证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2020-026
苏宁环球股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于2020年10月15日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于2020年10月12日以电话通知形式发出。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,符合《公司法》和《公司章程》规定,会议程序及所作决议有效。
一、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》
经公司第十届董事会全体成员选举,一致同意张桂平先生为公司第十届董事会董事长,任期至本届董事会期满为止。
二、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举第十届董事会专门委员会的议案》
根据《上市公司治理准则》和《苏宁环球股份有限公司董事会专门委员会工作制度》等规定,公司第十届董事会设立发展战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会,具
体专业委员会成员名单如下:
主任委员(召集人) | 委员名单 | |
发展战略委员会 | 张桂平 | 张康黎、李伟 |
提名委员会 | 俞红海 | 程德俊、蒋立波 |
薪酬与考核委员会 | 程德俊 | 殷俊明、张康黎 |
审计委员会 | 殷俊明 | 俞红海、李伟 |
三、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
经公司董事会提议,公司董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任张桂平先生担任公司总裁,任期至本届董事会期满为止(简历附后)。
四、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总裁张桂平先生提名,公司董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任李伟先生为公司副总裁,聘任何庆生先生为公司财务负责人,上述人员任期至本届董事会期满为止(简历附后)。
五、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》
经公司董事长张桂平先生提名,公司董事会提名委员会审核,公司董事会聘任梁永振先生为公司董事会秘书,任期至本届董事会期满为止。梁永振先生董事会秘书资格已获深圳证券交易所审核通过(简
历附后)。公司同时聘任李蕾女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作。(简历附后)董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 梁永振 | 李蕾 |
联系地址 | 江苏省南京市鼓楼区广州路188号17楼 | 江苏省南京市鼓楼区广州路188号17楼 |
电话 | 025-83247946 | 025-83247946 |
传真 | 025-83247136 | 025-83247136 |
电子信箱 | suning@suning.com.cn | suning@suning.com.cn |
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2020年10月16日
附件:
张桂平先生 出生于1951年8月,民革党员,大学本科学历。现任第十三届全国政协委员,民革中央全国企业家联谊会会长,中国商业文化研究会会长,国际徽商交流协会理事会会长,东南大学董事,南京师范大学董事、教授等社会职务。先后获得“优秀中国特色社会主义事业建设者”、“中国杰出民营企业家”、“中国最具有影响力商界领袖”、“中华诚信英才”、“中国房地产行业影响力十大人物”、“中华慈善突出贡献个人”等荣誉称号。曾任公司第五届、第六届、第七届、第八届、第九届董事会董事长。自2001年至今任苏宁集团董事长,现任公司第十届董事会董事长、总裁,安徽古井贡酒股份有限公司独立董事。2009年1月至今任公司总裁。持有公司股份524,179,113股,并持有公司第一大股东苏宁集团90%股权,系公司的实际控制人。最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形;不存在不得提名为高级管理人员的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
李伟先生 出生于1967年12月,中共党员,建筑学专业,硕士学历,高级建筑师,国家一级注册建筑师。曾任公司第六届、第七届、第八届、第九届董事会董事。现任公司第十届董事会董事,2008年8月至今任公司副总裁。持有公司股份734,032股,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形;不存
在不得提名为高级管理人员的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
何庆生先生 出生于1964年11月,毕业于东北财经大学会计学专业,本科学历,工商管理硕士,中国注册会计师。现任公司财务负责人,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形;不存在不得提名为高级管理人员的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
梁永振先生 1974年出生,本科学历,经济师。现任职公司董事会秘书,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,其不存在持有公司股份的情形,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形;不存在不得提名为高级管理人员的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
李蕾女士 1978年出生,毕业于南京大学,本科学历,管理学学士、经济学学士。2005年2月入职公司,2007年7月至今就职于公司证券部。2011年11月经深圳证券交易所培训考核后获得董事会秘书任职资格。未持有上市公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。