- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
陈阳升 |
男 |
1963 |
研究生 |
中国 |
简 历 |
陈阳升先生,1963年5月生,研究生毕业,高级会计师。1982年8月参加工作,历任深圳市工业品贸易集团公司财务部副科长、科长;深圳奥康德集团公司财务部副部长、部长、财务总监;深圳国有免税商品(集团)有限公司董事、财务总监等职。2011年4月至今,任深圳市农产品股份有限公司财务董事、总监,2017年3月卸任董事。2017年1月,担任深圳市特发集团有限公司董事、财务总监。2006年5月起,兼任本公司第五届、第六届、第七届监事会监事。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
深圳市天健(集团)股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2018-04-03 |
|
深圳市天健(集团)股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2017-03-31 |
|
深圳市天健(集团)股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2016-03-31 |
|
深圳市天健(集团)股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2015-04-21 |
|
深圳市天健(集团)股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2014-08-05 |
|
深圳市天健(集团)股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2014-03-29 |
|
深圳市天健(集团)股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2013-03-30 |
|
深圳市天健(集团)股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2012-08-07 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
股东代表监事 |
2012-12-21 |
2017-11-29 |
||
监事 |
2009-11-23 |
2012-12-20 |
||
监事 |
2006-05-26 |
2009-11-22 |
↑返回页顶↑ |