- 最近访问股
- 我的自选股
个人简介 |
姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 学 历 | 国 籍 |
---|---|---|---|---|
王修平 |
男 |
1964 |
EMBA |
中国 |
简 历 |
王修平先生:于一九八二年加入原上海海运局,于一九九零年至一九九八年,曾历任远洋船舶三副、二副和大副;于二零零零年至二零零三年,曾历任中海集装箱运输股份有限公司预配中心副科长、科长、副经理、副经理(主持工作);于二零零四年一月至二零一一年一月,任中海集装箱运输股份有限公司企划部总经理,于二零一一年二月起至二零一四年一月任中海集装箱运输股份有限公司预配中心总经理,在航运业累积了二十多年的经验。王先生于一九九零年毕业于上海海运职工大学航海驾驶专业,二零零六年毕业于中央广播电视大学与东北财经大学工商管理专业,获得管理学学士学位,于二零零九年六月获复旦大学高级管理人员工商管理硕士学位(EMBA)。王先生于一九九九年一月加入中海集装箱运输股份有限公司,他在管理方面累积了丰富的经验。王先生于二零零二年,获中国海员工会全国委员会颁发金锚奖。王先生因工作变动原因于二零一四年一月辞任中海集装箱运输股份有限公司监事职务。 |
持股情况 |
公司名称 | 股份类型 | 持股数量 | 持股变动原因 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
中远海运发展股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2015-03-27 |
|
中远海运发展股份有限公司 |
A股 |
0股 |
2014-03-27 |
任职情况 |
公司名称 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 报酬(元) |
---|---|---|---|---|
职工监事 |
2013-06-28 |
2014-01-27 |
179500 |
|
职工代表监事 |
2010-06-25 |
2013-06-27 |
179500 |
|
职工监事 |
2007-06-26 |
2010-06-24 |
179500 |
|
预配中心总经理 |
2010-06-25 |
2015-03-27 |
179500 |
↑返回页顶↑ |