- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
黄红 |
女 |
196809 |
本科 |
中国 |
简 历 |
黄红女士,1968年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1991年7月至1995年6月,任北京市丰台区第三中学教师;1995年6月至2001年2月,任香港溢达集团北京惠特广告公司总经理助理;2001年2月至2002年4月,任北京民族恒星科技有限公司行政事业部总监;2002年4月至2014年5月,任中国国际电视总公司人力资源高级经理;2014年5月至今,任公司监事会主席兼人力资源高级经理、总经理助理、行政总监。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
金房能源集团股份有限公司 |
A股 |
2415108股 |
资本公积转增股本并解除离任限售后减持部分股份 | 2024-04-29 |
金房能源集团股份有限公司 |
A股 |
3513468股 |
送、转 | 2023-08-18 |
金房能源集团股份有限公司 |
A股 |
2927890股 |
2023-04-28 |
|
金房能源集团股份有限公司 |
A股 |
2927890股 |
2022-04-29 |
|
金房能源集团股份有限公司 |
A股 |
2927890股 |
2021-02-02 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
监事会主席 |
2019-12-13 |
2023-01-05 |
767000 |
|
股东代表监事 |
2019-12-13 |
2023-01-05 |
767000 |
↑返回页顶↑ |