- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
朱连宇 |
男 |
1970 |
博士 |
中国 |
简 历 |
朱连宇:1970年生,男,博士,教授级高级工程师。1992年9月参加工作,历任中交第一航务工程局有限公司工程师、海外项目设备负责人、船机处副处长、企业发展部经理,中交国际航运有限公司总经理,中国交建装备制造海洋重工事业部副总经理。自2021年3月19日因工作调动原因辞任公司董事、董事长。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
上海振华重工(集团)股份有限公司 |
A股 |
427200股 |
2022-04-14 |
|
上海振华重工(集团)股份有限公司 |
A股 |
427200股 |
2021-03-31 |
|
上海振华重工(集团)股份有限公司 |
A股 |
427200股 |
2020-04-01 |
|
上海振华重工(集团)股份有限公司 |
A股 |
427200股 |
二级市场买入、利润分配 | 2019-03-30 |
上海振华重工(集团)股份有限公司 |
A股 |
356000股 |
二级市场买入 | 2018-08-29 |
上海振华重工(集团)股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2018-03-30 |
|
上海振华重工(集团)股份有限公司 |
A股 |
356000股 |
二级市场买卖 | 2018-02-22 |
上海振华重工(集团)股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2017-03-29 |
|
上海振华重工(集团)股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2016-03-29 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
董事长 |
2018-08-22 |
2021-03-19 |
1022900 |
|
董事 |
2018-06-26 |
2021-03-19 |
1022900 |
|
董事长 |
2017-04-28 |
2018-08-22 |
1022900 |
|
董事 |
2015-04-20 |
2018-06-25 |
1022900 |
|
副董事长 |
2016-02-05 |
2017-04-28 |
1022900 |
|
副总裁 |
2015-04-20 |
2017-04-28 |
1022900 |
↑返回页顶↑ |