- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
包士金 |
男 |
195912 |
中国 |
|
简 历 |
包士金先生:中国国籍,1959年12月出生,高级经济师。2003年12月,作为最大股东创办了公司前身江阴市吉鑫机械有限公司,担任执行董事兼总经理;2008年6月股份公司设立后担任公司董事长兼总经理;2011年7月起,辞任总经理职务,专职担任公司董事长;2021年4月起,担任公司董事。包士金先生兼任中国铸造协会常务理事。2010年5月被中国铸造协会评选为“第五届全国铸造行业优秀企业家”,2009年7月被中国机械工业联合会、中国机械工业企业管理协会联合授予“第四届(2007-2008)全国机械工业优秀企业家”的荣誉称号,2011年、2013年及2016年均被选为“江苏省可再生能源行业协会副理事长”,2014年被江苏省机械行业协会评为“江苏省机械行业优秀企业家”,2017年被全球锡商大会组委会评为“无锡市百名锡商人物”。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
214849388股 |
2024-03-16 |
|
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
214849388股 |
协议转让 | 2023-04-08 |
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
214849388股 |
其他 | 2022-10-27 |
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
273199388股 |
减持 | 2022-04-08 |
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
273199388股 |
用于个人债务解决 | 2021-08-20 |
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
275734288股 |
二级市场买卖 | 2021-05-25 |
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
273199388股 |
二级市场买卖 | 2021-05-25 |
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
276936788股 |
二级市场买卖 | 2021-05-21 |
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
279404088股 |
二级市场买卖 | 2021-05-21 |
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
289174088股 |
二级市场买卖 | 2021-05-21 |
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
292469388股 |
其他 | 2021-05-19 |
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
360884588股 |
二级市场买卖 | 2021-05-19 |
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
360884588股 |
大宗交易减持 | 2021-02-05 |
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
361884588股 |
2020-04-21 |
|
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
361884588股 |
2019-08-28 |
|
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
361884588股 |
2019-04-11 |
|
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
361884588股 |
2018-08-28 |
|
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
361884588股 |
2018-04-23 |
|
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
361884588股 |
二级市场买卖 | 2017-04-21 |
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
361884588股 |
二级市场买卖 | 2016-08-10 |
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
361884588股 |
二级市场买卖 | 2016-06-22 |
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
364884588股 |
2016-04-22 |
|
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
364884588股 |
二级市场买卖 | 2015-04-20 |
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
364884588股 |
大宗交易 | 2014-09-30 |
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
394884588股 |
大宗交易 | 2014-09-19 |
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
399884588股 |
二级市场买卖 | 2014-09-15 |
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
444884588股 |
资本公积金转增;二级市场买卖 | 2014-04-26 |
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
444884588股 |
二级市场买卖、公积金转增 | 2013-08-20 |
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
201433870股 |
二级市场买卖 | 2013-07-30 |
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
201224231股 |
二级市场买卖 | 2013-07-30 |
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
200989031股 |
二级市场买卖 | 2013-07-30 |
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
200820231股 |
二级市场买卖 | 2013-07-30 |
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
200470881股 |
二级市场买卖 | 2013-07-30 |
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
200189671股 |
二级市场买卖 | 2013-07-30 |
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
200060782股 |
二级市场买卖 | 2013-07-30 |
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
199587356股 |
二级市场买卖 | 2013-07-30 |
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
199449456股 |
二级市场买卖 | 2013-07-30 |
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
199005200股 |
二级市场买卖 | 2013-07-30 |
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
201457970股 |
二级市场买卖 | 2013-07-30 |
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
201539118股 |
二级市场买卖 | 2013-07-30 |
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
202220267股 |
二级市场买卖 | 2013-07-30 |
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
202153288股 |
二级市场买卖 | 2013-07-30 |
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
201927188股 |
二级市场买卖 | 2013-07-30 |
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
201869588股 |
二级市场买卖 | 2013-07-30 |
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
201752588股 |
二级市场买卖 | 2013-07-30 |
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
201681998股 |
二级市场买卖 | 2013-07-30 |
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
201645998股 |
二级市场买卖 | 2013-07-30 |
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
201622198股 |
二级市场买卖 | 2013-07-30 |
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
201575498股 |
二级市场买卖 | 2013-07-30 |
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
444884588股 |
资本公积金转增股本 | 2013-07-10 |
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
197665200股 |
2013-04-18 |
|
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
197665200股 |
2012-04-21 |
|
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 |
A股 |
197665200股 |
2011-04-19 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
战略委员会委员 |
2020-11-30 |
2023-12-17 |
770400 |
|
战略委员会主任委员 |
2020-11-30 |
2023-12-17 |
770400 |
|
非独立董事 |
2020-11-30 |
2023-12-17 |
770400 |
|
董事长 |
2020-11-30 |
2021-04-29 |
770400 |
|
董事 |
2017-11-14 |
2020-11-29 |
770400 |
|
董事长 |
2017-11-14 |
2020-11-29 |
770400 |
|
董事长 |
2014-10-10 |
2017-11-13 |
770400 |
|
董事 |
2014-10-10 |
2017-11-13 |
770400 |
|
董事长 |
2011-07-18 |
2014-10-09 |
770400 |
|
非独立董事 |
2011-07-18 |
2014-10-09 |
770400 |
|
代理董事会秘书 |
2011-07-07 |
2011-07-17 |
770400 |
|
董事长 |
2008-06-23 |
2011-07-17 |
770400 |
|
董事 |
2008-06-23 |
2011-07-17 |
770400 |
|
代理董事会秘书 |
2011-07-18 |
2012-10-26 |
770400 |
|
代理董事会秘书 |
2011-07-07 |
2011-07-17 |
770400 |
|
总经理 |
2008-06-23 |
2011-10-26 |
770400 |
↑返回页顶↑ |