- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
樊平 |
男 |
196207 |
本科 |
中国 |
简 历 |
樊平,男,1962年7月出生,四川省广元市人,大学本科,中共党员。2005年至2010年任云南省国土资源厅调研员;2010年8月至今,任云南九天投资控股集团有限公司副总经理;2013年6月29日起任公司董事。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
易见供应链管理股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2018-04-27 |
|
易见供应链管理股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2017-04-28 |
|
易见供应链管理股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2016-04-25 |
|
易见供应链管理股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2015-03-28 |
|
易见供应链管理股份有限公司 |
A股 |
0股 |
离任 | 2014-04-16 |
易见供应链管理股份有限公司 |
A股 |
102100股 |
增持 | 2013-03-08 |
易见供应链管理股份有限公司 |
A股 |
102100股 |
二级市场买入 | 2012-08-15 |
易见供应链管理股份有限公司 |
A股 |
57300股 |
二级市场买卖 | 2012-01-20 |
易见供应链管理股份有限公司 |
A股 |
102100股 |
二级市场买卖 | 2012-01-20 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
董事 |
2013-06-29 |
2017-09-11 |
||
董事 |
2010-06-18 |
2013-06-28 |
||
董事 |
2007-05-25 |
2010-06-17 |
||
董事 |
2005-05-20 |
2007-05-24 |
||
董事会秘书 |
2004-05-14 |
2006-04-27 |
||
董事会秘书 |
2004-05-14 |
2006-04-27 |
||
总经理 |
2005-06-20 |
2013-06-28 |
||
副总经理 |
2004-12-02 |
2005-06-20 |
↑返回页顶↑ |