- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
杨健 |
男 |
1968 |
硕士研究生 |
中国 |
简 历 |
杨健先生:中国国籍,1968年出生,硕士研究生,会计师,最近5年一直担任本公司董事、副总经理、董事会秘书。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
东华软件股份公司 |
A股 |
0股 |
离任 | 2024-04-12 |
东华软件股份公司 |
A股 |
610024股 |
2023-04-11 |
|
东华软件股份公司 |
A股 |
610024股 |
2022-04-29 |
|
东华软件股份公司 |
A股 |
610024股 |
2021-04-29 |
|
东华软件股份公司 |
A股 |
610024股 |
2020-04-29 |
|
东华软件股份公司 |
A股 |
610024股 |
2019-04-30 |
|
东华软件股份公司 |
A股 |
610024股 |
2018-08-30 |
|
东华软件股份公司 |
A股 |
610024股 |
减持,送、转 | 2018-04-21 |
东华软件股份公司 |
A股 |
610024股 |
竞价交易 | 2017-12-13 |
东华软件股份公司 |
A股 |
406662股 |
2017-08-30 |
|
东华软件股份公司 |
A股 |
406662股 |
股权激励 | 2017-04-27 |
东华软件股份公司 |
A股 |
365062股 |
2016-08-26 |
|
东华软件股份公司 |
A股 |
365062股 |
竞价交易,股权激励 | 2016-04-26 |
东华软件股份公司 |
A股 |
341062股 |
股权激励 | 2015-08-28 |
东华软件股份公司 |
A股 |
365062股 |
竞价交易 | 2015-07-06 |
东华软件股份公司 |
A股 |
299462股 |
转增,股权激励 | 2015-04-29 |
东华软件股份公司 |
A股 |
299462股 |
资本公积金转增,股权激励 | 2014-08-27 |
东华软件股份公司 |
A股 |
118531股 |
股权激励,减持 | 2014-04-11 |
东华软件股份公司 |
A股 |
87331股 |
减持 | 2013-08-23 |
东华软件股份公司 |
A股 |
116442股 |
送、转,减持 | 2013-04-10 |
东华软件股份公司 |
A股 |
87331股 |
竞价交易 | 2013-01-08 |
东华软件股份公司 |
A股 |
89571股 |
2012-08-28 |
|
东华软件股份公司 |
A股 |
89571股 |
竞价交易 | 2012-06-25 |
东华软件股份公司 |
A股 |
115428股 |
竞价交易 | 2012-06-06 |
东华软件股份公司 |
A股 |
119428股 |
股利分配、市场交易 | 2012-04-26 |
东华软件股份公司 |
A股 |
99523股 |
市场交易 | 2011-08-23 |
东华软件股份公司 |
A股 |
132698股 |
市场交易 | 2011-04-27 |
东华软件股份公司 |
A股 |
99523股 |
竞价交易 | 2011-02-28 |
东华软件股份公司 |
A股 |
132698股 |
市场交易 | 2010-08-26 |
东华软件股份公司 |
A股 |
176931股 |
股利分配、市场交易 | 2010-04-28 |
东华软件股份公司 |
A股 |
132698股 |
竞价交易 | 2010-01-06 |
东华软件股份公司 |
A股 |
176931股 |
股利分配、市场交易 | 2009-08-26 |
东华软件股份公司 |
A股 |
157272股 |
股利分配、市场交易 | 2009-04-08 |
东华软件股份公司 |
A股 |
117954股 |
竞价交易 | 2009-02-06 |
东华软件股份公司 |
A股 |
157272股 |
竞价交易 | 2008-12-19 |
东华软件股份公司 |
A股 |
209642股 |
资本公积金转增股本 | 2008-08-26 |
东华软件股份公司 |
A股 |
104821股 |
年度股利分配 | 2008-04-18 |
东华软件股份公司 |
A股 |
104821股 |
二级市场买卖 | 2007-12-26 |
东华软件股份公司 |
A股 |
121021股 |
二级市场买卖 | 2007-08-30 |
东华软件股份公司 |
A股 |
131021股 |
分红送股 | 2007-08-24 |
东华软件股份公司 |
A股 |
87347股 |
年度股利分配 | 2007-04-18 |
东华软件股份公司 |
A股 |
87347股 |
2006-07-26 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
非独立董事 |
2020-02-10 |
2023-03-12 |
82500 |
|
非独立董事 |
2017-02-09 |
2020-02-09 |
82500 |
|
非独立董事 |
2014-01-24 |
2017-02-08 |
82500 |
|
董事 |
2010-12-10 |
2014-01-23 |
82500 |
|
董事 |
2007-12-12 |
2010-12-09 |
82500 |
|
董事会秘书 |
2007-12-12 |
2010-12-09 |
82500 |
|
董事 |
2004-12-15 |
2007-12-11 |
82500 |
|
董事会秘书 |
2004-12-15 |
2007-12-11 |
82500 |
|
董事会秘书 |
2010-12-10 |
2023-03-17 |
82500 |
|
董事会秘书 |
2007-12-12 |
2010-12-09 |
82500 |
|
董事会秘书 |
2004-12-15 |
2007-12-11 |
82500 |
|
副总经理 |
2014-01-24 |
2023-03-17 |
82500 |
|
财务总监 |
2004-12-15 |
2014-01-24 |
82500 |
↑返回页顶↑ |