- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
张太祥 |
男 |
1971 |
本科 |
中国 |
简 历 |
张太祥,男,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,本科学历。曾任潍坊华光科技股份有限公司通信公司DVB销售部副总经理,济南得安计算机技术有限公司市场部副经理、经理,北京华光浩阳科技有限公司副总经理。自2009年起在公司任职,历任本公司董事、副总经理,现任公司第五届监事会主席。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
中孚信息股份有限公司 |
A股 |
690000股 |
原任公司监事会主席,2023年4月20日到期离任,离任半年后转让公司股份。 | 2024-03-30 |
中孚信息股份有限公司 |
A股 |
920000股 |
2023-08-30 |
|
中孚信息股份有限公司 |
A股 |
920000股 |
2023-03-31 |
|
中孚信息股份有限公司 |
A股 |
920000股 |
2022-08-30 |
|
中孚信息股份有限公司 |
A股 |
920000股 |
集中竞价方式减持 | 2022-03-31 |
中孚信息股份有限公司 |
A股 |
920000股 |
竞价交易 | 2021-08-28 |
中孚信息股份有限公司 |
A股 |
950000股 |
送转,竞价交易 | 2021-03-31 |
中孚信息股份有限公司 |
A股 |
920000股 |
竞价交易 | 2021-01-05 |
中孚信息股份有限公司 |
A股 |
950000股 |
竞价交易 | 2020-12-31 |
中孚信息股份有限公司 |
A股 |
970800股 |
竞价交易 | 2020-12-15 |
中孚信息股份有限公司 |
A股 |
986800股 |
竞价交易 | 2020-11-03 |
中孚信息股份有限公司 |
A股 |
1036800股 |
送转 | 2020-08-28 |
中孚信息股份有限公司 |
A股 |
987600股 |
竞价交易 | 2020-07-22 |
中孚信息股份有限公司 |
A股 |
648000股 |
竞价交易 | 2020-04-01 |
中孚信息股份有限公司 |
A股 |
648000股 |
竞价交易 | 2019-12-13 |
中孚信息股份有限公司 |
A股 |
758000股 |
竞价交易 | 2019-12-05 |
中孚信息股份有限公司 |
A股 |
853200股 |
竞价交易 | 2019-12-04 |
中孚信息股份有限公司 |
A股 |
864000股 |
送转 | 2019-03-30 |
中孚信息股份有限公司 |
A股 |
540000股 |
2018-03-22 |
|
中孚信息股份有限公司 |
A股 |
540000股 |
2017-08-28 |
|
中孚信息股份有限公司 |
A股 |
540000股 |
2017-05-08 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
监事会主席 |
2020-04-29 |
2023-04-20 |
||
非职工代表监事 |
2020-04-29 |
2023-04-20 |
||
董事 |
2016-11-26 |
2020-04-28 |
||
副总经理 |
2016-11-26 |
2020-04-28 |
↑返回页顶↑ |