- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
雷萍 |
女 |
196403 |
硕士研究生 |
中国 |
简 历 |
雷萍:女,1964年3月生,中国国籍,无永久境外居留权,西南医科大学医学学士,长江商学院工商管理硕士,具备基金从业资格。1988年3月至1994年10月,任《生活科学报》编辑、记者;1994年11月至2019年5月,参与《成都商报》创业,历任记者、编辑、责任编辑、总编室主任、人力资源部主任、市场部主任、编委、副总编辑、常务副总编辑、党委副书记;2008年3月至2019年5月,任《每日经济新闻》总编辑,成都每经传媒有限公司董事长、总经理(截至披露日,总经理离任工商变更登记尚未完成);2018年7月至2019年11月,任成都市天府文创股权投资基金管理有限公司董事长;2019年8月29日起,任本公司联席总经理。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
慈文传媒股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2021-04-29 |
|
慈文传媒股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2020-08-29 |
|
慈文传媒股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2020-04-29 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
联席总经理 |
2019-08-29 |
2020-10-30 |
1727000 |
↑返回页顶↑ |