中信建投证券股份有限公司关于江苏华西村股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期、第二期)、
重大事项受托管理事务临时报告
中信建投证券股份有限公司(以下简称:中信建投)作为江苏华西村股份有限公司(以下简称:公司或发行人)2016年公开发行公司债券(第一期、第二期)的债券受托管理人(以下简称:受托管理人),持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定,现就本期债券重大事项报告如下:
一、董事、监事、董事长发生变动的基本情况
(一)原相关人员任职情况,变动原因
江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会任届期满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,需选举产生新一届董事会。2020年7月17日,公司2020年第一次临时股东大会选举吴协恩先生、李满良先生、包丽君女士、吴文通先生、王宏宇女士、吴茂先生6人为第八届董事会非独立董事;选举徐光华先生、周凯先生、ZHOU ZHIPING先生3人为公司第八届董事会独立董事;选举吴秀琴女士、施平先生2人为公司第八届监事会监事。
公司第八届董事会第一次会议选举吴协恩先生为公司第八届董事会董事长。
换届选举变更前后,公司董事、监事任职情况如下:
第七届董事会成员 | 第八届董事会成员 | ||
汤维清 | 董事长 | 吴协恩 | 董事长 |
李满良 | 副董事长 | 李满良 | 副董事长 |
吴协恩 | 董事 | 包丽君 | 董事 |
包丽君 | 董事 | 吴文通 | 董事 |
吴文通 | 董事 | 王宏宇 | 董事 |
赵珏 | 董事 | 吴茂 | 董事 |
蔡建 | 独立董事 | 徐光华 | 独立董事 |
施平 | 独立董事 | 周凯 | 独立董事 |
刘昕 | 独立董事 | ZHOU ZHIPING | 独立董事 |
第七届监事会成员 | 第八届监事会成员 | ||
吴秀琴 | 监事会主席 | 吴秀琴 | 监事会主席 |
查于蓝 | 监事 | 施平 | 监事 |
刘蓓 | 职工监事 | 刘蓓 | 职工监事 |
会计、战略绩效评价等领域的教学与科研工作,企业共生战略绩效评价理论的首倡者。曾任金陵饭店股份有限公司、江苏舜天船舶股份有限公司、苏宁云商股份有限公司独立董事。2020年7月起任发行人独立董事。
5、新任独立董事-周凯
周凯,男,1969年2月出生,南京大学教授、博导,国务院政府特殊津贴专家,中国人民大学中国市场研究中心副主任、高级研究员,中国文化产业发展研究中心智库秘书长,文化部中国传统文化促进会常务理事,江苏省长江城镇产业经济研究院院长,南大安高文化科技研究院院长,腾讯企鹅(江苏)新媒体学院名誉院长,南京大学深圳研究院新兴产业与金融科技中心主任,江苏省广告协会常务副会长等。
入选江苏省“六大人才高峰”高层次人才计划、江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人等,美国堪萨斯大学、香港城市大学等高校访问学者,中国人民大学商学院工商管理博士后,南京大学政府管理学院经济社会学博士。多所高校商学院MBA、EMBA导师,荣获“江苏省十佳双创名师”称号。曾挂职江苏广电集团副总监、江苏省网络电视台副台长等。
作为国家重大课题攻关项目首席专家,已主持国务院发展研究中心、国家发改委等各类课题47项,正式出版物16部,论文160余篇,荣获国家及省部级各类奖项33项,国家发明专利2项,软件著作权30项,主持地方政府及企业集团课题100余项。研究方向为产业经济与资本市场、商业模式与营销传播。曾荣获“金圆桌”奖中国上市公司最具影响力独立董事,国家财政部注册会计师。现兼任江苏省国资委辖属大型国企苏豪控股集团外部董事,南京市国资委辖属大型国企南京旅游集团外部董事,上市公司苏宁环球、江阴银行独立董事等。2020年7月起任发行人独立董事。
6、新任独立董事- ZHOU ZHIPING
ZHOU ZHIPING,男,美国国籍,1954年11月出生,美国GIT博士学位。北京大学教授。Fellow of OSA, SPIE, IET;中国光学学会荣誉理事,中国光学工程学会常务理事;Photonics Research创刊主编。研究领域包括光电子,微电子,
光通信;主编出版国内第一本《硅基光电子学》。1987-2005年在美国留学工作,曾任美国GIT MiRC的资深研究员以及ECE兼职教授,IEEE亚特兰大分会理事。2005年全职回国从事硅基光电子研究及其产业化。曾任武汉光电国家实验室(筹)主任助理; 武汉中芯国际项目专家顾问组副组长,IEEE武汉分会创会主席,CUMEC首席科学家。2014年12月主持完成了科技部863十二五重大项目课题“硅基集成100Gb/s相干接收和传输芯片技术”, 填补了国内空白。现兼任苏州天孚光通信股份有限公司独立董事。2020年7月起任发行人独立董事。
7、新任监事-施平
施平,男,1962年4月出生,资源产业经济专业博士学位,研究生学历。曾任南京粮食经济学院投资统计系副主任,华泰证券南通营业部总经理,江苏众天信会计师事务所副所长,南京天启财务顾问公司总经理,南京审计学院审计与会计学院院长、发行人独立董事。现任南京审计大学国富中审学院院长、江苏省理财师协会会长。2020年7月起任发行人监事。
二、影响分析
经发行人确认,本次董事、监事、董事长变更事项不影响发行人已发行的公司债券到期偿付;不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生不良影响;不会对发行人董事会决议的有效性产生影响。上述人事变动后,发行人公司治理结构符合法律规定和《公司章程》等的规定。
发行人已对上述借款相关信息进行了披露。截至本临时报告出具日,发行人各项业务经营情况正常。
中信建投作为债券受托管理人,受托管理人,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人职责,出具本受托管理事务临时报告并就发行人董事、监事、董事长发生变动的事项提醒投资者关注相关风险。(以下无正文)
(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于江苏华西村村股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期、第二期)重大事项受托管理事务临时报告》之签章页)
中信建投证券股份有限公司
年 月 日