- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
吴登峰 |
男 |
197811 |
本科 |
|
简 历 |
吴登峰,男,1978年11月出生,大学本科学历。2021年9月至今担任公司副总经理,现兼任湖南茂源林业有限责任公司党委书记、董事长、法定代表人,岳阳恒泰房地产开发有限责任公司执行董事,中纸宏泰生态建设有限公司董事长,诚通凯胜生态建设有限公司、湖南森海碳汇开发有限责任公司、中冶美利云产业投资股份有限公司董事。曾任岳阳纸业股份有限公司办公室副主任,泰格林纸集团股份有限公司办公室副主任、党政事务部副部长、总经理办公室副主任、综合管理部经理,岳阳林纸股份有限公司党政办公室主任,岳阳林纸岳阳分公司党委副书记、副总经理、人力资源部经理(其中2015年9月至2018年9月兼任岳阳林纸监事),岳阳林纸股份有限公司总经理助理,岳阳安泰实业有限公司、岳阳华泰资源开发利用有限责任公司党委书记、执行董事、法定代表人、总经理,湖南森海林业有限责任公司党委书记、董事长、总经理、法定代表人,岳阳恒泰房地产开发有限责任公司党支部书记。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
岳阳林纸股份有限公司 |
A股 |
80000股 |
因调动,公司回购注销其限制性股票24.00万股;离任半年后,其二级市场减持8.00万股。 | 2024-08-31 |
岳阳林纸股份有限公司 |
A股 |
400000股 |
2024-04-04 |
|
岳阳林纸股份有限公司 |
A股 |
400000股 |
2023-03-11 |
|
岳阳林纸股份有限公司 |
A股 |
400000股 |
限制性股票授予 | 2022-03-19 |
岳阳林纸股份有限公司 |
A股 |
2400股 |
二级市场增持 | 2019-03-16 |
岳阳林纸股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2018-03-20 |
|
岳阳林纸股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2017-03-28 |
|
岳阳林纸股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2016-03-22 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
股东代表监事 |
2015-09-20 |
2018-10-28 |
204400 |
|
副总经理 |
2021-09-30 |
2023-08-18 |
204400 |
↑返回页顶↑ |