今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2021-04-27 |
-- |
|
副经理 |
2021-01-26 |
-- |
|
董事会秘书 |
2020-08-24 |
-- |
|
副总经理 |
2020-08-24 |
-- |
|
财务负责人 |
2021-09-23 |
-- |
|
副总经理 |
2021-09-23 |
-- |
|
副经理 |
2024-08-15 |
-- |
|
副经理 |
2024-08-15 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第9届董事会 起始日期:2024-09-20 终止日期:2027-09-19
|
|||
非独立董事 |
2024-09-20 |
2027-09-19 |
|
非独立董事 |
2024-09-20 |
2027-09-19 |
|
非独立董事 |
2024-09-20 |
2027-09-19 |
|
非独立董事 |
2024-09-20 |
2027-09-19 |
|
非独立董事 |
2024-09-20 |
2027-09-19 |
|
非独立董事 |
2024-09-20 |
2027-09-19 |
|
独立董事 |
2024-09-20 |
2027-09-19 |
|
独立董事 |
2024-09-20 |
2027-09-19 |
|
独立董事 |
2024-09-20 |
2027-09-19 |
|
第8届董事会 起始日期:2022-12-30 终止日期:2024-01-25
|
|||
董事长 |
2022-12-30 |
2024-01-25 |
|
董事 |
2021-01-26 |
2024-09-19 |
|
董事长 |
2021-01-26 |
2022-12-30 |
|
董事 |
2021-10-11 |
2024-09-19 |
|
副董事长 |
2021-10-22 |
2024-09-19 |
|
副董事长 |
2021-01-26 |
2021-09-23 |
|
董事 |
2021-01-26 |
2021-10-11 |
|
董事 |
2021-01-26 |
2023-01-16 |
|
董事 |
2021-01-26 |
2021-05-20 |
|
董事 |
2021-01-26 |
2021-05-20 |
|
董事 |
2021-01-26 |
2024-09-19 |
|
董事 |
2021-05-20 |
2024-09-19 |
|
董事 |
2021-05-20 |
2024-09-19 |
|
董事 |
2023-01-16 |
2024-09-19 |
|
独立董事 |
2021-01-26 |
2024-09-19 |
|
独立董事 |
2021-01-26 |
2024-09-19 |
|
独立董事 |
2021-01-26 |
2023-06-29 |
|
独立董事 |
2023-06-29 |
2024-09-19 |
|
第7届董事会 起始日期:2020-02-03 终止日期:2021-01-25
|
|||
董事 |
2020-02-03 |
2021-01-25 |
|
董事长 |
2020-02-05 |
2021-01-25 |
|
董事长 |
2018-01-25 |
2020-01-16 |
|
董事 |
2018-01-25 |
2020-01-16 |
|
副董事长 |
2018-01-25 |
2021-01-25 |
|
董事 |
2018-01-25 |
2021-01-25 |
|
董事 |
2018-01-25 |
2021-01-25 |
|
董事 |
2018-01-25 |
2021-01-25 |
|
董事 |
2018-01-25 |
2021-01-25 |
|
董事 |
2018-01-25 |
2020-04-02 |
|
董事 |
2020-05-21 |
2021-01-25 |
|
独立董事 |
2018-01-25 |
2020-05-21 |
|
独立董事 |
2018-01-25 |
2020-05-21 |
|
独立董事 |
2018-01-25 |
2021-01-25 |
|
独立董事 |
2020-05-21 |
2021-01-25 |
|
独立董事 |
2020-07-15 |
2021-01-25 |
|
第6届董事会 起始日期:2014-12-24 终止日期:2018-01-24
|
|||
董事 |
2014-12-24 |
2018-01-24 |
|
董事长 |
2014-12-24 |
2018-01-24 |
|
董事 |
2014-12-24 |
2018-01-24 |
|
副董事长 |
2014-12-24 |
2018-01-24 |
|
董事 |
2014-12-24 |
2018-01-24 |
|
董事 |
2014-12-24 |
2016-01-25 |
|
董事 |
2016-02-25 |
2018-01-24 |
|
董事 |
2014-12-24 |
2018-01-24 |
|
董事 |
2014-12-24 |
2018-01-24 |
|
独立董事 |
2014-12-24 |
2018-01-24 |
|
独立董事 |
2014-12-24 |
2018-01-24 |
|
独立董事 |
2014-12-24 |
2018-01-24 |
|
第5届董事会 起始日期:2014-08-20 终止日期:2015-01-10
|
|||
董事 |
2013-09-23 |
2014-12-23 |
|
董事长 |
2013-09-23 |
2014-12-23 |
|
董事 |
2012-01-11 |
2013-09-05 |
|
董事长 |
2012-01-11 |
2013-09-05 |
|
董事 |
2012-01-11 |
2014-12-23 |
|
副董事长 |
2012-01-11 |
2014-12-23 |
|
董事 |
2013-02-05 |
2014-12-23 |
|
董事 |
2012-01-11 |
2014-12-23 |
|
董事 |
2012-01-11 |
2013-01-18 |
|
董事 |
2012-01-11 |
2012-06-11 |
|
董事 |
2012-01-11 |
2014-12-23 |
|
董事 |
2012-08-10 |
2013-09-05 |
|
董事 |
2013-09-23 |
2014-12-23 |
|
独立董事 |
2012-01-11 |
2014-12-23 |
|
独立董事 |
2012-01-11 |
2013-09-23 |
|
独立董事 |
2013-09-23 |
2014-12-23 |
|
独立董事 |
2012-01-11 |
2014-12-23 |
|
第4届董事会 起始日期:2008-05-07 终止日期:2011-03-21
|
|||
董事 |
2008-05-07 |
2011-03-21 |
|
董事 |
2008-05-07 |
2009-05-22 |
|
独立董事 |
2008-05-07 |
2012-01-10 |
|
董事 |
2008-05-07 |
2012-01-10 |
|
董事长 |
2008-05-07 |
2012-01-10 |
|
董事 |
2008-05-07 |
2012-01-10 |
|
独立董事 |
2008-05-07 |
2012-01-10 |
|
独立董事 |
2008-05-07 |
2012-01-10 |
|
董事 |
2008-05-07 |
2012-01-10 |
|
董事 |
2009-05-22 |
2012-01-10 |
|
董事 |
2008-05-07 |
2012-01-10 |
|
副董事长 |
2008-05-07 |
2012-01-10 |
|
第3届董事会 起始日期:2004-05-21 终止日期:2008-05-06
|
|||
董事 |
2004-05-21 |
2008-05-06 |
|
董事长 |
2004-05-21 |
2007-07-23 |
|
董事 |
2004-05-21 |
2007-08-16 |
|
独立董事 |
2004-05-21 |
2008-05-06 |
|
董事 |
2007-08-16 |
2008-05-06 |
|
董事长 |
2007-08-16 |
2008-05-06 |
|
董事 |
2004-05-21 |
2008-05-06 |
|
董事 |
2004-05-21 |
2008-05-06 |
|
董事 |
2004-05-21 |
2008-05-07 |
|
独立董事 |
2004-05-21 |
2008-05-06 |
|
独立董事 |
2004-05-21 |
2008-05-06 |
|
董事会秘书 |
2004-05-21 |
2008-05-06 |
|
董事 |
2004-05-21 |
2008-05-06 |
|
副董事长 |
2004-05-21 |
2008-05-06 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第9届监事会 起始日期:2024-09-20 终止日期:2027-09-19
|
|||
股东代表监事 |
2024-09-20 |
2027-09-19 |
|
股东代表监事 |
2024-09-20 |
2027-09-19 |
|
职工监事 |
2024-09-20 |
2027-09-19 |
|
第8届监事会 起始日期:2021-01-26 终止日期:2024-09-19
|
|||
监事会主席 |
2021-01-26 |
2024-09-19 |
|
监事 |
2021-01-26 |
2024-09-19 |
|
监事 |
2021-01-26 |
2024-09-19 |
|
职工监事 |
2021-01-26 |
2024-09-19 |
|
第7届监事会 起始日期:2018-01-25 终止日期:2019-11-14
|
|||
监事会主席 |
2018-01-25 |
2019-11-14 |
|
监事 |
2018-01-25 |
2019-11-14 |
|
监事 |
2019-11-14 |
2021-01-25 |
|
监事会主席 |
2019-11-26 |
2021-01-25 |
|
监事 |
2018-01-25 |
2018-05-14 |
|
监事 |
2018-05-14 |
2021-01-25 |
|
职工代表监事 |
2018-01-25 |
2021-01-25 |
|
第6届监事会 起始日期:2014-12-24 终止日期:2018-01-24
|
|||
监事会主席 |
2014-12-24 |
2018-01-24 |
|
股东监事 |
2014-12-24 |
2018-01-24 |
|
监事 |
2016-10-28 |
2018-01-24 |
|
股东监事 |
2014-12-24 |
2015-06-29 |
|
监事 |
2015-11-25 |
2016-10-28 |
|
职工监事 |
2017-04-13 |
2018-01-24 |
|
职工监事 |
2014-12-24 |
2017-04-13 |
|
第5届监事会 起始日期:2012-01-11 终止日期:2014-12-23
|
|||
监事会主席 |
2012-01-11 |
2014-12-23 |
|
监事 |
2012-01-11 |
2014-12-23 |
|
监事 |
2012-05-10 |
2014-12-23 |
|
监事 |
2012-01-11 |
2012-04-13 |
|
职工监事 |
2012-01-11 |
2014-12-23 |
|
第4届监事会 起始日期:2008-05-07 终止日期:2012-01-10
|
|||
监事 |
2008-05-07 |
2012-01-10 |
|
监事会主席 |
2008-05-07 |
2012-01-10 |
|
监事 |
2008-05-07 |
2012-01-10 |
|
职工监事 |
2008-05-07 |
2012-01-10 |
|
第3届监事会 起始日期:2004-05-21 终止日期:2008-05-06
|
|||
职工监事 |
2004-05-21 |
2008-05-06 |
|
监事 |
2004-05-21 |
2008-05-06 |
|
监事会主席 |
2004-05-21 |
2008-05-06 |
|
监事 |
2004-05-21 |
2008-05-06 |
↑返回页顶↑ |