- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
戴亦一 |
男 |
196706 |
博士 |
中国 |
简 历 |
戴亦一,男,1967年出生,经济学博士学历。曾任厦门大学EMBA中心主任、厦门大学管理学院副院长、厦门国贸集团股份有限公司等多家上市公司独立董事。现任厦门大学管理学院教授、博士生导师、厦门大学金圆研究院理事长、本公司独立董事,此外还担任厦门建发股份有限公司、福建七匹狼股份有限公司独立董事。报告期内,戴先生还担任厦门大洲兴业能源控股股份有限公司独立董事,并于2016年9月正式离任。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
新华都科技股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2018-04-25 |
|
新华都科技股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2017-04-20 |
|
新华都科技股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2016-08-19 |
|
新华都科技股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2016-04-20 |
|
新华都科技股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2015-04-10 |
|
新华都科技股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2014-04-11 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
独立董事 |
2013-05-16 |
2017-06-05 |
35000 |
↑返回页顶↑ |