证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2021-064转债代码:113573 转债简称:纵横转债
杭州纵横通信股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月5日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》,于2021年11月1日召开职工代表大会,选举产生职工代表监事,完成了董事会、监事会的换届选举工作。
公司在2021年第一次临时股东大会结束后召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》和《关于选举公司第六届监事会主席的议案》,完成了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席的选举以及公司高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:
一、第六届董事会及专门委员会组成情况
公司第六届董事会成员共9人:董事苏维锋先生、董事吴海涛先生、董事林爱华女士、董事朱劲龙先生、董事叶建平先生、董事王炜先生、独立董事杜烈康先生、独立董事吴小丽女士、独立董事王晓湘女士;其中苏维锋先生为董事长,吴海涛先生为副董事长。
公司第六届董事会专门委员会成员:
(1)战略与投资委员会:主任委员:董事苏维锋先生;委员:董事吴海涛
先生、独立董事王晓湘女士;
(2)审计委员会:主任委员:独立董事吴小丽女士;委员:独立董事杜烈康先生、董事叶建平先生;
(3)提名、薪酬与考核委员会:主任委员:独立董事杜烈康先生;委员:
独立董事吴小丽女士、董事王炜先生。
二、第六届监事会组成情况
公司第六届监事会成员共3人:职工代表监事杨忠琦先生、股东代表监事魏世超先生、股东代表监事黄亮先生;其中杨忠琦先生为监事会主席。
三、公司高级管理人员及证券事务代表情况
吴海涛先生为公司总经理;叶建平先生为公司副总经理;朱劲龙先生为公司财务负责人、董事会秘书;莫彩虹女士为公司证券事务代表。相关人员简历见附件。
四、公司部分董事换届离任情况
本次换届选举后,公司第五届董事会独立董事俞维力先生、范贵福先生不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务,也不在公司担任其他职务。俞维力先生、范贵福先生未直接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司第五届董事会董事濮澍先生不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会职务,离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日,濮澍先生持有公司股份5,517,849股,占公司总股本的2.71%,濮澍先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对上述离任的董事在任职期间的勤勉工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会2021年11月6日
附件:相关人员简历
董事:
1、苏维锋,男,1966年生,本科学历,工程师。纵横通信创始人,2006年12月至2007年6月,任纵横通信董事长兼总经理;2017年7月至今,任浙江纵横新创科技有限公司董事。2007年6月至今,任纵横通信董事长。
2、吴海涛,男,1974年生,硕士研究生学历。2006年12月至2007年6月,任纵横通信董事;2007年6月至2009年11月,任纵横通信董事、总经理、董事会秘书;2009年11月至今,任纵横通信董事、总经理。
3、林爱华,女,1969年生,大专学历。2006年12月至今,任纵横通信董事。
4、朱劲龙,男,1976年生,硕士研究生。1999年2月至2003年2月,任深圳南方民和会计师事务所审计项目经理;2003年2月至2007年7月,任浙江天健会计师事务所审计高级项目经理;2007年7月至2015年11月,任纵横通信财务负责人;2015年11月至今,任纵横通信董事、财务负责人,2018年8月至今,任纵横通信董事会秘书。
5、叶建平,男,1973年生,本科学历。2011年12月至2020年4月任纵横通信网络事业部总经理兼市场中心总监,2020年4月至今任公司副总经理兼市场中心总监,2021年4月至今任公司董事。
6、王炜,男,1977年生,本科学历。2010年12月至今,历任纵横通信金华分公司副总经理,金华分公司总经理,上海分公司总经理,现任公司网络事业部总经理。
独立董事:
1、杜烈康,男,1973生,硕士研究生学历。1998年3月至2007年11月,历任浙江天健会计师事务所项目经理、部门经理、党委委员;2007年11月至今,任浙江核新同花顺网络信息股份有限公司财务总监,现任上市公司杭州沪宁电梯部件股份有限公司、浙江华策影视股份有限公司独立董事,非上市公司浙江国祥股份有限公司、永杰新材料股份有限公司、道生天和材料科技(上海)股份有限公司独立董事。
2、吴小丽,女,1972年生,本科学历。历任平阳县饲料工业公司出纳、会
计、办公室主任,平阳县审计事务所审计助理,平阳县正益会计师事务所审计部门副经理。2004年至今任浙江南方会计师事务所发起合伙人、董事、副总经理。
3、王晓湘,女,1969年生,博士研究生。北京理工大学博士,奥地利理工大学访问学者,美国北卡罗来纳州立大学高级研究学者。中国电子学会信息论分会委员,教育部国家科技进步奖评审专家。1998年4月开始任教北京邮电大学,现为北京邮电大学信息工程学院教授,博士生导师。
监事:
1、杨忠琦,男,1966年生,中专学历,助理工程师。2007年1月至2020年3月,历任纵横通信部门经理、上海分公司总经理、宁波分公司总经理;2011年5月至今,任纵横通信监事会主席;现任纵横通信市场中心市场拓展部总监。
2、魏世超,男,1966年生,大专学历,2006年12月至2020年3月,历任纵横通信工程部经理、网建事业部总经理助理兼工程部经理、宁波分公司总经理、管理中心副总监;2015年11月至今,任纵横通信监事。
3、黄亮,男,1979年生,本科学历,工程师、建造师。2011年9月至2020年3月,任纵横通信市场中心副总监;2018年11月至今任纵横通信监事,现任纵横通信行政综合部总监。
高级管理人员:
吴海涛先生:男,1974年生,硕士研究生学历。2006年12月至2007年6月,任纵横通信董事;2007年6月至2009年11月,任纵横通信董事、总经理、董事会秘书;2009年11月至今,任纵横通信董事、总经理。
叶建平先生:男,1973年生,本科学历。2011年12月至2020年4月任纵横通信网络事业部总经理兼市场中心总监,2020年4月至今任公司副总经理兼市场中心总监,2021年4月至今任公司董事。
朱劲龙先生:男,1976年生,硕士研究生。1999年2月至2003年2月,任深圳南方民和会计师事务所审计项目经理;2003年2月至2007年7月,任浙江天健会计师事务所审计高级项目经理;2007年7月至2015年11月,任纵横通信财务负责人;2015年11月至今,任纵横通信董事、财务负责人,2018年8月至今,任纵横通信董事会秘书。
证券事务代表:
莫彩虹女士:女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年1月出生,本科学历。2009年9月至今,任纵横通信证券事务代表。