-19 |
2020-12-09 |
|
非执行董事 |
2018-04-19 |
2020-03-18 |
|
非执行董事 |
2018-04-19 |
2021-08-03 |
|
非执行董事 |
2018-04-19 |
2021-06-17 |
|
非执行董事 |
2020-12-09 |
2021-06-17 |
|
非执行董事 |
2020-12-09 |
2021-06-17 |
|
独立非执行董事 |
2018-05-14 |
2021-06-17 |
|
独立非执行董事 |
2018-05-14 |
2021-06-17 |
|
独立非执行董事 |
2018-04-19 |
2021-03-16 |
|
独立非执行董事 |
2018-04-19 |
2021-09-02 |
|
独立非执行董事 |
2018-04-19 |
2021-06-17 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第4届监事会 起始日期:2021-06-18 终止日期:2021-07-07
|
|||
股东代表监事 |
2021-06-18 |
2021-07-07 |
|
监事长 |
2022-02-15 |
2022-06-13 |
|
股东代表监事 |
2022-02-15 |
2022-06-13 |
|
股东代表监事 |
2021-06-18 |
2024-01-03 |
|
独立监事 |
2021-10-11 |
2024-06-17 |
|
职工监事 |
2021-06-18 |
2022-10-09 |
|
职工监事 |
2021-06-18 |
2024-06-17 |
|
职工代表监事 |
2022-10-09 |
2024-06-17 |
|
第3届监事会 起始日期:2018-04-19 终止日期:2019-11-14
|
|||
股东代表监事 |
2018-04-19 |
2019-11-14 |
|
监事长 |
2018-04-19 |
2019-11-14 |
|
监事长 |
2020-04-17 |
2021-07-07 |
|
股东代表监事 |
2020-04-17 |
2021-06-17 |
|
股东代表监事 |
2018-04-19 |
2021-06-17 |
|
独立监事 |
2018-04-19 |
2021-06-17 |
|
职工代表监事 |
2018-04-19 |
2021-01-25 |
|
职工代表监事 |
2018-04-19 |
2021-01-25 |
|
职工代表监事 |
2021-01-25 |
2021-06-17 |
|
职工代表监事 |
2021-01-25 |
2021-06-17 |
↑返回页顶↑ |