今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
飞机座舱透明件事业部总经理 |
2021-12-29 |
-- |
|
核心技术人员 |
2021-12-29 |
-- |
|
总经理 |
2023-12-06 |
-- |
|
常务副总经理 |
2023-12-06 |
-- |
|
副总经理 |
2021-12-29 |
-- |
|
核心技术人员 |
2021-12-29 |
-- |
|
副总经理 |
2021-12-29 |
-- |
|
高温合金熔铸事业部总经理 |
2021-12-29 |
-- |
|
董事会秘书 |
2021-12-29 |
-- |
|
财务总监 |
2021-12-29 |
-- |
|
副总经理 |
2021-12-29 |
-- |
|
党委书记 |
2023-12-31 |
-- |
|
副总经理 |
2023-12-06 |
-- |
|
副总经理 |
2024-04-28 |
-- |
|
钛合金精密铸造事业部副总经理 |
2021-12-29 |
-- |
|
核心技术人员 |
2021-12-29 |
-- |
|
钛合金精密铸造事业部产品工程师 |
2021-12-29 |
-- |
|
核心技术人员 |
2021-12-29 |
-- |
|
核心技术人员 |
2021-12-29 |
-- |
|
钛合金精密铸造事业部专业学术带头人 |
2021-12-29 |
-- |
|
钛合金精密铸造事业部技术三室主任 |
2021-12-29 |
-- |
|
核心技术人员 |
2021-12-29 |
-- |
|
科技委主任 |
2021-12-29 |
-- |
|
核心技术人员 |
2021-12-29 |
-- |
|
航空密封剂材料研制与工程技术中心主任 |
2021-12-29 |
-- |
|
核心技术人员 |
2021-12-29 |
-- |
|
有机功能材料研究与工程技术中心主任 |
2021-12-29 |
-- |
|
特种橡胶材料研究与工程技术中心主任 |
2021-12-29 |
-- |
|
核心技术人员 |
2021-12-29 |
-- |
|
核心技术人员 |
2021-12-29 |
-- |
|
飞机座舱透明件事业部主任工艺师 |
2021-12-29 |
-- |
|
核心技术人员 |
2021-12-29 |
-- |
|
飞机座舱透明件事业部生产部副部长 |
2021-12-29 |
-- |
|
核心技术人员 |
2021-12-29 |
-- |
|
高温合金熔铸事业部研发部部长 |
2021-12-29 |
-- |
|
核心技术人员 |
2021-12-29 |
-- |
|
高温合金熔铸事业部研发部副部长 |
2021-12-29 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第1届董事会 起始日期:2021-12-29 终止日期:2023-02-28
|
|||
董事长 |
2021-12-29 |
2023-02-28 |
|
董事长 |
2023-02-28 |
2024-12-28 |
|
董事 |
2023-02-28 |
2024-12-28 |
|
董事 |
2021-12-29 |
2023-02-28 |
|
董事 |
2021-12-29 |
2024-12-28 |
|
副董事长 |
2021-12-29 |
2024-12-28 |
|
董事 |
2021-12-29 |
2024-12-28 |
|
董事 |
2021-12-29 |
2024-12-28 |
|
董事 |
2021-12-29 |
2024-12-28 |
|
非独立董事 |
2024-05-28 |
2024-12-28 |
|
董事 |
2021-12-29 |
2023-12-06 |
|
独立董事 |
2021-12-29 |
2024-12-28 |
|
独立董事 |
2021-12-29 |
2024-12-28 |
|
独立董事 |
2022-02-17 |
2024-12-28 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第1届监事会 起始日期:2021-12-29 终止日期:2024-12-28
|
|||
监事会主席 |
2021-12-29 |
2024-12-28 |
|
监事 |
2021-12-29 |
2024-12-28 |
|
监事 |
2021-12-29 |
2024-12-28 |
|
监事 |
2021-12-29 |
2024-12-28 |
|
职工代表监事 |
2021-12-29 |
2024-12-28 |
|
职工代表监事 |
2021-12-29 |
2024-12-28 |
↑返回页顶↑ |