今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总裁 |
2024-09-20 |
-- |
|
财务总监 |
2015-08-19 |
-- |
|
副总裁 |
2018-08-10 |
-- |
|
董事会秘书 |
2016-10-19 |
-- |
|
副总裁 |
2021-09-17 |
-- |
|
副总裁 |
2018-08-10 |
-- |
|
副总裁 |
2018-08-10 |
-- |
|
副总裁 |
2016-08-12 |
-- |
|
副总裁 |
2021-09-17 |
-- |
|
副总裁 |
2024-09-20 |
-- |
|
副总裁 |
2024-09-20 |
-- |
|
副总裁 |
2024-09-20 |
-- |
|
副总裁 |
2024-09-20 |
-- |
|
副总裁 |
2024-09-20 |
-- |
|
副总裁 |
2024-09-20 |
-- |
|
副总裁 |
2024-09-20 |
-- |
|
总工程师 |
2019-04-02 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第6届董事会 起始日期:2024-09-20 终止日期:2027-09-19
|
|||
董事长 |
2024-09-20 |
2027-09-19 |
|
非独立董事 |
2024-09-20 |
2027-09-19 |
|
非独立董事 |
2024-09-20 |
2027-09-19 |
|
副董事长 |
2024-09-20 |
2027-09-19 |
|
非独立董事 |
2024-09-20 |
2027-09-19 |
|
非独立董事 |
2024-09-20 |
2027-09-19 |
|
非独立董事 |
2024-09-20 |
2027-09-19 |
|
非独立董事 |
2024-09-20 |
2027-09-19 |
|
独立董事 |
2024-09-20 |
2027-09-19 |
|
独立董事 |
2024-09-20 |
2027-09-19 |
|
独立董事 |
2024-09-20 |
2027-09-19 |
|
第5届董事会 起始日期:2022-01-17 终止日期:2024-09-19
|
|||
董事长 |
2021-09-17 |
2024-09-19 |
|
非独立董事 |
2021-09-17 |
2024-09-19 |
|
非独立董事 |
2021-09-17 |
2024-09-19 |
|
副董事长 |
2021-09-17 |
2024-09-19 |
|
非独立董事 |
2021-09-17 |
2024-09-19 |
|
非独立董事 |
2021-09-17 |
2024-09-19 |
|
非独立董事 |
2021-09-17 |
2024-09-19 |
|
非独立董事 |
2021-09-17 |
2024-09-19 |
|
独立董事 |
2021-09-17 |
2024-09-19 |
|
独立董事 |
2021-09-17 |
2024-09-19 |
|
独立董事 |
2021-09-17 |
2024-09-19 |
|
第4届董事会 起始日期:2018-08-10 终止日期:2021-09-16
|
|||
非独立董事 |
2018-08-10 |
2021-09-16 |
|
董事长 |
2018-08-10 |
2021-09-16 |
|
副董事长 |
2018-08-10 |
2021-09-16 |
|
非独立董事 |
2018-08-10 |
2021-09-16 |
|
非独立董事 |
2018-08-10 |
2021-09-16 |
|
非独立董事 |
2018-08-10 |
2021-09-16 |
|
非独立董事 |
2018-08-10 |
2021-09-16 |
|
非独立董事 |
2018-08-10 |
2021-09-16 |
|
独立董事 |
2018-08-10 |
2021-09-16 |
|
独立董事 |
2018-08-10 |
2021-06-10 |
|
独立董事 |
2018-08-10 |
2020-06-19 |
|
独立董事 |
2020-06-19 |
2021-09-16 |
|
独立董事 |
2021-06-10 |
2021-09-16 |
|
第3届董事会 起始日期:2016-12-31 终止日期:2018-08-10
|
|||
非独立董事 |
2015-08-19 |
2018-08-09 |
|
董事长 |
2015-08-19 |
2018-08-10 |
|
副董事长 |
2015-08-19 |
2018-08-09 |
|
非独立董事 |
2015-08-19 |
2018-08-09 |
|
非独立董事 |
2015-08-19 |
2016-07-29 |
|
非独立董事 |
2015-08-19 |
2018-08-09 |
|
非独立董事 |
2017-04-11 |
2018-08-09 |
|
非独立董事 |
2018-04-10 |
2018-08-09 |
|
非独立董事 |
2018-04-10 |
2018-08-09 |
|
独立董事 |
2015-08-19 |
2018-08-09 |
|
独立董事 |
2015-08-19 |
2018-08-09 |
|
独立董事 |
2015-08-19 |
2018-08-09 |
|
第2届董事会 起始日期:2012-08-03 终止日期:2015-08-18
|
|||
董事 |
2012-08-03 |
2015-08-18 |
|
董事长 |
2012-08-03 |
2015-08-19 |
|
董事 |
2012-08-03 |
2015-08-18 |
|
副董事长 |
2012-08-03 |
2015-08-18 |
|
董事 |
2012-08-03 |
2015-08-18 |
|
董事 |
2012-08-03 |
2015-08-18 |
|
董事 |
2012-08-03 |
2015-08-18 |
|
董事 |
2012-08-03 |
2015-06-04 |
|
独立董事 |
2012-08-03 |
2015-05-15 |
|
独立董事 |
2012-08-03 |
2014-05-16 |
|
独立董事 |
2012-08-03 |
2015-08-18 |
|
独立董事 |
2014-05-16 |
2015-08-18 |
|
独立董事 |
2015-05-15 |
2015-08-18 |
|
第1届董事会 起始日期:2009-08-17 终止日期:2015-08-19
|
|||
董事长 |
2009-08-17 |
2012-08-03 |
|
董事 |
2009-08-17 |
2012-08-03 |
|
董事 |
2009-08-17 |
2012-08-03 |
|
副董事长 |
2009-08-17 |
2012-08-03 |
|
董事 |
2009-08-17 |
2012-08-03 |
|
董事 |
2009-08-17 |
2012-08-03 |
|
董事 |
2009-08-17 |
2012-08-03 |
|
董事 |
2009-08-17 |
2012-08-03 |
|
独立董事 |
2009-08-17 |
2012-08-03 |
|
独立董事 |
2009-08-17 |
2012-08-03 |
|
独立董事 |
2009-12-19 |
2012-08-03 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第6届监事会 起始日期:2024-09-20 终止日期:2027-09-19
|
|||
监事会主席 |
2024-09-20 |
2027-09-19 |
|
非职工代表监事 |
2024-09-20 |
2027-09-19 |
|
职工代表监事 |
2024-09-20 |
2027-09-19 |
|
职工代表监事 |
2024-09-20 |
2027-09-19 |
|
第5届监事会 起始日期:2021-09-17 终止日期:2024-09-19
|
|||
职工代表监事 |
2021-09-17 |
2024-09-19 |
|
监事会主席 |
2021-09-17 |
2024-09-19 |
|
职工代表监事 |
2021-09-17 |
2024-09-19 |
|
非职工代表监事 |
2021-09-17 |
2024-09-19 |
|
第4届监事会 起始日期:2018-08-10 终止日期:2021-09-16
|
|||
职工代表监事 |
2018-08-10 |
2021-09-16 |
|
监事会主席 |
2018-08-10 |
2021-09-16 |
|
职工代表监事 |
2018-08-10 |
2021-09-16 |
|
监事 |
2018-08-10 |
2021-09-16 |
|
第3届监事会 起始日期:2015-08-19 终止日期:2016-08-12
|
|||
职工代表监事 |
2015-08-19 |
2016-08-12 |
|
监事会主席 |
2015-08-19 |
2016-08-12 |
|
职工代表监事 |
2015-08-19 |
2018-08-09 |
|
非职工监事 |
2015-08-19 |
2018-04-10 |
|
监事会主席 |
2016-08-12 |
2018-08-10 |
|
职工代表监事 |
2016-08-12 |
2018-08-09 |
|
监事 |
2018-04-10 |
2018-08-09 |
|
第2届监事会 起始日期:2012-08-03 终止日期:2015-08-18
|
|||
职工代表监事 |
2012-08-03 |
2015-08-18 |
|
监事会主席 |
2012-08-03 |
2015-08-18 |
|
监事 |
2012-08-03 |
2015-08-18 |
|
职工代表监事 |
2012-08-03 |
2015-08-18 |
|
第1届监事会 起始日期:2009-08-17 终止日期:2011-03-07
|
|||
职工代表监事 |
2009-08-17 |
2011-03-07 |
|
监事会主席 |
2009-08-17 |
2012-08-03 |
|
监事 |
2009-08-17 |
2012-08-03 |
|
监事 |
2009-10-23 |
2012-08-03 |
|
职工代表监事 |
2011-03-07 |
2012-08-03 |
↑返回页顶↑ |