- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
陈虹百 |
女 |
198007 |
硕士研究生 |
|
简 历 |
陈虹百女士:女,1980年7月生,硕士学历,曾任当代置业集团房地产金融部高级投资经理、海航置业集团资本运作部副总经理、平安信托投资有限公司物业投资事业部资产管理执行总监、光大兴陇信托有限公司投后管理部总经理等职务,2017年7月起任隆鑫控股有限公司资产管理部副总经理。2017年10月起任上海丰华(集团)股份有限公司董事,2018年10月离任。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
重庆丰华(集团)股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2019-04-26 |
|
重庆丰华(集团)股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2018-03-31 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
董事 |
2017-10-26 |
2018-10-23 |
66700 |
↑返回页顶↑ |