- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
陈冀 |
男 |
1952 |
研究生 |
中国 |
简 历 |
陈冀先生,陈先生毕业于北京行政学院,研究生学历,陈先生于一九九五年三月加入北辰集团,于一九九七年获委任为本公司董事,而于二零零零年辞任,二零零五年三月三十日重新获委任为本公司董事,并于二零零九年五月获重选连任为本公司董事。陈先生在公司改革及法律事务方面具有丰富经验。二零一二年辞任董事职务。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
北京北辰实业股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2013-03-21 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
执行董事 |
2009-05-19 |
2012-05-31 |
440600 |
|
董事 |
2006-05-16 |
2009-05-18 |
440600 |
↑返回页顶↑ |