- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
张建华 |
男 |
1951 |
中国 |
|
简 历 |
张建华先生:于一九七三年开始其航运事业,于一九七五年至一九八三年期间,历任天津远洋公司船舶副政委、政委;一九八五年至一九九二年,出任天津远洋运输公司党委副书记;一九九二年至一九九七年,出任中国海员对外技术服务公司总经理及一九九三年至一九九七年兼任党委书记;一九九七年至二零零零年八月,出任中国海运(集团)总公司副总裁、党委委员;二零零零年八月至二零一一年六月,出任中国海运(集团)总公司副总裁、党组成员,在船舶运输及船员管理工作方面累积了三十多年经验,同时也具有丰富的企业管理经验。张先生于一九八五年毕业于大连海运学院政工干部专业,于一九九七年十月加入中海集装箱运输股份有限公司,并于二零一三年六月届满离任中海集装箱运输股份有限公司非执行董事职务。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
中远海运发展股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2014-03-27 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
非执行董事 |
2010-06-25 |
2013-06-27 |
||
非执行董事 |
2007-06-26 |
2010-06-24 |
↑返回页顶↑ |