今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
代理总经理 |
2024-04-03 |
-- |
|
执行总经理 |
2023-05-17 |
-- |
|
财务总监 |
2014-05-26 |
-- |
|
副总经理 |
2015-07-25 |
-- |
|
党委书记 |
2021-04-09 |
-- |
|
副总经理 |
2021-04-09 |
-- |
|
副总经理 |
2021-04-09 |
-- |
|
董事会秘书 |
2024-05-10 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第5届董事会 起始日期:2024-04-03 终止日期:2026-05-11
|
|||
代理董事长 |
2023-09-17 |
2023-11-02 |
|
非独立董事 |
2023-05-12 |
2023-10-09 |
|
董事长 |
2023-05-17 |
2023-09-17 |
|
非独立董事 |
2023-10-09 |
2026-05-11 |
|
董事长 |
2023-11-02 |
2026-05-11 |
|
副董事长 |
2024-04-03 |
2026-05-11 |
|
非独立董事 |
2023-05-12 |
2026-05-11 |
|
非独立董事 |
2023-05-12 |
2026-05-11 |
|
非独立董事 |
2023-05-12 |
2026-05-11 |
|
非独立董事 |
2023-05-12 |
2026-05-11 |
|
非独立董事 |
2023-05-12 |
2026-05-11 |
|
非独立董事 |
2023-05-12 |
2026-05-11 |
|
非独立董事 |
2024-04-19 |
2024-07-03 |
|
独立董事 |
2023-05-12 |
2026-05-11 |
|
独立董事 |
2023-05-12 |
2024-04-19 |
|
独立董事 |
2023-05-12 |
2024-06-17 |
|
独立董事 |
2023-05-12 |
2026-05-11 |
|
独立董事 |
2024-04-19 |
2026-05-11 |
|
独立董事 |
2024-08-12 |
2026-05-11 |
|
第4届董事会 起始日期:2021-04-29 终止日期:2023-05-17
|
|||
董事 |
2020-05-15 |
2023-05-11 |
|
董事长 |
2020-05-20 |
2023-05-17 |
|
董事 |
2020-05-15 |
2023-05-11 |
|
董事 |
2020-05-15 |
2023-05-11 |
|
董事 |
2020-05-15 |
2023-05-11 |
|
董事 |
2020-05-15 |
2021-09-01 |
|
董事 |
2020-05-15 |
2021-06-01 |
|
非独立董事 |
2021-01-22 |
2023-05-11 |
|
非独立董事 |
2021-07-05 |
2023-05-11 |
|
董事 |
2022-05-20 |
2023-05-11 |
|
独立董事 |
2020-05-15 |
2023-05-11 |
|
独立董事 |
2020-05-15 |
2021-01-22 |
|
独立董事 |
2020-05-15 |
2021-07-05 |
|
独立董事 |
2021-01-22 |
2023-05-11 |
|
独立董事 |
2021-01-22 |
2021-07-05 |
|
独立董事 |
2021-07-05 |
2023-05-11 |
|
独立董事 |
2021-07-05 |
2023-05-11 |
|
第3届董事会 起始日期:2018-03-30 终止日期:2020-01-07
|
|||
董事 |
2017-05-03 |
2020-05-14 |
|
董事长 |
2017-05-26 |
2020-05-20 |
|
董事 |
2017-05-03 |
2020-05-14 |
|
董事 |
2017-05-03 |
2020-05-14 |
|
董事 |
2017-05-03 |
2020-05-14 |
|
董事 |
2017-05-03 |
2020-04-22 |
|
董事 |
2017-05-03 |
2018-01-27 |
|
独立董事 |
2017-05-03 |
2020-05-14 |
|
独立董事 |
2017-05-03 |
2020-05-14 |
|
独立董事 |
2017-05-03 |
2020-05-14 |
|
第2届董事会 起始日期:2016-04-01 终止日期:2017-05-26
|
|||
董事 |
2014-05-26 |
2017-05-02 |
|
董事长 |
2014-05-26 |
2017-05-26 |
|
董事 |
2014-05-26 |
2017-05-02 |
|
董事 |
2014-05-26 |
2017-05-02 |
|
董事 |
2014-05-26 |
2017-05-02 |
|
董事 |
2014-05-26 |
2017-05-02 |
|
董事 |
2014-05-26 |
2017-05-02 |
|
独立董事 |
2014-05-26 |
2016-04-26 |
|
独立董事 |
2014-05-26 |
2017-05-02 |
|
独立董事 |
2014-05-26 |
2017-05-02 |
|
独立董事 |
2016-04-26 |
2017-05-02 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第5届监事会 起始日期:2023-05-17 终止日期:2026-05-11
|
|||
监事会主席 |
2023-05-17 |
2026-05-11 |
|
非职工监事 |
2023-05-12 |
2026-05-11 |
|
非职工监事 |
2023-05-12 |
2024-01-31 |
|
非职工监事 |
2023-05-12 |
2024-04-28 |
|
职工代表监事 |
2023-05-12 |
2026-05-11 |
|
非职工代表监事 |
2024-06-12 |
2026-05-11 |
|
职工代表监事 |
2023-05-12 |
2026-05-11 |
|
第4届监事会 起始日期:2020-05-15 终止日期:2023-05-11
|
|||
监事 |
2020-05-15 |
2023-05-11 |
|
监事 |
2020-05-15 |
2023-05-11 |
|
监事会主席 |
2020-05-20 |
2023-05-17 |
|
监事 |
2020-05-15 |
2023-05-11 |
|
职工代表监事 |
2020-05-15 |
2023-05-11 |
|
职工代表监事 |
2020-05-15 |
2023-05-11 |
|
第3届监事会 起始日期:2017-05-03 终止日期:2019-10-18
|
|||
监事 |
2017-05-03 |
2019-10-18 |
|
监事会主席 |
2017-05-26 |
2019-10-18 |
|
监事 |
2017-05-03 |
2020-05-14 |
|
监事 |
2017-05-03 |
2020-05-14 |
|
职工监事 |
2017-05-03 |
2020-05-14 |
|
职工监事 |
2017-05-03 |
2019-10-18 |
|
职工代表监事 |
2019-10-18 |
2020-05-14 |
|
第2届监事会 起始日期:2014-05-26 终止日期:2017-05-02
|
|||
监事 |
2014-05-26 |
2017-05-02 |
|
监事会主席 |
2014-05-26 |
2017-05-02 |
|
监事 |
2014-05-26 |
2017-05-02 |
|
监事 |
2014-05-26 |
2017-05-02 |
|
职工监事 |
2014-05-26 |
2017-05-02 |
|
职工监事 |
2014-05-26 |
2017-05-02 |
↑返回页顶↑ |