- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
王佳芬 |
女 |
1951 |
硕士研究生 |
中国 |
简 历 |
王佳芬女士:1951年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中共党员,高级经济师,全国“五一”劳动奖章获得者,上海市“三八”红旗手,上海市劳动模范。曾任光明乳业有限公司董事长兼总经理,上海牛奶(集团)有限公司董事长、总经理,纪源资本合伙人,平安信托副董事长,美年大健康产业控股股份有限公司董事、公司独立董事等职。现任领教工坊领教、上海东方女性领导力发展中心理事长、上海观诘企业管理咨询有限公司监事、上海新通联包装股份有限公司董事、上海荣泰健康科技股份有限公司董事、海程邦达供应链管理股份有限公司董事、金斯瑞生物科技股份有限公司董事、良品铺子股份有限公司独立董事、振德医疗用品股份有限公司独立董事、公司独立董事。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
永艺家具股份有限公司 |
A股 |
1900股 |
离任后增持 | 2024-08-27 |
永艺家具股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2024-04-25 |
|
永艺家具股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2023-04-28 |
|
永艺家具股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2022-04-30 |
|
永艺家具股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2021-04-30 |
|
永艺家具股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2020-04-29 |
|
永艺家具股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2019-04-25 |
|
永艺家具股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2018-04-27 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
非独立董事 |
2021-02-22 |
2024-03-20 |
161800 |
|
战略委员会委员 |
2021-02-22 |
2024-03-20 |
161800 |
|
独立董事 |
2017-10-12 |
2021-02-21 |
161800 |
↑返回页顶↑ |