今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2013-01-16 |
-- |
|
核心技术人员 |
2013-01-16 |
-- |
|
副总经理 |
2013-01-16 |
-- |
|
核心技术人员 |
2013-01-16 |
-- |
|
董事会秘书 |
2014-07-30 |
-- |
|
副总经理 |
2021-06-15 |
-- |
|
核心技术人员 |
2021-06-15 |
-- |
|
副总经理 |
2022-04-27 |
-- |
|
核心技术人员 |
2022-04-27 |
-- |
|
副总经理 |
2024-03-19 |
-- |
|
财务负责人 |
2024-03-19 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第6届董事会 起始日期:2023-08-29 终止日期:2026-08-28
|
|||
非独立董事 |
2023-08-29 |
2026-08-28 |
|
董事长 |
2023-08-29 |
2026-08-28 |
|
非独立董事 |
2023-08-29 |
2024-09-06 |
|
非独立董事 |
2023-08-29 |
2024-09-05 |
|
非独立董事 |
2023-08-29 |
2026-08-28 |
|
非独立董事 |
2023-08-29 |
2026-08-28 |
|
非独立董事 |
2023-08-29 |
2026-08-28 |
|
非独立董事 |
2023-08-29 |
2026-08-28 |
|
独立董事 |
2023-08-29 |
2026-08-28 |
|
独立董事 |
2023-08-29 |
2026-08-28 |
|
独立董事 |
2023-08-29 |
2026-08-28 |
|
独立董事 |
2023-08-29 |
2026-08-28 |
|
第5届董事会 起始日期:2020-07-18 终止日期:2023-08-28
|
|||
董事长 |
2020-07-18 |
2023-08-28 |
|
非独立董事 |
2020-07-18 |
2023-08-28 |
|
非独立董事 |
2020-07-18 |
2023-08-28 |
|
非独立董事 |
2020-07-18 |
2023-08-28 |
|
非独立董事 |
2020-07-18 |
2023-08-28 |
|
非独立董事 |
2020-07-18 |
2023-08-28 |
|
非独立董事 |
2020-07-18 |
2023-08-28 |
|
非独立董事 |
2020-07-18 |
2023-08-28 |
|
独立董事 |
2022-09-14 |
2023-08-28 |
|
独立董事 |
2022-09-14 |
2023-08-28 |
|
独立董事 |
2022-09-14 |
2023-08-28 |
|
独立董事 |
2022-09-14 |
2023-08-28 |
|
第4届董事会 起始日期:2016-05-18 终止日期:2020-07-17
|
|||
董事 |
2016-05-18 |
2020-07-17 |
|
董事长 |
2016-05-23 |
2020-07-17 |
|
董事 |
2016-05-18 |
2020-07-17 |
|
董事 |
2016-05-18 |
2018-02-28 |
|
董事 |
2016-05-18 |
2020-07-17 |
|
董事 |
2016-05-18 |
2020-07-17 |
|
董事 |
2016-05-18 |
2020-07-17 |
|
董事 |
2016-05-18 |
2020-07-17 |
|
董事 |
2018-03-22 |
2020-07-17 |
|
第3届董事会 起始日期:2013-01-16 终止日期:2016-05-23
|
|||
董事长 |
2013-01-16 |
2016-05-23 |
|
董事 |
2013-01-16 |
2016-05-17 |
|
董事 |
2013-01-16 |
2016-05-17 |
|
董事 |
2013-01-16 |
2016-05-17 |
|
董事 |
2013-01-16 |
2016-05-17 |
|
董事 |
2013-01-16 |
2016-05-17 |
|
董事 |
2013-01-16 |
2016-05-17 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第6届监事会 起始日期:2023-08-29 终止日期:2024-09-05
|
|||
非职工监事 |
2023-08-29 |
2024-09-05 |
|
监事会主席 |
2023-08-29 |
2024-09-05 |
|
非职工监事 |
2023-08-29 |
2026-08-28 |
|
非职工监事 |
2023-08-29 |
2026-08-28 |
|
职工监事 |
2023-08-29 |
2026-08-28 |
|
职工监事 |
2023-08-29 |
2026-08-28 |
|
第5届监事会 起始日期:2020-07-18 终止日期:2023-08-28
|
|||
非职工监事 |
2020-07-18 |
2023-08-28 |
|
监事会主席 |
2020-08-26 |
2023-08-28 |
|
非职工监事 |
2020-07-18 |
2023-08-28 |
|
非职工代表监事 |
2021-03-29 |
2023-08-28 |
|
非职工监事 |
2020-07-18 |
2021-02-02 |
|
职工监事 |
2020-07-18 |
2023-08-28 |
|
职工监事 |
2020-07-18 |
2021-06-04 |
|
职工代表监事 |
2021-06-04 |
2023-08-28 |
|
第4届监事会 起始日期:2016-05-23 终止日期:2020-07-17
|
|||
监事会主席 |
2016-05-23 |
2020-07-17 |
|
监事 |
2016-05-18 |
2020-07-17 |
|
监事 |
2016-05-18 |
2018-08-10 |
|
监事 |
2016-05-18 |
2018-07-23 |
|
监事 |
2018-09-13 |
2020-07-17 |
|
监事 |
2018-09-13 |
2020-07-17 |
|
职工监事 |
2016-05-18 |
2020-07-17 |
|
职工监事 |
2016-05-18 |
2020-07-17 |
|
第3届监事会 起始日期:2013-01-16 终止日期:2016-05-17
|
|||
股东代表监事 |
2013-01-16 |
2016-05-17 |
|
监事会主席 |
2013-01-16 |
2016-05-23 |
|
股东代表监事 |
2013-01-16 |
2016-05-17 |
|
职工代表监事 |
2013-01-16 |
2016-05-18 |
|
职工代表监事 |
2013-01-16 |
2016-05-18 |
|
股东代表监事 |
2013-01-16 |
2016-05-17 |
↑返回页顶↑ |