今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2022-10-27 |
-- |
|
财务总监 |
2021-03-04 |
-- |
|
董事会秘书 |
2022-10-27 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第3届董事会 起始日期:2022-02-09 终止日期:2025-02-08
|
|||
董事长 |
2022-02-09 |
2025-02-08 |
|
非独立董事 |
2022-02-09 |
2025-02-08 |
|
副董事长 |
2022-02-09 |
2022-03-09 |
|
非独立董事 |
2022-02-09 |
2022-03-09 |
|
非独立董事 |
2022-02-09 |
2022-10-19 |
|
非独立董事 |
2022-02-09 |
2023-05-23 |
|
董事 |
2023-03-01 |
2025-02-08 |
|
董事 |
2023-03-01 |
2025-02-08 |
|
董事 |
2022-05-20 |
2023-01-31 |
|
董事 |
2023-06-26 |
2025-02-08 |
|
独立董事 |
2022-02-09 |
2025-02-08 |
|
独立董事 |
2022-02-09 |
2024-01-12 |
|
独立董事 |
2022-02-09 |
2025-02-08 |
|
独立董事 |
2024-01-12 |
2025-02-08 |
|
第2届董事会 起始日期:2019-04-02 终止日期:2021-06-01
|
|||
非独立董事 |
2019-03-25 |
2022-02-08 |
|
董事长 |
2019-04-02 |
2022-02-08 |
|
董事 |
2021-08-12 |
2022-02-08 |
|
副董事长 |
2021-08-13 |
2022-02-08 |
|
非独立董事 |
2019-03-25 |
2021-01-21 |
|
非独立董事 |
2019-03-25 |
2022-02-08 |
|
非独立董事 |
2019-03-25 |
2021-04-30 |
|
非独立董事 |
2021-01-21 |
2022-02-08 |
|
董事 |
2021-05-19 |
2021-07-27 |
|
独立董事 |
2019-03-25 |
2022-02-08 |
|
独立董事 |
2019-03-25 |
2019-09-11 |
|
独立董事 |
2019-03-25 |
2022-02-08 |
|
独立董事 |
2019-09-11 |
2022-02-08 |
|
第1届董事会 起始日期:2017-12-31 终止日期:2019-04-02
|
|||
董事长 |
2015-11-14 |
2019-04-02 |
|
董事 |
2015-11-14 |
2019-03-24 |
|
董事 |
2015-11-14 |
2019-03-24 |
|
董事 |
2015-11-14 |
2018-04-02 |
|
董事 |
2015-11-14 |
2018-04-02 |
|
董事 |
2015-11-14 |
2019-03-24 |
|
董事 |
2016-04-07 |
2018-04-02 |
|
董事 |
2018-04-19 |
2019-03-24 |
|
独立董事 |
2016-02-16 |
2019-03-24 |
|
独立董事 |
2016-02-16 |
2019-03-24 |
|
独立董事 |
2016-02-16 |
2019-03-24 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第3届监事会 起始日期:2022-02-09 终止日期:2023-03-01
|
|||
股东代表监事 |
2022-02-09 |
2023-03-01 |
|
监事 |
2024-04-15 |
2025-02-08 |
|
监事会主席 |
2022-02-09 |
2023-03-01 |
|
监事会主席 |
2024-04-15 |
2025-02-08 |
|
股东代表监事 |
2022-02-09 |
2024-04-15 |
|
监事 |
2023-03-01 |
2024-04-15 |
|
职工代表监事 |
2022-02-09 |
2024-01-08 |
|
监事 |
2024-04-15 |
2025-02-08 |
|
职工代表监事 |
2024-01-08 |
2025-02-08 |
|
第2届监事会 起始日期:2019-04-02 终止日期:2022-02-08
|
|||
监事会主席 |
2019-04-02 |
2022-02-08 |
|
股东代表监事 |
2019-03-25 |
2022-02-08 |
|
股东代表监事 |
2019-03-25 |
2021-02-26 |
|
监事 |
2021-02-26 |
2022-02-08 |
|
职工监事 |
2019-03-25 |
2021-04-29 |
|
职工监事 |
2021-04-29 |
2022-02-08 |
|
第1届监事会 起始日期:2017-10-11 终止日期:2019-04-02
|
|||
监事会主席 |
2017-10-11 |
2019-04-02 |
|
监事会主席 |
2015-11-14 |
2017-09-28 |
|
监事 |
2015-11-14 |
2017-09-28 |
|
监事 |
2017-09-28 |
2019-03-24 |
|
监事 |
2015-11-14 |
2019-03-24 |
|
职工代表监事 |
2015-11-14 |
2019-03-24 |
↑返回页顶↑ |