今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2014-01-17 |
-- |
|
核心技术人员 |
2019-04-24 |
-- |
|
董事会秘书 |
2016-07-20 |
-- |
|
常务副总经理 |
2022-05-31 |
-- |
|
财务总监 |
2014-01-17 |
-- |
|
核心技术人员 |
2019-04-24 |
-- |
|
核心技术人员 |
2019-04-24 |
-- |
|
核心技术人员 |
2019-04-24 |
-- |
|
核心技术人员 |
2019-04-24 |
-- |
|
核心技术人员 |
2019-04-24 |
-- |
|
核心技术人员 |
2019-04-24 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第6届董事会 起始日期:2022-05-18 终止日期:2025-05-17
|
|||
非独立董事 |
2022-05-18 |
2025-05-17 |
|
董事长 |
2022-05-18 |
2025-05-17 |
|
副董事长 |
2022-05-18 |
2025-05-17 |
|
非独立董事 |
2022-05-18 |
2025-05-17 |
|
非独立董事 |
2022-05-18 |
2025-05-17 |
|
非独立董事 |
2022-05-18 |
2025-05-17 |
|
非独立董事 |
2022-05-18 |
2025-05-17 |
|
独立董事 |
2022-05-18 |
2025-05-17 |
|
独立董事 |
2022-05-18 |
2025-05-17 |
|
独立董事 |
2022-05-18 |
2025-05-17 |
|
职工代表董事 |
2022-05-18 |
2025-05-17 |
|
第5届董事会 起始日期:2021-06-28 终止日期:2022-05-18
|
|||
董事长 |
2019-04-24 |
2022-05-18 |
|
董事 |
2019-04-24 |
2022-05-17 |
|
董事 |
2019-04-24 |
2022-05-17 |
|
副董事长 |
2019-04-24 |
2022-05-17 |
|
董事 |
2019-04-24 |
2022-05-17 |
|
董事 |
2019-04-24 |
2022-05-17 |
|
董事 |
2019-04-24 |
2022-05-17 |
|
董事 |
2019-04-24 |
2022-05-17 |
|
独立董事 |
2019-04-24 |
2022-05-17 |
|
独立董事 |
2019-04-24 |
2022-05-17 |
|
独立董事 |
2019-04-24 |
2022-05-17 |
|
第4届董事会 起始日期:2016-07-20 终止日期:2019-04-23
|
|||
董事长 |
2016-07-20 |
2019-04-23 |
|
董事 |
2016-06-19 |
2019-04-23 |
|
董事 |
2016-06-19 |
2019-04-23 |
|
副董事长 |
2016-07-20 |
2019-04-23 |
|
董事 |
2016-06-19 |
2019-04-23 |
|
董事 |
2016-06-19 |
2019-04-23 |
|
董事 |
2016-06-19 |
2019-04-23 |
|
董事 |
2016-06-19 |
2019-04-23 |
|
董事 |
2016-06-19 |
2019-04-23 |
|
第3届董事会 起始日期:2013-06-17 终止日期:2016-07-20
|
|||
董事长 |
2013-06-17 |
2016-07-20 |
|
董事 |
2013-06-17 |
2016-06-18 |
|
董事 |
2013-06-17 |
2016-06-18 |
|
副董事长 |
2013-06-17 |
2016-06-18 |
|
董事 |
2013-06-17 |
2016-06-18 |
|
董事 |
2013-06-17 |
2016-06-18 |
|
董事 |
2013-06-17 |
2016-06-18 |
|
董事 |
2013-06-17 |
2016-06-18 |
|
董事 |
2013-06-17 |
2016-06-18 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第6届监事会 起始日期:2022-05-18 终止日期:2025-05-17
|
|||
非职工代表监事 |
2022-05-18 |
2025-05-17 |
|
监事会主席 |
2022-05-18 |
2025-05-17 |
|
非职工代表监事 |
2022-05-18 |
2025-05-17 |
|
职工代表监事 |
2022-05-18 |
2025-05-17 |
|
第5届监事会 起始日期:2019-04-24 终止日期:2022-05-18
|
|||
监事会主席 |
2019-04-24 |
2022-05-18 |
|
股东代表监事 |
2019-04-24 |
2022-05-17 |
|
股东代表监事 |
2019-04-24 |
2022-05-17 |
|
职工代表监事 |
2019-04-24 |
2022-05-17 |
|
第4届监事会 起始日期:2016-06-19 终止日期:2019-04-23
|
|||
监事 |
2016-06-19 |
2019-04-23 |
|
监事会主席 |
2016-07-20 |
2019-04-23 |
|
监事 |
2016-06-19 |
2017-06-09 |
|
监事 |
2017-06-09 |
2019-04-23 |
|
职工监事 |
2018-03-27 |
2019-04-23 |
|
职工监事 |
2016-06-19 |
2018-03-27 |
|
第3届监事会 起始日期:2013-06-17 终止日期:2016-06-18
|
|||
监事会主席 |
2013-06-17 |
2016-06-18 |
|
监事 |
2013-06-17 |
2016-06-18 |
|
监事 |
2014-03-14 |
2016-06-18 |
|
职工监事 |
2013-06-17 |
2016-06-18 |
↑返回页顶↑ |